COMA CAMPRODON MIREIA
Informe ejecutivo de COMA CAMPRODON MIREIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMA CAMPRODON MIREIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 05/04/2024 | |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 20/04/2023 | 29/02/2024 |
ANAXOMICS BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 15/01/2021 | 29/02/2024 |
VINCULACIONES DE COMA CAMPRODON MIREIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMA CAMPRODON MIREIA
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 148, S 8, H B 352758, I/A 28 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Artigas Matilla Laura
- Coma Camprodon Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 148, S 8, H B 352758, I/A 27 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Artigas Matilla Laura
- Coma Camprodon Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 142, S 8, H B 352758, I/A 21 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
Empresa: ANAXOMICS BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Coma Camprodon Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39825 , F 164, S 8, H B 352758, I/A 16 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Información de COMA CAMPRODON MIREIA
Mostramos los datos de COMA CAMPRODON MIREIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMA CAMPRODON MIREIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos