MOLINA FIGUERAS XAVIER
Informe ejecutivo de MOLINA FIGUERAS XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MOLINA FIGUERAS XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES SA | Apoderado | 31/05/2019 | 28/07/2021 |
MTC PAYMENT SERVICES SL | Administrador Solidario | 23/11/2010 | |
INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL | Apoderado | 17/07/2009 | 03/12/2009 |
INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL | Apoderado | 07/05/2009 | |
RPS RESEARCH IBERICA SL | Consejero | 28/04/2009 | |
RPS RESEARCH IBERICA SL | Consejero Delegado | 28/04/2009 |
VINCULACIONES DE MOLINA FIGUERAS XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA FIGUERAS XAVIER
Apoderado
- Diaz-heredero Garcia Victor
- Molina Figueras Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36634 , F 93, S 8, H M 32356, I/A 477 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Apoderado
- Molina Figueras Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36634 , F 70, S 8, H M 32356, I/A 433 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-28
Empresa: MTC PAYMENT SERVICES SL
Administrador Solidario
- Molina Figueras Xavier
- Naval Chamosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24861 , F 37, S 8, H M 447557, I/A 2 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-28
Empresa: INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL
Apoderado
- Molina Figueras Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 220, S 8, H B 235860, I/A 13 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-08
Empresa: INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL
Apoderado
- Molina Figueras Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 219, S 8, H B 235860, I/A 11 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-08
Empresa: INFOCIENCIA SL
Consejero Delegado
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Mas Benavente Jose Manuel
- Molina Figueras Xavier
- Naval Chamosa Jordi
Consejero
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Mas Benavente Jose Manuel
- Molina Figueras Xavier
- Naval Chamosa Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36000 , F 77, S 8, H B 200206, I/A 12 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-08
Información de MOLINA FIGUERAS XAVIER
Mostramos los datos de MOLINA FIGUERAS XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA FIGUERAS XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos