EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE BAZA SL - EXTINGUIDA
Razón Social EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE BAZA SL
CIF B18914606
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 16/09/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Excelentisimo Ayuntamiento De Baza
VINCULACIONES DE EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE BAZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE BAZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES ALRAMAR SCA | Liquidador | 24/10/2018 | 16/04/2019 |
Excelentisimo Ayuntamiento De Baza | Socio Unico | 21/10/2009 | 16/04/2019 |
Alles Landa Alfredo | Presidente | 02/03/2016 | 24/10/2018 |
Alles Landa Alfredo | Consejero | 02/03/2016 | 24/10/2018 |
Arriola Belategui Eugenio | Consejero | 02/03/2016 | 24/10/2018 |
Calvo Moya Maria Luisa | Secretario | 02/03/2016 | 24/10/2018 |
Calvo Moya Maria Luisa | Consejero | 02/03/2016 | 24/10/2018 |
Garcia Garaluz Maria Aurora | Consejero | 29/11/2011 | 24/10/2018 |
Gil Van Gils Juan Ramon | Consejero | 02/03/2016 | 24/10/2018 |
Jabalera Cruz Pedro | Consejero | 29/11/2011 | 24/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE BAZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 137, S 8, H GR 37310, I/A 5 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 137, S 8, H GR 37310, I/A 5 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 137, S 8, H GR 37310, I/A 4 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 137, S 8, H GR 37310, I/A 4 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-18
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 137, S 8, H GR 37310, I/A 4 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-18
- Otras modificaciones estatutarias: Art. 18. Regula en que proporción de personal funcionario o laboral o concejales de partidos políticos y estará integrado el Consejo de Administración, y establece que el Secretario del mismo será el Secretario General del Ayuntamiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 136, S 8, H GR 37310, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 136, S 8, H GR 37310, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 136, S 8, H GR 37310, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 136, S 8, H GR 37310, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
- La gestión y control de aparcamientos en vías urbanas, retirada de vehículos y cuantas actividades se deriven de la regulación del tráfico y que no impliquen ejercicio de autoridad. c) La organización de actividades deportivas, gestión deportiva de Escuelas Municipales,.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 136, S 8, H GR 37310, I/A 2 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-18