BANET ANDUJAR RAMON SANTIAGO
Informe ejecutivo de BANET ANDUJAR RAMON SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BANET ANDUJAR RAMON SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 25/07/2013 | 05/04/2024 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Administrador Solidario | 21/04/2017 | 15/03/2021 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Secretario | 06/08/2014 | 21/04/2017 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Consejero | 06/08/2014 | 21/04/2017 |
RPS RESEARCH IBERICA SL | Administrador Solidario | 03/07/2009 | 25/08/2010 |
RPS SPAIN SL | Administrador Solidario | 31/07/2009 | 18/08/2010 |
INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL | Administrador Solidario | 03/07/2009 | 03/12/2009 |
RPS RESEARCH IBERICA SL | Consejero | 28/04/2009 | |
RPS RESEARCH IBERICA SL | Consejero Delegado | 28/04/2009 | |
INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL | Consejero | 28/04/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BANET ANDUJAR RAMON SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANET ANDUJAR RAMON SANTIAGO
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Aloy Calaf Patricio
- Artigas Matilla Laura
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Coma Camprodon Mireia
- Farres Marisch Judith
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 148, S 8, H B 352758, I/A 28 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 141, S 8, H B 352758, I/A 18 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39825 , F 162, S 8, H B 352758, I/A 11 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Consejero
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Mas Benavente Jose Manuel
- Sardon Urtiaga Teresa De Jesus
Presidente
Secretario
- Banet Andujar Ramon Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39825 , F 162, S 8, H B 352758, I/A 11 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Mas Benavente Jose Manuel
- Sardon Urtiaga Teresa De Jesus
Presidente
Secretario
- Banet Andujar Ramon Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39825 , F 161, S 8, H B 352758, I/A 9 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Aloy Calaf Patricio
- Banet Andujar Ramon Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39825 , F 161, S 8, H B 352758, I/A 7 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-08
Empresa: RPS RESEARCH IBERICA SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Daniel Max Perlman
- Naval Chamosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41668 , F 42, S 8, H B 200206, I/A 21 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
Empresa: RPS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Naval Chamosa Jordi
- Perlman Daniel Max
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26128 , F 123, S 8, H M 470982, I/A 9 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-28
Empresa: RPS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Naval Chamosa Jordi
- Perlman Daniel Max
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26128 , F 121, S 8, H M 470982, I/A 5 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-28
Empresa: INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Daniel Max Perlman
- Naval Chamosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 220, S 8, H B 235860, I/A 12 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-08
VER MAS ACTOS
Información de BANET ANDUJAR RAMON SANTIAGO
Mostramos los datos de BANET ANDUJAR RAMON SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANET ANDUJAR RAMON SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos