ITERASET SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL TUSET NUMEROS 23-25 P.4
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ITERASET SOLUTIONS SL
CIF B65521031
Capital Social 1858282.0 Euros
Fecha de Constitución 03/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ITERASET SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITERASET SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mas Benavente Jose Manuel | Administrador Unico | 21/03/2011 | 10/01/2024 |
Mas Benavente Jose Manuel | Liquidador | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
Ramirez Vazquez Maria Ester | Apoderado Solidario | 18/10/2016 | 10/01/2024 |
Ramirez Vazquez Maria Ester | Apoderado | 21/11/2011 | 26/11/2012 |
ACTOS BORME DE ITERASET SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 117, S 8, H B 408275, I/A 8 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 117, S 8, H B 408275, I/A 8 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 117, S 8, H B 408275, I/A 8 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.658.282,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.858.282,00 | Euros |
Porcentaje: | 829,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 115, S 8, H B 408275, I/A 7 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 115, S 8, H B 408275, I/A 6 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
- CL TUSET NUMEROS 23-25 P.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 115, S 8, H B 408275, I/A 5 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
- CL FERRAN PUIG,NUMERO 8, CASA A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 114, S 8, H B 408275, I/A 4 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 114, S 8, H B 408275, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 114, S 8, H B 408275, I/A 2 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 112, S 8, H B 408275, I/A 1 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08