ARTIGAS MATILLA LAURA
Informe ejecutivo de ARTIGAS MATILLA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARTIGAS MATILLA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 05/04/2024 | |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 20/04/2023 | 29/02/2024 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 15/01/2021 | 29/02/2024 |
VINCULACIONES DE ARTIGAS MATILLA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTIGAS MATILLA LAURA
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 148, S 8, H B 352758, I/A 28 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Artigas Matilla Laura
- Coma Camprodon Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 148, S 8, H B 352758, I/A 27 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Artigas Matilla Laura
- Coma Camprodon Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 142, S 8, H B 352758, I/A 21 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Artigas Matilla Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39825 , F 163, S 8, H B 352758, I/A 15 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Información de ARTIGAS MATILLA LAURA
Mostramos los datos de ARTIGAS MATILLA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTIGAS MATILLA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos