DANIEL MAX PERLMAN
Informe ejecutivo de DANIEL MAX PERLMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DANIEL MAX PERLMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RPS RESEARCH IBERICA SL | Administrador Solidario | 25/08/2010 | 30/09/2013 |
RPS SPAIN SL | Administrador Solidario | 19/09/2013 | |
RPS RESEARCH IBERICA SL | Administrador Solidario | 03/07/2009 | 25/08/2010 |
INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL | Administrador Solidario | 03/07/2009 | 03/12/2009 |
RPS RESEARCH IBERICA SL | Administrador Unico | 28/04/2009 | 03/07/2009 |
INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL | Administrador Unico | 28/04/2009 | 03/07/2009 |
VINCULACIONES DE DANIEL MAX PERLMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANIEL MAX PERLMAN
Empresa: RPS RESEARCH IBERICA SL
Administrador Solidario
- Daniel Max Perlman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41668 , F 47, S 8, H B 200206, I/A 32 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-08
Empresa: RPS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Daniel Max Perlman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42260 , F 11, S 8, H B 406068, I/A 20 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Empresa: RPS RESEARCH IBERICA SL
Administrador Solidario
- Antoine Xabier Bernard Cournot
- Daniel Max Perlman
- Janet Lillian Brennan
- Steven Bell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41668 , F 42, S 8, H B 200206, I/A 21 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
Empresa: RPS RESEARCH IBERICA SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Daniel Max Perlman
- Naval Chamosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41668 , F 42, S 8, H B 200206, I/A 21 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
Empresa: INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Daniel Max Perlman
- Naval Chamosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 220, S 8, H B 235860, I/A 12 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-08
Empresa: INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL
Administrador Unico
- Daniel Max Perlman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 220, S 8, H B 235860, I/A 12 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-08
Empresa: INFOCIENCIA SL
Administrador Solidario
- Banet Andujar Ramon Santiago
- Daniel Max Perlman
- Naval Chamosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36000 , F 78, S 8, H B 200206, I/A 15 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-08
Empresa: INFOCIENCIA SL
Administrador Unico
- Daniel Max Perlman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36000 , F 78, S 8, H B 200206, I/A 15 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-08
Empresa: INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL
Administrador Unico
- Daniel Max Perlman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33735 , F 219, S 8, H B 235860, I/A 10 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-08
Empresa: INFOCIENCIA SL
Administrador Unico
- Daniel Max Perlman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36000 , F 77, S 8, H B 200206, I/A 12 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-08
Información de DANIEL MAX PERLMAN
Mostramos los datos de DANIEL MAX PERLMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANIEL MAX PERLMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos