ALONSO SANCHEZ CAMILO
Informe ejecutivo de ALONSO SANCHEZ CAMILO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO SANCHEZ CAMILO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDRA BPO SL | Apoderado | 23/07/2024 | |
INDRA BPO SL | Apoderado | 22/07/2024 | |
INDRA BPO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/07/2024 | |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado | 06/06/2024 | |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado | 04/06/2024 | |
KNB 2019 GESTION SL | Apoderado | 21/05/2024 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 14/05/2024 | |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado Mancomunado | 13/05/2024 | |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado Solidario | 13/05/2024 | |
GESTORIA OSCAR FERNANDEZ SL | Apoderado Solidario | 18/05/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALONSO SANCHEZ CAMILO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO SANCHEZ CAMILO
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Alonso Sanchez Camilo
- Arguelles Vanaclocha Juan Ignacio
- Bataller Camacho Jose Ramon
- Bono Bru Alberto
- Cabo Del Viejo Alonso
- Carnes Sales Maria Jose
- Cerda Piedra Miguel
- Cid Belmonte Jose-maria
- Corderon Millan Valentin
- De La Barrera Diaz Jorge
- De Luis Machuca Jorge Hugo
- Fernandez Nadal Maria De La Salud
- Garcia Luna Raul
- Garcia Merino Carolina
- Gonzalez Hernandez Jesus-manuel
- Guerrero Nuñez Julia
- Gutierrez Calderon Joaquin
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Serrano Maria Jose
- Ibeas Ibañez Maria
- Insua Beade Monica
- Lopez Gomez Alfonso
- Lopez-suelvos Otero Maria
- Lozano Quinto Veronica
- Luque Asende Manuel-angel
- Martinez Perez Ana Belen
- Millan Carrascal Rafael
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Nuñez Torron Caballero Pilar
- Otero Gonzalez Andres
- Pardavila Cocaña Ricardo
- Pardo Aznar Gloria
- Perez Valdivia Sonia
- Pia Ibañez Maria Del Carmen
- Pia Ibañez Maria Del Mar
- Piñuela Solera Natividad
- Pla Gomez Marta Rosa
- Prieto Sanchez Alicia
- Rabasco Noche Elena
- Rebollo Linares Maria
- Rodenas Jimenez Jacinto
- Romero Murillo Rafael
- Romero Parejo Rafael
- Samper Hernandez Gabriel
- Sanchez Esteban Raul
- Suarez Reboreda Maria
- Tejeda Sanchez Antonio
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Valentin Gea Maria Rosa
- Vazquez Orejas Javier Angel
- Vergara Cruz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 361075, I/A 425 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Alonso Sanchez Camilo
- Arguelles Vanaclocha Juan Ignacio
- Bataller Camacho Jose Ramon
- Bono Bru Alberto
- Cabo Del Viejo Alonso
- Carne Sales Maria Jose
- Cerda Piedra Miguel
- Cid Belmonte Jose-maria
- Corderon Millan Valentin
- De La Barrera Diaz Jorge
- Fernandez Nadal Maria De La Salud
- Garcia Luna Raul
- Garcia Merino Carolina
- Gonzalez Hernandez Jesus-manuel
- Guerrero Nuñez Julia
- Gutierrez Calderon Joaquin
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Serrano Maria Jose
- Ibeas Ibañez Maria
- Insua Beade Monica
- Lopez Gomez Alfonso
- Lopez-suelvos Otero Maria
- Lozano Quinto Veronica
- Luis Machuca Jorge Hugo
- Luque Ansede Manuel Angel
- Martinez Perez Ana Belen
- Millan Carrascal Rafael
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Nuñez Torron Caballero Maria Del Pilar
- Otero Gonzalez Andres
- Pardavila Cocaña Ricardo
- Pardo Aznar Gloria
- Perez Valdivia Sonia
- Pia Ibañez Maria Del Carmen
- Pia Ibañez Maria Del Mar
- Piñuela Solera Natividad
- Pla Gomez Marta Rosa
- Prieto Sanchez Alicia
- Rabasco Noche Elena
- Rebollo Linares Maria
- Rodenas Jimenez Jacinto
- Romero Murillo Rafael
- Romero Parejo Rafael
- Samper Hernandez Gabriel
- Sanchez Esteban Raul
- Suarez Reboreda Maria
- Tejeda Sanchez Antonio
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Valentin Gea Maria Rosa
- Vazquez Orejas Javier Angel
- Vergara Cruz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 361075, I/A 424 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Aguirre Gomez Pablo
- Aledo Rojas Salvador
- Alonso Sanchez Camilo
- Alvarez Hungria Lorena
- Alvarez Sanchez Lucia
- Araujo Plua Sharon Denisse
- Arevalo Casado Aide
- Arguelles Vanaclocha Juan Ignacio
- Armero Garcia Luis
- Arnanz Villalta Maria Teresa
- Bataller Camacho Jose Ramon
- Bataller Camacho Maria
- Bernaldo De Quiros Perez Enrique
- Bernaldo De Quiros Perez Marcelino Jesus
- Blanco Gabardino Maria Antonia
- Bono Bru Alberto
- Bronusas Bronusas Tomas
- Cabrera Sanchez Ana Belen
- Camacho Calzada Maria
- Carrion Torrente Eva
- Cartagena Zarta Katerin Andrea
- Chicharro Rodriguez Manuel Jesus
- Collazos Rodriguez Elizabeth
- Contento Villamagua Lesly Johanna
- Escribano Pastor Luis Mariano
- Esquiva Gonzalez Elisa Isabel
- Fernandez Nadal Maria De La Salud
- Fernandez Quesada Felix Cesar
- Garcia Casas Antonio
- Gil Aviles Sergio
- Gimenez Jurado Antonio
- Gomez Gonzalez Deborah
- Gonzalez Hernandez Jesus-manuel
- Gutierrez Diaz Miguel Angel
- Gutierrez Morales Luis Miguel
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Benito Juan
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Ibañez Garcia Jairo
- Ibeas Ibañez Maria
- Insua Beade Monica
- Jara Guzman Angela
- Lanchas Hernandez Enrique
- Llorente Martinez Juan Antonio
- Lopez Garcia Maria Jose
- Lopez-suelvos Otero Maria
- Lozano Quinto Veronica
- Luque Ansede Manuel Angel
- Magdalena Castiñeiras Carlos
- Mañas Uxo Javier
- Martin Gambero Jimenez Juan Jose
- Martinez Perez Ana Belen
- Meseguer Martinez Juan Domingo
- Mingoarranz Garcia Juan-pablo
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Moreno Mora Ernesto
- Nuñez Torron Caballero Maria Del Pilar
- Ortiz Gomez Jesus
- Ortiz Gomez Jose Antonio
- Otero Gonzalez Andres
- Palomo Soriano Maria Elisa
- Pardavila Cocaña Ricardo
- Pardo Barrios Maria Elisa
- Pia Ibañez Maria Del Carmen
- Pia Ibañez Maria Del Mar
- Pla Gomez Marta Rosa
- Prieto Sanchez Alicia
- Ramirez Fernandez Francisco Jose
- Reyna Capdevila Ines Maria
- Rodenas Jimenez Jacinto
- Rodriguez Iglesias Inmaculada
- Rodriguez Jimenez Miriam
- Saenz Corbellini Lorenzo
- Sainz Bueno Francisco Javier
- Salvador Montoya Rafael
- Samper Hernandez Gabriel
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sanz De La Rosa Miriam
- Serrano Balbuena Jose Francisco
- Suarez Reboreda Maria
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Tortosa Padilla Tomas
- Triviño Morales Luz Myriam
- Valentin Gea Maria Rosa
- Vazquez Orejas Javier Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 361075, I/A 422 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agulles Fuentes Jose Enrique
- Albiol Prades Laura
- Alcacer I Asensi Josep Enric
- Alcarria Martinez Pedro
- Alonso Sanchez Camilo
- Avila Climent Paula Andrea
- Bartolo Menendez Laura
- Benet Compañ Catalina
- Bernard Guerrero Maria Teresa
- Brigliadoli Soto Selena Emma
- Buso Ramon Maria De Campanar
- Candel Albiol Maria Del Lidon
- Carne Sales Maria Jose
- Casas Breva Francisco Javier
- Castillo Sanchez Antonio
- Cazalilla Piñana Belen
- Cebrecos Manzanera Juan Carlos
- Chiner Olmos Maria Jose
- Colom Jaime Nuria
- De La Torre Vidal Lydia
- De Tomas Catarineu Maria Isabel
- Devis Rodrigo Daniel
- Devis Rodrigo Pablo
- Estelles Tatay Violeta
- Fabregat Aragones Isabel
- Fabregat Aragones Maria Jose
- Fernandez Fernandez Maria Teresa
- Ferrando Aloy Mariola
- Galarza Lambies Jose Juan
- Galarza Lambies Maria Fernanda
- Gamallo Della Jara Ines
- Garcia Riaño Torres Luisa Maria
- Garrote Martinez Susana
- Gomez Garcia Andres
- Gonzalez Santeiro Carmen
- Guarachi Lilian
- Guillem Ladron De Guevara Aida
- Guirao Belmonte Maria Jesus
- Horjales Leira Elena
- Huerta Torres Maria Asuncion
- Inmaculada Solernou Sanz
- Insua Beade Monica
- Jurado Cano Luis
- Lladro Mañez Diana
- Lopez Heredia Ana Maria
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Mangado Vicuña Jesus Maria
- Marcos Rosello Adrian
- Martin De Bolaños Galdon Juan Carlos
- Martin Marin Victor Manuel
- Martinez Cañabate Victor
- Martinez Exposito Victor
- Martinez Perez Ana Belen
- Masip Osa Laura
- Mirlles Gonzalez Alex
- Moncho Matoses Emilio Jacinto
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Montull Fabregat Manuel
- Muñoz Carrasquer Jesus Salvador
- Navajo Chiral David
- Navajo Rocamonde Daniel
- Navarro Navarro Alba Linda
- Nuñez Fidalgo Teresa
- Nuñez Torron Caballero Maria Del Pilar
- Ortega Navarro Sergio
- Otero Gonzalez Andres
- Pardavila Cocaña Ricardo
- Piera Requena Maria Julia
- Pla Gomez Marta Rosa
- Prieto Sanchez Alicia
- Ramirez Talavera Monica
- Ramon Lledo Jose Eduardo
- Reza Cortiñas Ana Maria
- Ricart Olcina Eva Maria
- Riera Ballester Francisco Vicente
- Rodriguez Garrido Ernesto
- Rodriguez Garrido Francisco Javier
- Rovira Martinez Vicente Gabriel
- Sabater Gomez David
- Saiz Belinchon Antonio
- Sanchis Anda Jorge
- Sintes Ortuño Maria Cristina
- Suarez Reboreda Maria
- Tebar Alarcon Ruben
- Tomas Alguero Naiara
- Torres Chiva Cristina
- Trilles Babiloni Maria Fernanda
- Vazquez Orejas Javier
- Vivo Alemany Jose
- Zuñiga Janeiro Xacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 361075, I/A 421 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Apoderado
- Alcala Jimenez Susana
- Alcazar Escolar Rebeca
- Alfageme Gonzalez Ruben
- Alonso Sanchez Camilo
- Alonso Seisdedos Arturo Juan
- Arango Gutierrez Itxaso
- Arza Rio Cristina
- Balanzat Arguelles Carlos Jorge
- Barlassina Flores Victoria Eugenia
- Benitez Gallart Monica
- Bermejo Lopez Sara
- Borrego Martinez Diego Jesus
- Cabezas De Juan Fernando
- Cañadilla Del Alamo Cesar
- Carazo Barrera Lidia
- Castillo Romero Juan Jose
- Castro Quiroga Veronica
- Castro Villen Noelia
- Cimarras Iglesias Alvaro
- Corachan De Leon Jesica
- Cortes Salvat Maria
- Cunill Gonzalez Montserrat
- De Castro Martin Laura
- De Las Casas Mateos Nuria
- De Pombo Perez Alberto
- Del Alamo Powers Isabel Ana
- Fefelov Igor
- Fernandez Barra Maria Joana
- Fernandez Gilar Carlos
- Fernandez Narvaez Andrea
- Fernandez Pereiro Miguel Angel
- Fernandez Rodriguez Silvia
- Ferrero Calleja Luis Francisco
- Galiana Pla Elena
- Garcia Martinez Francisco Javier
- Garcia Nieto Natalia
- Garcia Rodriguez Mireia
- Gardner Gonzalo Daniel Alejandro
- Gil Castro Maria Pilar
- Gil Iparraguirre Alvaro
- Gil Rubio Raul Gabriel
- Gilabert Gonzalez Adolfo
- Gomez Izquierdo Francisco Javier
- Gomez Perez Susana
- Gonzalez Barreira Luis Miguel
- Gonzalez Fernandez Buelta Diego
- Gonzalez Hernandez Pau
- Gonzalez Luna Jose Antonio
- Gonzalez Ruiz Maria Teresa
- Gutierrez Javier Augusto Damelines
- Gutierrez Mundaca Janet Carol
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Assiego Rafael
- Hernandez Herrera Lyda Xiomara
- Hernando Minguela Herminio
- Illera Diaz Aurera
- Insua Beade Monica
- Izquierdo Perez Olga
- Jimenez Alonso Miguel Angel
- Leiro Pena Cristina
- Linares Dominguez Maria Jose
- Lopez Mohedas Victor
- Lugar Sancho Elisabet
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Marchan Arroyo Mireia
- Marin Muñoz Maria Dolores
- Martin Elvira Mario
- Martinez Cano Maria Jose
- Martinez Lopez Fernando
- Mezquita Perez Alvaro
- Montero Iñiguez Juan Jose
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morillo Mercado Alberto
- Navarro Miron Silvia
- Ojeda Melian Nayra
- Palau Cemeli Pilar
- Palomares Martinez Ana
- Pañeda Murias Maria
- Pardo Garcia Yolanda
- Pelaez Bravo Vicente
- Perez De Villaamil Perez Pilar
- Piedra Criado Luisa Maria
- Piñero Gonzalez Lorena
- Pocurull Massague Joan
- Porcel Fernandez Maria Lourdes
- Ramirez Duque Jenny Carolina
- Ramos Fernandez Paula
- Redondo Paton Ana
- Reyes Madrid Ester
- Rivera Rius Vanesa
- Roda Calvo Alba
- Rodriguez Fernandez Laura
- Roig Espert Maria Paz
- Romaguera Cañellas Aurora
- Rubio Ledesma Carlos
- Saiz Nos Cristina
- San Martin Gonzalez Manuela
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sanes Conesa Alberto
- Santander Abenza Maria Pilar
- Socorro Armas Fernando Mistral
- Solivellas Gorchs Ana
- Spinola Romero Sandra
- Suarez Reboreda Maria
- Tello Perez Jose Enrique
- Tirado Saiz Nerea
- Toledo Puche Alexia Yesica
- Traveset Bosch Jose Ventura
- Uson Uson Virginia
- Valls Viñas Cristina
- Vazquez Orejas Javier
- Vega Palau Noemi
- Vidal Gomila Gemma
- Vizuete Delgado Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752179, I/A 94 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Apoderado
- Alcala Jimenez Susana
- Alcazar Escolar Rebeca
- Alfageme Gonzalez Ruben
- Alonso Sanchez Camilo
- Alonso Seisdedos Arturo Juan
- Arango Gutierrez Itxaso
- Arza Rio Cristina
- Balanzat Arguelles Carlos Jorge
- Barlassina Flores Victoria Eugenia
- Benitez Gallart Monica
- Bermejo Lopez Sara
- Borrego Martinez Diego Jesus
- Cabezas De Juan Fernando
- Cañadillas Del Alamo Cesar
- Carazo Barrera Lidia
- Castro Quiroga Veronica
- Cimarras Iglesias Alvaro
- Cortes Salvat Maria
- Cunill Gonzalez Montserrat
- De Castro Martin Laura
- De Las Casas Mateos Nuria
- De Pombo Perez Alberto
- Del Alamo Powers Isabel Ana
- Fefelov Igor
- Fernandez Barra Joana
- Fernandez Gilar Carlos
- Fernandez Gimenez Ignacio Javier
- Fernandez Narvaez Andrea
- Fernandez Pereiro Miguel Angel
- Ferrero Calleja Luis Francisco
- Galiana Pla Elena
- Garcia Martinez Francisco Javier
- Garcia Nieto Natalia
- Gardner Gonzalo Daniel Alejandro
- Gil Castro Maria Pilar
- Gil Iparraguirre Alvaro
- Gil Rubio Raul Gabriel
- Gilabert Gonzalez Adolfo
- Gomez Izquierdo Francisco Javier
- Gomez Perez Susana
- Gonzalez Barreira Luis Miguel
- Gonzalez Fernandez Buelta Diego
- Gonzalez Hernandez Pau
- Gonzalez Luna Jose Santos
- Gonzalez Ruiz Maria Teresa
- Gutierrez Javier Augusto Damelines
- Gutierrez Mundaca Janet Carol
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Assiego Rafael
- Hernandez Herrera Lyda Xiomara
- Hernando Minguela Herminio
- Illera Diaz Aurera
- Insua Beade Monica
- Jimenez Alonso Miguel Angel
- Leiro Pena Cristina
- Linares Dominguez Maria Jose
- Lopez Mohedas Victor
- Lugar Sancho Elisabet
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Marchan Arroyo Mireia
- Marin Muñoz Maria Dolores
- Martin Elvira Mario
- Martinez Cano Maria Jose
- Martinez Lopez Fernando
- Mezquita Perez Alvaro
- Montero Iñiguez Juan Jose
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morillo Mercado Alberto
- Navarro Miron Silvia
- Ojeda Melian Nayra
- Palau Cemeli Pilar
- Palomares Martinez Ana
- Pañeda Murias Maria
- Pardo Garcia Yolanda
- Pelaez Bravo Vicente
- Perez De Villaamil Perez Pilar
- Piedra Criado Luisa Maria
- Piñero Gonzalez Lorena
- Pocurull Massague Joan
- Porcel Fernandez Juan Jose
- Porcel Fernandez Maria Lourdes
- Ramirez Duque Jenny Carolina
- Ramos Fernandez Paula
- Redondo Paton Ana
- Reyes Madrid Ester
- Rivera Rius Vanesa
- Roda Calvo Alba
- Rodriguez Fernandez Laura
- Rodriguez Fernandez Silvia
- Romaguera Cañellas Aurora
- Rubio Ledesma Carlos
- Saiz Nos Cristina
- San Martin Gonzalez Manuela
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sanes Conesa Alberto
- Santander Abenza Maria Pilar
- Segura Flix Merce
- Socorro Armas Fernando Mistral
- Solivellas Gorchs Ana
- Spinola Romero Sandra
- Suarez Reboreda Maria
- Tello Perez Jose Enrique
- Tirado Saiz Nerea
- Toledo Puche Alexia Yesica
- Traveset Bosch Jose Ventura
- Uson Uson Virginia
- Valls Viqas Cristina
- Vazquez Orejas Javier
- Vega Palau Noemi
- Vidal Gomila Gemma
- Vidal Gomila Gemma
- Vizuete Delgado Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752179, I/A 92 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Apoderado
- Alcala Jimenez Susana
- Alcazar Escolar Rebeca
- Alfageme Gonzalez Ruben
- Alonso Sanchez Camilo
- Alonso Seisdedos Arturo Juan
- Arango Gutierrez Itxaso
- Arza Rio Cristina
- Balanzat Arguelles Carlos Jorge
- Barlassina Flores Victoria Eugenia
- Benitez Gallart Monica
- Bermejo Lopez Sara
- Borrego Martinez Diego Jesus
- Cabezas De Juan Fernando
- Carazo Barrera Lidia
- Casadillas Del Alamo Cesar
- Castro Quiroga Veronica
- Castro Villen Noelia
- Cimarras Iglesias Alvaro
- Corachan De Leon Jesica
- Cortes Salvat Maria
- Cunill Gonzalez Montserrat
- De Castro Martin Laura
- De Las Casas Mateos Nuria
- De Pombo Perez Alberto
- Del Alamo Powers Isabel Ana
- Fefelov Igor
- Fernandez Gilar Carlos
- Fernandez Gimenez Ignacio Javier
- Fernandez Narvaez Andrea
- Fernandez Pereiro Miguel Angel
- Ferrero Calleja Luis Francisco
- Galiana Pla Elena
- Garcia Martinez Francisco Javier
- Garcia Nieto Natalia
- Gardner Gonzalo Daniel Alejandro
- Gil Iparraguirre Alvaro
- Gil Rubio Raul Gabriel
- Gilabert Gonzalez Adolfo
- Gomez Izquierdo Francisco Javier
- Gomez Perez Susana
- Gonzalez Barreira Luis Miguel
- Gonzalez Fernandez Buelta Diego
- Gonzalez Hernandez Pau
- Gonzalez Luna Jose Santos
- Gonzalez Ruiz Maria Teresa
- Gutierrez Javier Augusto Damelines
- Gutierrez Mundaca Janet Carol
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Assiego Rafael
- Hernandez Herrera Lyda Xiomara
- Hernando Minguela Herminio
- Illera Diaz Aurera
- Insua Beade Monica
- Izquierdo Perez Olga
- Jimenez Alonso Miguel Angel
- Leiro Pena Cristina
- Linares Dominguez Maria Jose
- Lopez Mohedas Victor
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Marchan Arroyo Mireia
- Martin Elvira Mario
- Martinez Cano Maria Jose
- Martinez Lopez Fernando
- Mezquita Perez Alvaro
- Montero Iñiguez Juan Jose
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morillo Mercado Alberto
- Navarro Miron Silvia
- Palau Cemeli Pilar
- Palomares Martinez Ana
- Pañeda Murias Maria
- Pardo Garcia Yolanda
- Pelaez Bravo Vicente
- Perez De Villaamil Perez Pilar
- Piedra Criado Luisa Maria
- Piñero Gonzalez Lorena
- Pocurull Massague Joan
- Popa Cojan Nadia
- Porcel Fernandez Juan Jose
- Porcel Fernandez Maria Lourdes
- Ramirez Duque Jenny Carolina
- Ramos Fernandez Paula
- Redondo Paton Ana
- Reyes Madrid Ester
- Roda Calvo Alba
- Rodriguez Fernandez Laura
- Rodriguez Fernandez Silvia
- Romaguera Cañellas Aurora
- Rubio Ledesma Carlos
- Saiz Nos Cristina
- San Martin Gonzalez Manuela
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sanes Conesa Alberto
- Santander Abenza Maria Pilar
- Segura Flix Merce
- Socorro Armas Fernando Mistral
- Spinola Romero Sandra
- Suarez Reboreda Maria
- Tello Perez Jose Enrique
- Tirado Saiz Nerea
- Toledo Puche Alexia Yesica
- Traveset Bosch Jose Ventura
- Uson Uson Virginia
- Valls Viqas Cristina
- Vazquez Orejas Javier
- Vega Palau Noemi
- Vidal Gomila Gemma
- Vizuete Delgado Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752179, I/A 90 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: KNB 2019 GESTION SL
Apoderado
- Acacio Jodar Jose Miguel
- Acebo Chamorro Soledad
- Adarvez Martinez Angel Luis
- Adiego Rivas Daniel
- Alaez Carriba Cristina
- Aldudo Gil Barbara
- Aledo Rojas Salvador
- Alfaro Salado Ines Maria
- Aloma Mihi Mireia
- Alonso Fernandez Luis Miguel
- Alonso Sanchez Camilo
- Alvarez Sanchez Lucia
- Andia Garcia De Olalla Alvaro
- Antomil Novoa Javier
- Anton Gonzalez Maria Pilar
- Antunez Jimenez Maria Angeles
- Arcas Longas Alejandro Pedro
- Arellano Rios Maria Pilar
- Arjona Borrero Lourdes Maria
- Arnau Verges Ernest
- Arribas Cuadrado Esther
- Baez Gonzalez Maria Macarena
- Balsells Cantero Domingo
- Barranco Cano Noelia
- Barranco Mateo Juan Carlos
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Bataller Camacho Maria
- Benguria Alvarez Alfredo
- Benitez Martinez Guadalupe
- Berzosa Morcillo Belen
- Botifoll Comas Jaume
- Brito De Ganzo Estefania
- Brito De Ganzo Roberto
- Bronusa Bronusa Tomas
- Brull Cabanes Eva
- Calvo Brasal Jaime
- Campos Gorriño Aranzazu
- Campos Gorriño Marta
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Canales Castello Maria
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Carretero Palomares Maria Angeles
- Casares Ruiz Manuel
- Casares Sanchez Manuel
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Castro Abril Josep Maria
- Cerro Espartero Virginia
- Chicharro Ruiz Pedro Luis
- Cobos Marquez Maria Dulce
- Codina Ascanio Jorge
- Cordoba Mihi Encarnacion
- Cruz Moral Maria
- Dato Jose Leandro
- Davila Aguilar Cristina
- De Leon Hernandez Maria Del Mar
- De Manuel Martinez Maria Teresa
- De Vierna Llombet Esmeralda
- Delgado Rubio Santiago Jose
- Diaz Riego Elena
- Domingo Puerta Alfredo
- Dominguez Tapiador Cesareo
- Echeverri Henao Laura Vanesa
- Farias Pinheiro Maiza Grazielle
- Fernandez Herrero Beatriz
- Fernandez Iniesta Maria Luisa
- Fernandez Marin Lucia
- Fernandez Martin Maria Noemi
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fernandez Quesada Felix Cesar
- Fernandez Segura Isabel Maria
- Fernandez Segura Manuel
- Fernandez Toribio Manuel
- Fibla Sancho Josefa Rosa
- Franco Mayor Olga
- Franquet Estefania Judit
- Gallego Andreu Gerard
- Gangoso Posadas Javier
- Garau Pons Maria De Gracia
- Garcia Alavedra Francesc
- Garcia Batalla Jesus
- Garcia Casas Antonio
- Garcia Cruz Juan
- Garcia Fernandez Javier
- Garcia Garcia Maria Jose
- Garcia Gomez Maria
- Garcia Gonzalez Alfredo
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia Lopez Irene
- Garcia Menor Natividad
- Garcia Morillo Maria Dolores
- Garcia Muñoz Gonzalez Del Campo Eva Maria
- Garcia Romo Maria Teresa
- Garcia Vazquez Naira
- Garijo Belda Maria Presentacion
- Garijo Belda Pablo-javier
- Gasol Rebull Divina
- Gil Aviles Sergio
- Gil Castro Manuel Jesus
- Gil Iparraguirre Alvaro
- Gil Muñoz Guadalupe
- Gimenez Jurado Antonio
- Goicoechea Pino Elisa Maria
- Gomez Becerril Eva
- Gomez Talavan Javier
- Gonzalez Bascon Ana Belen
- Gonzalez Calvo Carlos-javier
- Gonzalez De Chaves Gonzalez Kevin
- Gonzalez Edodey Patricia
- Gonzalez Esteban Estefania
- Gonzalez Garcia Flor Sandra
- Gordillo Valencia Anabel
- Granero Garcia Maria Inmaculada
- Grimaldos Brull Adrian
- Gual Jimenez Joana
- Gurrea Martinez Natalia Vanesa
- Gutierrez Diaz Patricia
- Henriquez Espinosa Elisa
- Hernandez Benito Juan
- Hernandez Bouhab Carmen
- Hernandez Gonzalez Candelaria
- Hernandez Hernandez Jose Guillermo
- Hernandez Hernandez Maria-esther
- Hernandez Molina Pilar
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Hinarejos Milena Tamara
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Ibañez Otero David
- Isern Estela Miguel Angel
- Izquierdo Exposito Joaquin
- Jimenez Galvez Maria De Los Reyes
- Lafuente Torregrosa David
- Laso Martin Oscar
- Lava Rocio-daniela
- Leiro Pena Cristina
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Lopez De Los Reyes Luis
- Lopez Garrote Juan Manuel
- Lopez Jimenez Carmen Inmaculada
- Lopez Jimenez Nieves
- Lopez Jimenez Virginia
- Lopez Mozo Jorge
- Lopez Muñoz Blanca
- Lopez Rosa Aymara
- Lopez Valdivia Celia Maria
- Lora Cercos Eduardo
- Lorca Camarero Juana
- Lucini Nieves Javier
- Luque Esteban Maria Aranzazu
- Machuca Palma Dolores
- Maldonado Tecocha Donatila Carmela
- Manzano Rodriguez David
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Mariani Requejo Sergio
- Martin Lozano Maria De Los Reyes
- Martinez Belmonte Oscar
- Martinez Cano Maria Jose
- Martinez Gutierrez Juan Felix
- Martinez Pretel Joaquin
- Martinez Saenz Ana
- Martos Tello Antonio
- Mas Rigo Rigo Joan Sebastian
- Mateos Cobo Macarena
- Matillas Maturana Juan Jesus
- Melendo De La Haba Francisco Manuel
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Mendez Schoengut Roy
- Mendoza Camacho Maria Del Pilar
- Mendoza Martin Maria Concepcion
- Molina Ruiz Miguel
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Monagas Arencibia Rosario Carmen
- Moneo Mateo Maria-luisa
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Montesinos Sanchez Alfredo
- Montori Lasierra Maria Carmen
- Morales Rivero Inmaculada
- Morell Baena Maria Del Mar
- Moreno Jurado Enrique
- Moreno Lopez Marc
- Moreno Navarro Esther
- Moreno-vaquerizo Sanchez Ruben
- Morote Vazquez Saray
- Muñoz Burrezo Patricia
- Muñoz Burrezo Virginia
- Naranjo Cruz Antonio Jesus
- Naranjo Limones Antonio Manuel
- Nogales Sanchez Luis Maria
- Noguera Heredia Miriam
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Olmo Galvez Jesus
- Ortega Paunero Jesus
- Ortiz Gomez Jesus
- Ortiz Gomez Jose Antonio
- Otero Gonzalez Andres
- Palacios Muñoz Blanca
- Palenzuela Illan Javier
- Pañeda Murias Maria
- Pardo Muñoz Beatriz
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Parrillas Padilla Miguel Angel
- Paz Ramos Guillermo
- Peleteiro Bandin Carlos Enrique
- Pereiro Maeso Cristian
- Perez Bernardo Marcos Antonio
- Perez Gonzalez Alvaro
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Podadera Alcala Carlos
- Podadera Alcala Luis
- Posadas Davila Manuel
- Postillo Gutierrez Maria Cristina
- Poveda Buron Ainara
- Prieto Sanchez Alicia
- Quelart Navarro Ricard
- Querol Rodriguez Juan-martin
- Ramos Galan Sandra
- Rodrigo Lomero Maria Beatriz
- Rodriguez Blanco Ignacio
- Rodriguez Campos Maria
- Rodriguez Ramos Miriam
- Rodriguez Rey Moraleda Jose Antonio
- Rom Porro Celestino
- Rom Porro Maria Del Mar
- Romero Avila Dominguez Juan Jose
- Romero Avila Dominguez Pablo
- Rufas Gutierrez Daniel
- Ruiz De Aguirre Landaluce Maria Rosa
- Sainz Bueno Francisco Javier
- Sainz De La Maza Gomez Maria Eulalia
- Saiz Ruiz Maria Del Carmen
- Salcedo Moret Yolanda
- Salinas Martinez Francisca
- Salvador Montoya Rafael
- Sanchez Aladro Alvaro
- Sanchez Gandoy Castañon Cristina
- Sanchez Gonzalez Laura Isabel
- Sanchez Villa Abel
- Sanchez Zorrilla Maria Lourdes
- Santos Guillen Marta
- Sanz Palau Esther
- Sanz Tejedor Raquel
- Saro Gonzalez Monica
- Segura Bravo Alfonso
- Segura Gil Ivan
- Seijas Fernandez Cristina
- Serna Cabrero Beatriz
- Serna Cabrero Pedro Antonio
- Serrano Barbany Ana
- Serrano Cecilia Angel-antonio
- Serrano Esteban Mireya
- Sibaja Rivera Alfedro
- Sierra Consul Angel
- Sierra Consul Jose
- Suarez Reboreda Maria
- Suelo Madolell Debora-maria
- Tello Perez Jose Enrique
- Tena Garcia Aurelia
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Torres Cerron Raul
- Torres Torres Leandro
- Traveset Bosch Jose Ventura
- Troule Chamero Jessica Maria
- Tur Pastor Maria Lourdes
- Ubilla Garcia Estibaliz
- Valenzano Samanta Lorena
- Vargas Serrano Tomas
- Veloz Lino Ginger Iviana
- Veras Jimenez Virginia
- Vidal Ramon Asuncion
- Vila Castillo Monica
- Villa Prats Arturo
- Villarreal Suarez De Cepeda Juan Enrique
- Villodre Miranda Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 692104, I/A 4 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Ahuir Vives Vicenta
- Alcazar Albuixech Eva
- Alcazar Escolar Rebeca
- Alonso Sanchez Camilo
- Andelo Crespo Pascual Miguel
- Arza Rio Cristina
- Balanzat Arguelles Carlos
- Ballester Lopez Carlos
- Barca Mata Jesus Maria
- Beltran Gomez Ana Delia
- Benitez Garcia Ana Maria
- Blanco Ancos Carlos
- Blazquez Galan Sachenka
- Buforn Perez Miguel
- Cañadilla Del Alamo Cesar
- Carazo Barrera Lydia
- Castro Ahuir Elia
- Castro Quiroga Veronica
- Chillaron Moralo Miguel Angel
- Coca Marin Pau
- Cocalea Mariana Cristina
- Cunill Gonzalez Montserrat
- Diez Casado Noelia
- Espuny Olmedo Antonio Javier
- Espuny Simo Javier
- Fernandez Narvaez Andrea
- Fernandez Pereiro Miguel Angel
- Ferrero Calleja Luis Francisco
- Galiana Pla Elena
- Garcia Nieto Natalia
- Garcia Sanjuan Luisa
- Gardner Gonzalo Daniel Alejandro
- Gil Gallego Estela
- Gil Gopar Antonio Javier
- Gil Iparraguirre Alvaro
- Gil Rubio Gabriel
- Gimeno Sanchez Fuensanta
- Gimeno Santa Francisco Javier
- Goenaga Perez Alejandro
- Gomez Izquierdo Francisco Javier
- Gomez Perez Susana
- Gonzalez Hernandez Pau
- Gonzalez Luna Jose Santos
- Gracia Botella Gabriel
- Guillen Ortego Maria Victoria
- Gutierrez Mundaca Carol
- Hermina Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Assiego Rafael
- Hernando Minguela Herminio
- Insua Beade Monica
- Leal Garcia Maria Isabel
- Leiro Pena Cristina
- Lloret Berna Isabel
- Madrid Sanchez Antonia Maria
- Martin Elvira Mario
- Martinez Cano Maria Jose
- Martinez Lopez Fernando
- Merar Mohamed Islam Mohammed
- Miro Carbonell Gabriel
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morillas Millan Alfonso
- Morillo Mercado Albert
- Palau Cemeli Pilar
- Palomares Martinez Ana
- Pañeda Murias Maria
- Pardo Aviles Carlos
- Parra Mateos Cristina
- Pelaez Bravo Vicente
- Perez Ruiz Rebeca
- Piñeiro Garcia Joan
- Piñero Gonzalez Lorena
- Pocurull Massague Joan
- Popa Cojan Nadia
- Porcel Fernandez Juan Jose
- Porcel Fernandez Maria Lourdes
- Ramirez Duque Jenny Carolina
- Ramos Fernandez Paula
- Rivera Ruiz Carlos
- Roda Calvo Alba
- Rodriguez Fernandez Laura
- Rodriguez Fernandez Silvia
- Rodriguez Lopez Elena
- Sala Saldaña Javier
- Sanchez Hidalgo Gema
- Santos Cuenca Jose
- Socorro Armas Fernando Mistral
- Suarez Reboreda Maria
- Toledo Puche Alexia Yesica
- Tucella Tucella Claudia
- Uson Uson Virginia
- Vazquez Orejas Javier Angel
- Vega Palau Noemi
- Ventura Traveset Bosch Jose
- Vidal Gomila Gemma
- Zomeño Rosell Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 40338, I/A 821 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-04
Empresa: GESTINOVA 99 SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Sanchez Camilo
- Aramburu Vecino Bernardo Angel
- Arias Martinez Misaira
- Avete Rodriguez Antonio Jose
- Barredo Perez Jose Antonio
- Bofill Miquel Merce
- Bronusa Bronusa Tomas
- Cabarga Gilsanz Nuria
- Carrion Torrente Eva
- Cespedes Garcia Santiago
- Diaz Villadoniga Luz Divina
- Fajardo Gomez Carmen
- Fernandez Boullon Lorena
- Fernandez Moreda Pastora
- Galindo Portillo Antonio
- Garcia Arredondo Irene Maria
- Garcia Ballesteros Olga Maria
- Garcia De La Peña Calderon Santiago
- Garcia Legisima Francisco
- Garcia Vazquez Maria Estela
- Gil De Ascension Laura
- Gilabert Butron Diana Maria
- Gonzalez Gonzalez Sonia
- Gonzalez Santeiro Carmen
- Gonzalez Villalobos Silvia
- Herrero Izquierdo Maria Victoria
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Lanero Taboas Iñigo
- Lois Losada Jose Luis
- Lopez Rico Leire
- Lostal Ramirez Maria Esther
- Louzan Mariño Jose Angel
- Lozano Duran Jose
- Mariñas Cotelo Marcos
- Mariñas Fidalgo Jose Antonio
- Martinez Cano Jorge
- Martinez Guerrero Pedro Javier
- Martinez Perez Ana Belen
- Mendez Esteve Sandra
- Montes Cortes Paola
- Montes Escolar Alberto
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Nosti Rodriguez Tatiana
- Nuñez Calderon Eloy
- Nuñez Fidalgo Teresa
- Nuñez Torron Caballero Pilar
- Otero Gonzalez Andres
- Otero Otero Noelia
- Peinado Rivas Ana Isabel
- Pelegrin Izquierdo Ana Beatriz
- Pernas Ozores Maria Del Carmen
- Pernas Ozores Pablo
- Puente Diaz Raquel
- Putina Kristina
- Rocha Guisande Alberto
- Rodriguez Martin Miriam
- Rodriguez Riaño Ruth
- Rodriguez Tato Javier
- Saiz Dominguez Marta
- Sanchez Presedo Maria Luisa
- Santamaria Gonzalez Nuria
- Santiago Garcia Jose- Oscar
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Suarez Reboreda Maria
- Torres Aznar Miguel Eduardo
- Trigo Gonzalez Silvia
- Varela Dacoba Adriana Haydee
- Vazquez Fernandez Beatriz
- Vazquez Orejas Javier
- Vieites Garcia Juan Jose
- Zuñiga Janeiro Xacobo
Apoderado Solidario
- Alonso Sanchez Camilo
- Aramburu Vecino Bernardo Angel
- Arias Martinez Misaira
- Avete Rodriguez Antonio Jose
- Barredo Perez Jose Antonio
- Bofill Miquel Merce
- Bronusa Bronusa Tomas
- Cabarga Gilsanz Nuria
- Carrion Torrente Eva
- Cespedes Garcia Santiago
- Diaz Villadoniga Luz Divina
- Fajardo Gomez Carmen
- Fernandez Boullon Lorena
- Fernandez Moreda Pastora
- Galindo Portillo Antonio
- Garcia Arredondo Irene Maria
- Garcia Ballesteros Olga Maria
- Garcia De La Peña Calderon Santiago
- Garcia Legisima Francisco
- Garcia Vazquez Maria Estela
- Gil De Ascension Laura
- Gilabert Butron Diana Maria
- Gonzalez Gonzalez Sonia
- Gonzalez Santeiro Carmen
- Gonzalez Villalobos Silvia
- Herrero Izquierdo Maria Victoria
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Lanero Taboas Iñigo
- Lois Losada Jose Luis
- Lopez Rico Leire
- Lostal Ramirez Maria Esther
- Louzan Mariño Jose Angel
- Lozano Duran Jose
- Mariñas Cotelo Marcos
- Mariñas Fidalgo Jose Antonio
- Martinez Cano Jorge
- Martinez Guerrero Pedro Javier
- Martinez Perez Ana Belen
- Mendez Esteve Sandra
- Montes Cortes Paola
- Montes Escolar Alberto
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Nosti Rodriguez Tatiana
- Nuñez Calderon Eloy
- Nuñez Fidalgo Teresa
- Nuñez Torron Caballero Maria Del Pilar
- Otero Gonzalez Andres
- Otero Otero Noelia
- Peinado Rivas Ana Isabel
- Pelegrin Izquierdo Ana Beatriz
- Pernas Ozores Maria Del Carmen
- Pernas Ozores Pablo
- Puente Diaz Raquel
- Putina Kristina
- Rocha Guisande Alberto
- Rodriguez Martin Miriam
- Rodriguez Riaño Ruth
- Rodriguez Tato Javier
- Saiz Dominguez Marta
- Sanchez Presedo Maria Luisa
- Santamaria Gonzalez Nuria
- Santiago Garcia Jose- Oscar
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Suarez Reboreda Maria
- Torres Aznar Miguel Eduardo
- Trigo Gonzalez Silvia
- Varela Dacoba Adriana Haydee
- Vazquez Fernandez Beatriz
- Vazquez Orejas Javier
- Vieites Garcia Juan Jose
- Zuñiga Janeiro Xacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 227747, I/A 231 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO SANCHEZ CAMILO
Mostramos los datos de ALONSO SANCHEZ CAMILO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO SANCHEZ CAMILO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos