LOBATO GARCIA MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de LOBATO GARCIA MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOBATO GARCIA MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE BAZA SL | Consejero | 02/03/2016 | 16/01/2020 |
MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA | Consejero | 02/03/2016 | 21/01/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE BAZA SL | Consejero | 02/03/2016 | 24/10/2018 |
VINCULACIONES DE LOBATO GARCIA MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOBATO GARCIA MARIA ANTONIA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 97, S 8, H GR 27514, I/A 8 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 166, S 8, H GR 10788, I/A 13 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-18
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 137, S 8, H GR 37310, I/A 4 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-18
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 136, S 8, H GR 37310, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Consejero
- Arriola Belategui Eugenio
- Gil Van Gils Juan Ramon
- Lobato Garcia Maria Antonia
- Navarro Pozo Maria Teresa
- Rodriguez Agudo Juan
- Serrano Gonzalez Fernando
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 96, S 8, H GR 27514, I/A 7 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 12 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Información de LOBATO GARCIA MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de LOBATO GARCIA MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOBATO GARCIA MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos