FARRES MARISCH JUDITH
Informe ejecutivo de FARRES MARISCH JUDITH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FARRES MARISCH JUDITH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 12/01/2024 | 05/04/2024 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 15/01/2021 | 05/04/2024 |
VINCULACIONES DE FARRES MARISCH JUDITH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRES MARISCH JUDITH
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 148, S 8, H B 352758, I/A 28 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Farres Marisch Judith
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 146, S 8, H B 352758, I/A 26 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Farres Marisch Judith
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 141, S 8, H B 352758, I/A 17 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Información de FARRES MARISCH JUDITH
Mostramos los datos de FARRES MARISCH JUDITH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRES MARISCH JUDITH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos