MAS BENAVENTE JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de MAS BENAVENTE JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MAS BENAVENTE JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 06/08/2014 | 05/04/2024 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 12/01/2024 | 05/04/2024 |
ITERASET SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 21/03/2011 | 10/01/2024 |
ITERASET SOLUTIONS SL | Liquidador | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Administrador Unico | 15/03/2021 | 09/01/2024 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Administrador Solidario | 21/04/2017 | 15/03/2021 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Presidente | 06/08/2014 | 21/04/2017 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Consejero | 06/08/2014 | 21/04/2017 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Administrador Unico | 25/07/2013 | 06/08/2014 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Administrador Solidario | 29/06/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MAS BENAVENTE JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAS BENAVENTE JOSE MANUEL
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Aloy Calaf Patricio
- Artigas Matilla Laura
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Coma Camprodon Mireia
- Farres Marisch Judith
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 148, S 8, H B 352758, I/A 28 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 144, S 8, H B 352758, I/A 24 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Administrador Unico
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 144, S 8, H B 352758, I/A 23 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: ITERASET SOLUTIONS SL
Liquidador
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 117, S 8, H B 408275, I/A 8 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Empresa: ITERASET SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Mas Benavente Jose Manuel
Liquidador
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 117, S 8, H B 408275, I/A 8 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Administrador Unico
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 141, S 8, H B 352758, I/A 18 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 141, S 8, H B 352758, I/A 18 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Mas Benavente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39825 , F 162, S 8, H B 352758, I/A 11 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Consejero
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Mas Benavente Jose Manuel
- Sardon Urtiaga Teresa De Jesus
Presidente
- Mas Benavente Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39825 , F 162, S 8, H B 352758, I/A 11 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Mas Benavente Jose Manuel
Consejero
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Mas Benavente Jose Manuel
- Sardon Urtiaga Teresa De Jesus
Presidente
- Mas Benavente Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39825 , F 161, S 8, H B 352758, I/A 9 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
VER MAS ACTOS
Información de MAS BENAVENTE JOSE MANUEL
Mostramos los datos de MAS BENAVENTE JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAS BENAVENTE JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos