JABALERA CRUZ PEDRO
Informe ejecutivo de JABALERA CRUZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JABALERA CRUZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE BAZA SL | Consejero | 16/01/2020 |
VINCULACIONES DE JABALERA CRUZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JABALERA CRUZ PEDRO
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 97, S 8, H GR 27514, I/A 8 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-18
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 97, S 8, H GR 27514, I/A 8 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 166, S 8, H GR 10788, I/A 13 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-18
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 137, S 8, H GR 37310, I/A 4 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-18
Consejero
- Garcia Garaluz Maria Aurora
- Jabalera Cruz Pedro
- Segura Segura Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 136, S 8, H GR 37310, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 96, S 8, H GR 27514, I/A 7 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
- Gil Van Gils Juan Ramon
- Jabalera Cruz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 12 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 96, S 8, H GR 27514, I/A 6 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 96, S 8, H GR 27514, I/A 6 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-18
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 136, S 8, H GR 37310, I/A 2 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-18
VER MAS ACTOS
Información de JABALERA CRUZ PEDRO
Mostramos los datos de JABALERA CRUZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JABALERA CRUZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos