INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL
CIF B62604939
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Banet Andujar Ramon Santiago | Administrador Solidario | 03/07/2009 | 03/12/2009 |
Daniel Max Perlman | Administrador Solidario | 03/07/2009 | 03/12/2009 |
Molina Figueras Xavier | Apoderado | 17/07/2009 | 03/12/2009 |
Naval Chamosa Jordi | Apoderado | 07/05/2009 | 03/12/2009 |
Naval Chamosa Jordi | Administrador Solidario | 03/07/2009 | 03/12/2009 |
Daniel Max Perlman | Administrador Unico | 28/04/2009 | 03/07/2009 |
Molina Figueras Xavier | Apoderado | 07/05/2009 | |
Banet Andujar Ramon Santiago | Consejero | 28/04/2009 | |
Banet Andujar Ramon Santiago | Consejero Delegado | 28/04/2009 | |
Mas Benavente Jose Manuel | Secretario | 28/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 220, S 8, H B 235860, I/A 14 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 220, S 8, H B 235860, I/A 13 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 220, S 8, H B 235860, I/A 12 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 220, S 8, H B 235860, I/A 12 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 219, S 8, H B 235860, I/A 11 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 219, S 8, H B 235860, I/A 11 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 219, S 8, H B 235860, I/A 10 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 219, S 8, H B 235860, I/A 10 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-08