MARTINEZ GALLARDO ANTONIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ GALLARDO ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ GALLARDO ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA | Consejero | 29/11/2011 | 02/03/2016 |
MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA | Consejero | 18/01/2010 | 29/11/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GALLARDO ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GALLARDO ANTONIA
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 12 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 11 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 11 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 210, S 8, H GR 10788, I/A 10 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 210, S 8, H GR 10788, I/A 10 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-18
Información de MARTINEZ GALLARDO ANTONIA
Mostramos los datos de MARTINEZ GALLARDO ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GALLARDO ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos