MOLPECERES FUENTES FERNANDO
Informe ejecutivo de MOLPECERES FUENTES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLPECERES FUENTES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KNB 2019 GESTION SL | Apoderado | 21/05/2024 | |
INDRA BPO SL | Apoderado Solidario | 22/12/2022 | |
INDRA BPO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/12/2022 | |
INDRA BPO SL | Apoderado | 15/12/2022 | |
GESTORIA MONTALVO SLP | Apoderado Solidario | 27/12/2021 | |
LIVINGCENTER ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Solidario | 22/11/2021 | |
OFICINA GESTION DE FIRMAS SL | Apoderado Solidario | 04/10/2021 | |
CIMENTADOS3 SA | Apoderado Solidario | 08/06/2021 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA | Apoderado Solidario | 07/06/2021 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 03/06/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MOLPECERES FUENTES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLPECERES FUENTES FERNANDO
Empresa: KNB 2019 GESTION SL
Apoderado
- Acacio Jodar Jose Miguel
- Acebo Chamorro Soledad
- Adarvez Martinez Angel Luis
- Adiego Rivas Daniel
- Alaez Carriba Cristina
- Aldudo Gil Barbara
- Aledo Rojas Salvador
- Alfaro Salado Ines Maria
- Aloma Mihi Mireia
- Alonso Fernandez Luis Miguel
- Alonso Sanchez Camilo
- Alvarez Sanchez Lucia
- Andia Garcia De Olalla Alvaro
- Antomil Novoa Javier
- Anton Gonzalez Maria Pilar
- Antunez Jimenez Maria Angeles
- Arcas Longas Alejandro Pedro
- Arellano Rios Maria Pilar
- Arjona Borrero Lourdes Maria
- Arnau Verges Ernest
- Arribas Cuadrado Esther
- Baez Gonzalez Maria Macarena
- Balsells Cantero Domingo
- Barranco Cano Noelia
- Barranco Mateo Juan Carlos
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Bataller Camacho Maria
- Benguria Alvarez Alfredo
- Benitez Martinez Guadalupe
- Berzosa Morcillo Belen
- Botifoll Comas Jaume
- Brito De Ganzo Estefania
- Brito De Ganzo Roberto
- Bronusa Bronusa Tomas
- Brull Cabanes Eva
- Calvo Brasal Jaime
- Campos Gorriño Aranzazu
- Campos Gorriño Marta
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Canales Castello Maria
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Carretero Palomares Maria Angeles
- Casares Ruiz Manuel
- Casares Sanchez Manuel
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Castro Abril Josep Maria
- Cerro Espartero Virginia
- Chicharro Ruiz Pedro Luis
- Cobos Marquez Maria Dulce
- Codina Ascanio Jorge
- Cordoba Mihi Encarnacion
- Cruz Moral Maria
- Dato Jose Leandro
- Davila Aguilar Cristina
- De Leon Hernandez Maria Del Mar
- De Manuel Martinez Maria Teresa
- De Vierna Llombet Esmeralda
- Delgado Rubio Santiago Jose
- Diaz Riego Elena
- Domingo Puerta Alfredo
- Dominguez Tapiador Cesareo
- Echeverri Henao Laura Vanesa
- Farias Pinheiro Maiza Grazielle
- Fernandez Herrero Beatriz
- Fernandez Iniesta Maria Luisa
- Fernandez Marin Lucia
- Fernandez Martin Maria Noemi
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fernandez Quesada Felix Cesar
- Fernandez Segura Isabel Maria
- Fernandez Segura Manuel
- Fernandez Toribio Manuel
- Fibla Sancho Josefa Rosa
- Franco Mayor Olga
- Franquet Estefania Judit
- Gallego Andreu Gerard
- Gangoso Posadas Javier
- Garau Pons Maria De Gracia
- Garcia Alavedra Francesc
- Garcia Batalla Jesus
- Garcia Casas Antonio
- Garcia Cruz Juan
- Garcia Fernandez Javier
- Garcia Garcia Maria Jose
- Garcia Gomez Maria
- Garcia Gonzalez Alfredo
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia Lopez Irene
- Garcia Menor Natividad
- Garcia Morillo Maria Dolores
- Garcia Muñoz Gonzalez Del Campo Eva Maria
- Garcia Romo Maria Teresa
- Garcia Vazquez Naira
- Garijo Belda Maria Presentacion
- Garijo Belda Pablo-javier
- Gasol Rebull Divina
- Gil Aviles Sergio
- Gil Castro Manuel Jesus
- Gil Iparraguirre Alvaro
- Gil Muñoz Guadalupe
- Gimenez Jurado Antonio
- Goicoechea Pino Elisa Maria
- Gomez Becerril Eva
- Gomez Talavan Javier
- Gonzalez Bascon Ana Belen
- Gonzalez Calvo Carlos-javier
- Gonzalez De Chaves Gonzalez Kevin
- Gonzalez Edodey Patricia
- Gonzalez Esteban Estefania
- Gonzalez Garcia Flor Sandra
- Gordillo Valencia Anabel
- Granero Garcia Maria Inmaculada
- Grimaldos Brull Adrian
- Gual Jimenez Joana
- Gurrea Martinez Natalia Vanesa
- Gutierrez Diaz Patricia
- Henriquez Espinosa Elisa
- Hernandez Benito Juan
- Hernandez Bouhab Carmen
- Hernandez Gonzalez Candelaria
- Hernandez Hernandez Jose Guillermo
- Hernandez Hernandez Maria-esther
- Hernandez Molina Pilar
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Hinarejos Milena Tamara
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Ibañez Otero David
- Isern Estela Miguel Angel
- Izquierdo Exposito Joaquin
- Jimenez Galvez Maria De Los Reyes
- Lafuente Torregrosa David
- Laso Martin Oscar
- Lava Rocio-daniela
- Leiro Pena Cristina
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Lopez De Los Reyes Luis
- Lopez Garrote Juan Manuel
- Lopez Jimenez Carmen Inmaculada
- Lopez Jimenez Nieves
- Lopez Jimenez Virginia
- Lopez Mozo Jorge
- Lopez Muñoz Blanca
- Lopez Rosa Aymara
- Lopez Valdivia Celia Maria
- Lora Cercos Eduardo
- Lorca Camarero Juana
- Lucini Nieves Javier
- Luque Esteban Maria Aranzazu
- Machuca Palma Dolores
- Maldonado Tecocha Donatila Carmela
- Manzano Rodriguez David
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Mariani Requejo Sergio
- Martin Lozano Maria De Los Reyes
- Martinez Belmonte Oscar
- Martinez Cano Maria Jose
- Martinez Gutierrez Juan Felix
- Martinez Pretel Joaquin
- Martinez Saenz Ana
- Martos Tello Antonio
- Mas Rigo Rigo Joan Sebastian
- Mateos Cobo Macarena
- Matillas Maturana Juan Jesus
- Melendo De La Haba Francisco Manuel
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Mendez Schoengut Roy
- Mendoza Camacho Maria Del Pilar
- Mendoza Martin Maria Concepcion
- Molina Ruiz Miguel
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Monagas Arencibia Rosario Carmen
- Moneo Mateo Maria-luisa
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Montesinos Sanchez Alfredo
- Montori Lasierra Maria Carmen
- Morales Rivero Inmaculada
- Morell Baena Maria Del Mar
- Moreno Jurado Enrique
- Moreno Lopez Marc
- Moreno Navarro Esther
- Moreno-vaquerizo Sanchez Ruben
- Morote Vazquez Saray
- Muñoz Burrezo Patricia
- Muñoz Burrezo Virginia
- Naranjo Cruz Antonio Jesus
- Naranjo Limones Antonio Manuel
- Nogales Sanchez Luis Maria
- Noguera Heredia Miriam
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Olmo Galvez Jesus
- Ortega Paunero Jesus
- Ortiz Gomez Jesus
- Ortiz Gomez Jose Antonio
- Otero Gonzalez Andres
- Palacios Muñoz Blanca
- Palenzuela Illan Javier
- Pañeda Murias Maria
- Pardo Muñoz Beatriz
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Parrillas Padilla Miguel Angel
- Paz Ramos Guillermo
- Peleteiro Bandin Carlos Enrique
- Pereiro Maeso Cristian
- Perez Bernardo Marcos Antonio
- Perez Gonzalez Alvaro
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Podadera Alcala Carlos
- Podadera Alcala Luis
- Posadas Davila Manuel
- Postillo Gutierrez Maria Cristina
- Poveda Buron Ainara
- Prieto Sanchez Alicia
- Quelart Navarro Ricard
- Querol Rodriguez Juan-martin
- Ramos Galan Sandra
- Rodrigo Lomero Maria Beatriz
- Rodriguez Blanco Ignacio
- Rodriguez Campos Maria
- Rodriguez Ramos Miriam
- Rodriguez Rey Moraleda Jose Antonio
- Rom Porro Celestino
- Rom Porro Maria Del Mar
- Romero Avila Dominguez Juan Jose
- Romero Avila Dominguez Pablo
- Rufas Gutierrez Daniel
- Ruiz De Aguirre Landaluce Maria Rosa
- Sainz Bueno Francisco Javier
- Sainz De La Maza Gomez Maria Eulalia
- Saiz Ruiz Maria Del Carmen
- Salcedo Moret Yolanda
- Salinas Martinez Francisca
- Salvador Montoya Rafael
- Sanchez Aladro Alvaro
- Sanchez Gandoy Castañon Cristina
- Sanchez Gonzalez Laura Isabel
- Sanchez Villa Abel
- Sanchez Zorrilla Maria Lourdes
- Santos Guillen Marta
- Sanz Palau Esther
- Sanz Tejedor Raquel
- Saro Gonzalez Monica
- Segura Bravo Alfonso
- Segura Gil Ivan
- Seijas Fernandez Cristina
- Serna Cabrero Beatriz
- Serna Cabrero Pedro Antonio
- Serrano Barbany Ana
- Serrano Cecilia Angel-antonio
- Serrano Esteban Mireya
- Sibaja Rivera Alfedro
- Sierra Consul Angel
- Sierra Consul Jose
- Suarez Reboreda Maria
- Suelo Madolell Debora-maria
- Tello Perez Jose Enrique
- Tena Garcia Aurelia
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Torres Cerron Raul
- Torres Torres Leandro
- Traveset Bosch Jose Ventura
- Troule Chamero Jessica Maria
- Tur Pastor Maria Lourdes
- Ubilla Garcia Estibaliz
- Valenzano Samanta Lorena
- Vargas Serrano Tomas
- Veloz Lino Ginger Iviana
- Veras Jimenez Virginia
- Vidal Ramon Asuncion
- Vila Castillo Monica
- Villa Prats Arturo
- Villarreal Suarez De Cepeda Juan Enrique
- Villodre Miranda Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 692104, I/A 4 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Balmes Nebot Roser
- Brull Cabanes Eva
- Canales Castello Maria
- Canales Llobell Dionisio
- Canales Llobell Javier
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Diaz Aguero Jose Maria
- Estrella Muñoz Carmen Corina
- Fibla Sancho Josefa Rosa
- Franco Mayor Olga
- Garcia Menor Natividad
- Grimaldos Brull Adrian
- Gual Jimenez Joana
- Gurrea Martinez Natalia Vanesa
- Iglesias Miranda Javier
- Lopez Reyes Francisco
- Lopez-suevos Otero Maria
- Martinez Cayuela Jose Tomas
- Martinez Galvez Maria Paz
- Mateos Cobo Macarena
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Muñoz Burrezo Patricia
- Muñoz Burrezo Virginia
- Otero Gonzalez Andres
- Pardo Muñoz Beatriz
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Pinto Salamea Sergio Abraham
- Podadera Alcala Carlos
- Posadas Davila Manuel
- Querol Rodriguez Juan-martin
- Rey Blanco Jose Francisco
- Salcedo Moret Yolanda
- Sanchez Villa Abel
- Sarrias Titos Maria Teresa
- Tena Garcia Aurelia
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Valenzano Samanta Lorena
- Vargas Serrano Tomas
- Villodre Miranda Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 127, S 8, H M 361075, I/A 392 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Solidario
- Aleixandre Lluesma Emilia
- Alonso Sanchez Camilo
- Andrea Gonzalez Camila
- Antomil Novoa Javier
- Araujo Plua Sharon Denisse
- Arellano Rios Maria Pilar
- Arenas Alcalde Rosa Maria
- Arjona Borrero Lourdes Maria
- Asensio Cervantes Beatriz
- Balcells Cantero Domimgo
- Balmes Nebot Roser
- Barranco Cano Noelia
- Barredo Perez Jose Antonio
- Barrionuevo Rojas Jose Vicente
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Bernedo Dominguez Esteban
- Blanco Gabardino Maria Antonia
- Bola Rubio Jonatan
- Brenlla Gonzalez Angel
- Brito De Ganzo Estefania
- Brito De Ganzo Roberto
- Brull Cabanes Eva
- Camacho Calzada Maria
- Canales Castello Maria
- Canales Llobell Dionisio
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Carretero Palomares Mª Angeles
- Cartagena Zarta Katerin Andrea
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Castillo Rafales Aral
- Castro Buadas Silvina
- Davila Aguilar Cristina
- De Juan Oliver Gabriel
- De Morais Junior Jose Ferreira
- Diaz Aguero Jose Maria
- Diaz Lira Fernando Andres
- Domingo Puerta Alfredo
- Dominguez Garcia Estefania
- Dominguez Romero Sandra
- Escribano Pastor Luis Mariano
- Espinosa Abellan Laura
- Estrella Muñoz Carmen Corina
- Farias Pinheiro Maiza Grazielle
- Fernandez Fernandez Jesus
- Fernandez Naranjo Juan Luis
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fibla Sancho Josefa Rosa
- Franco Mayor Olga
- Freire De Melo Marluce
- Garau Pons Maria De Gracia
- Garcia De Alcaraz Martinez Alvaro
- Garcia Garcia Maria Jose
- Garcia Menor Natividad
- Garcia Vazquez Naira
- Garijo Belda Maria Presentacion
- Garijo Belda Pablo-javier
- Gimenez Jurado Antonio
- Goicoechea Pino Elisa Maria
- Gomez Miguel Maria Soledad
- Gonzalez Bascon Ana Belen
- Gonzalez Ededoy Patricia
- Gordillo Valencia Anabel
- Granero Garcia Maria Inmaculada
- Grimaldos Brull Adrian
- Gual Jimenez Joana
- Gulzar Kousar Zarmeen
- Gurrea Martinez Natalia Vanesa
- Henriquez Espinosa Elisa
- Hernandez Hernandez Jose Guillermo
- Hernandez Muñoz Mario
- Hernandez Serrano Maria Jose
- Iglesias Miranda Javier
- Isern Estela Miguel Angel
- Izquierdo Exposito Joaquin
- Jila Salazar Soraya
- Lafuente Torregrosa David Victor
- Lalin Loureiro Maria Isabel
- Lillo De Los Rios Elia Ana
- Lirola Escobar Maria Dolores
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Lopez Reyes Francisco
- Lopez Rosa Aymara
- Lopez-suevos Otero Maria
- Lopez Valdivia Celia Maria
- Lucini Nieves Javier
- Martinez Aliseda Debora
- Martinez Escobar Sergio
- Martinez Galvez Maria Paz
- Martinez Garcia Jose Andres
- Martinez Saenz Ana
- Martinez Sanin Patricia
- Mateos Cobo Macarena
- Mayrata Vicens Pedro Lorenzo
- Mendez Schoengut Roy
- Mendoza Martin Maria Concepcion
- Miro Ferrandiz Judith
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morales Nuñez Carmen Maria
- Morell Morell Marc
- Moya Gonzalez Almudena
- Moya Gonzalez Lourdes
- Muñoz Burrezo Patricia
- Muñoz Burrezo Virginia
- Muñoz Campoy Victor Jose
- Mur Puy Francisco Jose
- Naranjo Cruz Antonio Jesus
- Niño Luna Leticia Magally
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Otero Gonzalez Andres
- Pallares Rencio Jordi
- Pardo Muñoz Beatriz
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Parrillas Padilla Miguel Angel
- Pascual Teixido Laura
- Patane Bra Monica
- Peleteiro Bandin Carlos Enrique
- Pereiro Maeso Cristian
- Perez Bernardo Marcos Antonio
- Perez Martinez Maria Del Pilar
- Pinto Salamea Sergio Abraham
- Podadera Alcala Carlos
- Podadera Alcala Luis
- Posadas Davila Manuel
- Querol Rodriguez Juan-martin
- Ranz Segura Jorge
- Rey Blanco Jose Francisco
- Rodrigo Lomero Maria Beatriz
- Roger Sapiña Veronica
- Roger Sapiña Veronica
- Ros Pons Mercedes
- Rosello Parra Salvador Pedro
- Salcedo Moret Yolanda
- San Felipe Vilarrasa Laia
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sanchez Villa Abel
- Sanz Nuñez Alberto
- Sarabia Martin Noelia
- Sarrias Titos Maria Teresa
- Segura Gil Ivan
- Serrano Ortega Alejandro
- Soriano Rodriguez Jose Manuel
- Sorli Romero Jose
- Suarez Reboreda Maria
- Tena Garcia Aurelia
- Teruel Blanch Antonio Miguel
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Tue Oliver Carlos Enrique
- Valenzano Samanta Lorena
- Vargas Serrano Tomas
- Vazquez Orejas Javier
- Vela Martinez Monica
- Vidal Ramon Asuncion
- Vila Castillo Monica
- Villodre Miranda Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 123, S 8, H M 361075, I/A 390 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Balmes Nebot Roser
- Brull Cabanes Eva
- Canales Castello Maria
- Canales Llobell Dionisio
- Canales Llobell Javier
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Diaz Aguero Jose Maria
- Estrella Muñoz Carmen Corina
- Fibla Sancho Josefa Rosa
- Franco Mayor Olga
- Garcia Menor Natividad
- Grimaldos Brull Adrian
- Gual Jimenez Joana
- Gurrea Martinez Natalia Vanesa
- Iglesias Miranda Javier
- Lopez Reyes Francisco
- Lopez-suevos Otero Maria
- Martinez Cayuela Jose Tomas
- Martinez Galvez Maria Paz
- Mateos Cobo Macarena
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Muñoz Burrezo Patricia
- Muñoz Burrezo Virginia
- Otero Gonzalez Andres
- Pardo Muñoz Beatriz
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Pinto Salamea Sergio Abraham
- Podadera Alcala Carlos
- Posadas Davila Manuel
- Querol Rodriguez Juan-martin
- Rey Blanco Jose Francisco
- Salcedo Moret Yolanda
- Sanchez Villa Abel
- Sarrias Titos Maria Teresa
- Tena Garcia Aurelia
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Valenzano Samanta Lorena
- Vargas Serrano Tomas
- Villodre Miranda Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 122, S 8, H M 361075, I/A 389 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Sanchez Camilo
- Andrea Gonzalez Camila
- Antomil Novoa Javier
- Arellano Rios Maria Pilar
- Arenas Alcalde Rosa Maria
- Arjona Borrero Lourdes Maria
- Asensio Cervantes Beatriz
- Balcells Cantero Domimgo
- Balmes Nebot Roser
- Barranco Cano Noelia
- Barredo Perez Jose Antonio
- Barrionuevo Rojas Jose Vicente
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Bermedo Dominguez Esteban
- Blanco Gabardino Maria Antonia
- Bola Rubio Jonatan
- Brenlla Gonzalez Angel
- Brito De Ganzo Estefania
- Brito De Ganzo Roberto
- Brull Cabanes Eva
- Camacho Calzada Maria
- Canales Castello Maria
- Canales Llobell Dionisio
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Carretero Palomares Mª Angeles
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Castillo Rafales Aral
- Castro Buadas Silvina
- Davila Aguilar Cristina
- De Juan Oliver Gabriel
- De Morais Junior Jose Ferreira
- Diaz Aguero Jose Maria
- Diaz Lira Fernando Andres
- Domingo Puerta Alfredo
- Dominguez Garcia Estefania
- Dominguez Romero Sandra
- Espinosa Abellan Laura
- Estrella Muñoz Carmen Corina
- Farias Pinheiro Maiza Grazielle
- Fernandez Fernandez Jesus
- Fernandez Naranjo Juan Luis
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fibla Sancho Josefa Rosa
- Franco Mayor Olga
- Freire De Melo Marluce
- Garcia De Alcaraz Martinez Alvaro
- Garcia Garcia Maria Jose
- Garcia Menor Natividad
- Garcia Vazquez Naira
- Garijo Belda Maria Presentacion
- Garijo Belda Pablo-javier
- Gimenez Jurado Antonio
- Goicoechea Pino Elisa Maria
- Gomez Miguel Maria Soledad
- Gonzalez Bascon Ana Belen
- Gonzalez Ededoy Patricia
- Gordillo Valencia Anabel
- Granero Garcia Maria Inmaculada
- Grimaldos Brull Adrian
- Gual Jimenez Joana
- Gulzar Kousar Zarmeen
- Gurrea Martinez Natalia Vanesa
- Henriquez Espinosa Elisa
- Hernandez Hernandez Jose Guillermo
- Hernandez Serrano Maria Jose
- Iglesias Miranda Javier
- Izquierdo Exposito Joaquin
- Jila Salazar Soraya
- Lafuente Torregrosa David Victor
- Lalin Loureiro Maria Isabel
- Lillo De Los Rios Elia Ana
- Lirola Escobar Maria Dolores
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Lopez Reyes Francisco
- Lopez Rosa Aymara
- Lopez-suevos Otero Maria
- Lopez Valdivia Celia Maria
- Lucini Nieves Javier
- Martinez Aliseda Debora
- Martinez Cayuela Jose Tomas
- Martinez Escobar Sergio
- Martinez Galvez Maria Paz
- Martinez Garcia Jose Andres
- Martinez Saenz Ana
- Martinez Sanin Patricia
- Mateos Cobo Macarena
- Mayrata Vicens Pedro Lorenzo
- Mendez Schoengut Roy
- Mendoza Martin Maria Concepcion
- Miro Ferrandiz Judith
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morales Nuñez Carmen Maria
- Moya Gonzalez Almudena
- Moya Gonzalez Lourdes
- Muñoz Burrezo Patricia
- Muñoz Burrezo Virginia
- Muñoz Campoy Victor Jose
- Mur Puy Francisco Jose
- Naranjo Cruz Antonio Jesus
- Niño Luna Leticia Magally
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Otero Gonzalez Andres
- Pallares Rencio Jordi
- Pardo Muñoz Beatriz
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Parrillas Padilla Miguel Angel
- Pascual Teixido Laura
- Patane Bra Monica
- Peleteiro Bandin Carlos Enrique
- Pereiro Maeso Cristian
- Perez Bernardo Marcos Antonio
- Perez Martinez Maria Del Pilar
- Pinto Salamea Sergio Abraham
- Podadera Alcala Carlos
- Podadera Alcala Luis
- Posadas Davila Manuel
- Querol Rodriguez Juan-martin
- Ranz Segura Jorge
- Rey Blanco Jose Francisco
- Rodrigo Lomero Maria Beatriz
- Rosello Parra Salvador Pedro
- Salcedo Moret Yolanda
- San Felipe Vilarrasa Laia
- Sanchez Hidalgo Gema
- Sanchez Villa Abel
- Sanz Nuñez Alberto
- Sarabia Martin Noelia
- Sarabia Martin Noelia
- Sarrias Titos Maria Teresa
- Segura Gil Ivan
- Serrano Ortega Alejandro
- Soriano Rodriguez Jose Manuel
- Suarez Reboreda Maria
- Tena Garcia Aurelia
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Tue Oliver Carlos Enrique
- Valenzano Samanta Lorena
- Vargas Serrano Tomas
- Vazquez Orejas Javier
- Vidal Ramon Asuncion
- Vila Castillo Monica
- Villodre Miranda Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 120, S 8, H M 361075, I/A 388 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Abadia Albaiceta Ana
- Alonso Sanchez Camilo
- Andrea Gonzalez Camila
- Antomil Novoa Javier
- Aral Castillo Rafales
- Arellano Rios Pilar
- Arenas Alcalde Rosa Mª
- Arjona Borrero Lourdes Maria
- Avellana Escartin Maria Cinta
- Balmes Nebot Roser
- Balseeis Cantero Domingo-vicente
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Bernedo Dominguez Esteban
- Blasco Ramon Vanesa
- Bola Rubio Jonatan
- Brull Cabanes Eva
- Canales Castello Maria
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Carretero Palomares Mª Angeles
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Davila Aguilar Cristina
- De Morais Junior Jose Ferreira
- Diago Flores Beatriz
- Diaz Aguero Jose Maria
- Domingo Puerta Alfredo
- Dominguez Romero Sandra
- Espinosa Abellan Laura
- Estrella Muñoz Carmen Corina
- Farias Pinheiro Maiza Grazielle
- Fernandez Fernandez Jesus
- Fibla Sancho Josefa Rosa
- Franco Mayor Olga
- Freire De Melo Marluce
- Garcia Menor Natividad
- Garcia Vazquez Naira
- Garijo Belda Pablo-javier
- Garijo Belda Presentacion
- Gimenez Jurado Antonio
- Goicoechea Pino Elisa Maria
- Gomez Miguel Maria Soledad
- Gonzalez Bascon Ana Belen
- Gordillo Valencia Anabel
- Grimaldos Brull Adrian
- Gulzar Kousar Zarmeen
- Gurrea Martinez Natalia Vanesa
- Iglesias Miranda Javier
- Joana Gual Jimenez
- Lillo De Los Rios Ellia-ana
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Lopez Reyes Francisco
- Lopez-suevos Otero Maria
- Lucini Nieves Javier
- Martinez Aliseda Debora
- Martinez Cayuela Jose Tomas
- Martinez Escobar Sergio
- Martinez Galvez Maria Paz
- Martinez Saenz Ana
- Mateos Cobo Macarena
- Mayo Majan Valeria
- Mendez Schoengut Roy
- Miro Ferrandiz Judith
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morales Nuñez Carmen Maria
- Muñoz Burrezo Patricia
- Muñoz Burrezo Virginia
- Muñoz Campoy Victor Jose
- Mur Puy Francisco Jose
- Naranjo Cruz Antonio Jesus
- Niño Luna Leticia Magally
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Orlando Sinues Elena
- Otero Gonzalez Andres
- Pallares Rencio Jordi
- Pardo Aznar Gloria
- Pardo Muñoz Beatriz
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Pascual Teixido Laura
- Patane Bra Monica
- Pereiro Maeso Cristian
- Perez Bernardo Marcos Antonio
- Pinto Salamea Sergio Abraham
- Podadera Alcala Carlos
- Podadera Alcala Luis
- Posadas Davila Manuel
- Querol Rodriguez Juan-martin
- Ranz Segura Jorge
- Rey Blanco Jose Francisco
- Rodrigo Lomero Maria Beatriz
- Rosello Parra Salvador Pedro
- Salcedo Moret Yolanda
- San Felipe Vilarrasa Laia
- Sanchez Villa Abel
- Sarabia Martin Noelia
- Sarrias Tito Maria Teresa
- Segura Gil Ivan
- Serrano Ortega Alejandro
- Soriano Rodriguez Jose Manuel
- Suarez Reboreda Maria
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Uson Uson Virginia
- Valenzano Samanta Lorena
- Vargas Serrano Tomas
- Vazquez Orejas Javier
- Vidal Ramon Asuncion
- Vidosa Acin Patricia
- Vila Castillo Monica
- Villodre Miranda Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 118, S 8, H M 361075, I/A 387 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: GESTORIA MONTALVO SLP
Apoderado Solidario
- Alejo Valdevira Miguel Angel
- Antuña Menguez Luis
- Beltran Yanes Elisa Maria
- Beltran Yanes Rosario Elsa
- Bernal Tejedor Andres Miguel
- Berrios Rothen Marco Antonio
- Blanco Cabrero Antonio
- Blanco Jimenez Jose Manuel
- Blasco Portillo Lucia
- Bou Lopez Susana
- Cambon Fernandez Natasha
- Cando Riofrio Adrian
- Canovas Rodriguez Alonso Carlos
- Carrera De La Torre Ricardo Ignacio
- Casado Gayangos Maria
- Castro Torrente Ignacio
- Cotillas Abad Manuel
- Cuerva Garcia De La Mora Maria Teresa
- Custodio Peñarando Francisco
- Dominguez Hormiga Flavio Artemio
- Dominguez Martin Felix
- Estruga Cuspinera Jorge
- Feijoo Sanz Maria
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fernandez Ramos Jorge Manuel
- Fernandez Vela Maria Luisa
- Fontan Vaccaro Pablo
- Fontanals Morell Monica
- Forne Montoya Jesus
- Fornies Beltran Elisa Maria
- Fornies Fernandez Del Castillo Guillermo
- Galisteo Humorado Maria-elena
- Garcia Bolaños David
- Garcia Vilas Alberto
- Gine Miro Marta
- Gomez Gonzalez Maria
- Gomez Vazquez Maria Angeles
- Gonzalez Balado Margarita
- Gonzalez Balado Rocio
- Gonzalez Diaz Tania
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Gonzalez Covadonga
- Gonzalez Roldan Maria Del Carmen
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Martinez Ignacio
- Hernandez Pau Silvia
- Herrera Florez Jose
- Leal Bueso Gregoro
- Lillo De Los Rios Elia Ana
- Llano Chacon Jose Carlos
- Lopez Arias Carolina
- Martinez Zalaya Garbiñe
- Melgar Rodriguez Sandra
- Mendez De Santos Maria Luisa
- Miguez Huerta David
- Millet Cots Salvador
- Molins Ibars Marc
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Montalvo Llanos Fernando Jose
- Montalvo Llanos Francisco Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Miguel
- Montalvo Soto Carolina
- Montalvo Soto Maria Belen
- Morillo Vergara Maria Carmen
- Morte Veron Jose Miguel
- Motalvo Soto Fernando
- Muñoz Llorente Jesus Antonio
- Murla Temple Pere
- Ojeda Perez Patricia
- Oton Montil Carlos
- Padilla Muñoz Paola Andrea
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Parisi Gomez Samuel
- Pastor Tortosa Marina
- Pavesio Herraez Israel
- Perales Lopez Inmaculada
- Perales Rodriguez Ana Belen
- Perez Carrascosa Eduardo
- Perez Morales Danitza Loreto
- Perez Sanchez Maria Del Pilar
- Pescador Carasa Ana Cristina
- Porro Lopez Eva
- Rabasco Noche Elena
- Ramon Abarca Maria
- Redondo Gomez Maria Rosa
- Rios Perez Carlos
- Rodriguez Buenaño Yolanda
- Rodriguez Quesada Jose Manuel
- Rodriguez Ranera Raul
- Rodriguez Ranera Raul
- Rojo Rodriguez Paula
- San Martin Mingo Alfredo
- Sanchez-bravo Serrano Andrea
- Sanchez Bueno Francisco
- Sanchez Dominguez Victor
- Sar Garcia-pliego Monica
- Serrano Martinez Maria Teresa
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Simo Campillo Encarnacion
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Soria Crespo Blanca
- Talen Gomez Mauricio
- Torrents Rufas Ana
- Torres Rodriguez Paloma
- Urgel Reig Anna
- Urgel Reig Joan
- Urosa Gomez Angel
- Verdejo Quero Manuela
- Villar Rouco Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40980 , F 182, S 8, H M 2502, I/A 110 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-28
Apoderado Solidario
- Abarca Maria Ramon
- Alejo Valdevira Miguel Angel
- Antuña Menguez Luis
- Beltran Yanes Elisa Maria
- Beltran Yanes Rosario Elsa
- Bernal Tejedor Andres Miguel
- Berrios Rothen Marco Antonio
- Blanco Cabrero Antonio
- Blasco Portillo Lucia
- Bou Lopez Susana
- Cambon Fernandez Natasha
- Canovas Rodriguez Alonso Carlos
- Carrera De La Torre Ricardo Ignacio
- Casado Gayangos Maria
- Castro Torrente Ignacio
- Cotillas Abad Manuel
- Custodio Peñarando Francisco
- Diaz Gonzalez Tania
- Dominguez Hormiga Flavio Artemio
- Dominguez Martin Felix
- Estruga Cuspinera Jorge
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fernandez Ramos Jorge Manuel
- Fernandez Vela Maria Luisa
- Fontan Vaccaro Pablo
- Forne Montoya Jesus
- Fornies Beltran Elisa Maria
- Fornies Fernandez Del Castillo Guillermo
- Galisteo Humorado Maria-elena
- Garcia Bolaños David
- Garcia Merino Yolanda
- Garcia Vilas Alberto
- Gine Miro Marta
- Gomez Gonzalez Maria
- Gonzalez Balado Margarita
- Gonzalez Balado Rocio
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Gonzalez Covadonga
- Gonzalez Roldan Maria Del Carmen
- Hernandez Martinez Ignacio
- Herrera Flores Jose
- Leal Bueso Gregorio
- Lopez Arias Carolina
- Martinez Zalaya Garbiñe Pilar
- Melgar Rodriguez Sandra
- Miguez Huerta David
- Millet Cots Salvador
- Molins Ibars Marc
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Montalvo Llanos Francisco Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Miguel
- Montalvo Soto Carolina
- Montalvo Soto Maria Belen
- Morte Veron Jose Miguel
- Murla Temple Pere
- Ojeda Perez Patricia
- Oton Montil Carlos
- Padilla Muñoz Paola Andrea
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Parisi Gomez Samuel
- Pastor Tortosa Marina
- Pavesio Herraez Israel
- Perales Lopez Inmaculada
- Perales Rodriguez Ana Belen
- Perez Carrascosa Eduardo
- Perez Morales Danitza Loreto
- Pescador Carasa Ana Cristina
- Rabasco Noche Elena
- Redondo Gomez Maria Rosa
- Rios Perez Carlos
- Rodriguez Ranera Raul
- Rojo Rodriguez Paula
- San Martin De Mingo Alfredo
- Sanchez-bravo Serrano Andrea
- Sanchez Bueno Francisco
- Sanchez Dominguez Victor
- Sar Garcia-pliego Monica
- Serrano Martinez Maria Teresa
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Simon Campillo Encarnacion
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Soria Crespo Blanca
- Talen Gomez Mauricio
- Torrents Rufas Ana
- Torres Rodriguez Paloma
- Urgel Reig Anna
- Urgel Reig Joan
- Urosa Gomez Angel
- Verdejo Quero Manuela
- Villar Rouco Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41894 , F 197, S 8, H M 749402, I/A 38 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Empresa: OFICINA GESTION DE FIRMAS SL
Apoderado Solidario
- Alcalde Ranz Sara
- Alvarez Martinez Alberto Mariano
- Amar Errico Carlos Julian
- Andia Garcia De Olalla Alvaro
- Andia Rivas Jose-antonio
- Arrizabalaga Aizpiri Susana
- Brull Cabanes Eva
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Casares Ruiz Manuel
- Cobos Marquez Maria Del Dulce
- De La Concepcion Cid Jesus
- Diaz Olmos Esther
- Fernandez Granero Ester
- Garate Tarrago Guillem
- Garcia Campos Maria
- Garcia Llorente Cristina
- Ginel Simon Angel
- Gutierrez De Santa Cruz Mercedes
- Hernandez Alonso Carlos Isaac
- Jimenez Blanco Miguel
- Llorente Diaz Maria Antonia
- Lluisa Goncalves Pimentao Lluisa
- Lopez Castañeda Pedro
- Lopez De Los Reyes Luis
- Lopez Garcia Beatriz
- Lopez Garcia Pedro
- Lujan Llorente Jose Antonio
- Martinez Estades Enrique
- Martinez Saenz Ana
- Mezcua Escudero Cesar
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Moneo Mateo Maria-luisa
- Moreno Navarro Maria Esther
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Postigo Lopez Antonio Manuel
- Saiz Agustin Ana Maria
- Sanchez Sabugal Jose Luis
- Sanchis Pellicer Aleix
- Saralegui Larraondo Jon Kepa
- Varni Olivieri Pablo Esteban
- Xercavins Gimeno Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 182, S 8, H M 232743, I/A 99 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Alaez Carriba Cristina
- Alcaide Piqueras Alicia
- Aledo Rojas Salvador
- Alonso Sanchez Camilo
- Alos Villanueva Ana Isabel
- Alvarez Lopez Antonio Jesus
- Andia Garcia De Olalla Alvaro
- Andrades Torrecillas Jose Ignacio
- Antunez Jimenez Maria Angeles
- Balsells Cantero Domingo Vicente
- Barcelo Horrach Pedro
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Blanco Cano Nuria
- Calderon Rodriguez Fabiola Macarena
- Canepa Vassallo Guillermo
- Cantos Mesa Caños Santos
- Cardona De La Camara Pau
- Carvajal Noriega Jose Manuel
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Cazalilla Piñana Belen
- Cobos Lopez Maria Gracia
- Codina Ascanio Jorge
- Contreras Raya Enrique Javier
- Contreras Raya Francisco
- Cortines Martin Gema
- Crespo Horrillo Francisco
- Cruces Soto David
- Cuadros Haro Jose Luis
- De La Cruz Talavan Jose Alberto
- De Manuel Martinez Maria Teresa
- Diaz Aguero Jose Maria
- Domingo Puerta Alfredo
- Galera De La Torre Carolina
- Galera De La Torre Miguel
- Garcia Abascal Carlos
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia Legisima Francisco
- Garcia Menor Maria Natividad
- Gomez Bernandez Maria Jesus
- Gomez Lopez-barranco Demetrio
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Ocaña Raquel
- Gongora Delfin Juan Manuel
- Gonzalez Bascon Ana Belen
- Gonzalez Calvo Carlos-javier
- Gonzalez Quesada Javier
- Guerrero Dominguez Andres Juan
- Gutierrez Garcia David
- Hernandez Gonzalez Candelaria
- Hernandez Hernandez Jose Guilllermo
- Hernandez Hernandez Maria-esther
- Hernandez Jimenez Marcelino
- Hernandez Molina Pilar
- Herrero Flores Francisco
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Iglesias Miranda Javier
- Iñigo Huertas Maria-teresa
- Isabal Fort Noeli Pilar
- Izquierdo Flores Miguel
- Jimenez Gonzalez Pablo
- Jimenez Moreno Jose Antonio
- Lao Muñoz Amparo
- Lois Losada Jose Luis
- Lopez Castañeda Pedro
- Lopez Garcia Pedro
- Lopez Garrote Juan Manuel
- Lopez Mañas Ivan
- Lopez Mozo Jorge
- Lopez-suevos Otero Maria
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Lopez Vicente
- Martin Martin Salvador
- Martin Rivases Maria Luisa
- Martinez Belmonte Oscar
- Martinez Gutierrez Juan Felix
- Martinez Lopez Elvira
- Martinez Saenz Ana
- Meca Abad Misael
- Mir Cordoba Maria Isabel
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Moneo Mateo Maria-luisa
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morote Vazquez Saray
- Muñoz Portillo Saray
- Navarro Bedmar Eva Maria
- Navarro Gonzalez Conde David
- Norte Gimenez Elvira
- Nuñea Torron Caballero Pilar
- Oller Lozano Juana Maria
- Ortega Garcia Inmaculada
- Ortega Paunero Jesus
- Ortiz Gomez Jesus
- Ortiz Gomez Jose Antonio
- Paez Jimenez Antonio
- Pazos Gutierrez Lucia
- Pereiro Maeso Cristian
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Cies Xandra
- Perez Diaz Jose Ignacio
- Perez Gonzalez Alvaro
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Picot Pelegrin Jessica
- Posadas Davila Manuel
- Prieto Matos Alfonso
- Rey Bellot Marcelino
- Rincon Marin Jon
- Rivera Mesa Maria Dolores
- Rodriguez Armijo- Armijo Lazaro Jose Luis
- Rodriguez Tirado Juan Pablo
- Rosales Sanchez Silvia
- Rubio Perez Maria Isabel
- Rufas Gutierrez Daniel
- Ruiz Cuadrado Encarnacion
- Ruiz Ortega Ana Maria
- Ruiz Tomas Maria Amparo
- Salido Pulido Jose Maria
- Salinas Martinez Francisca
- Salvador Montoya Rafael
- Sanchez Medina Narciso
- Sanchez Valencia Ana
- Serna Cabrero Beatriz
- Serna Cabrero Pedro Antonio
- Serrano Balbuena Jose Francisco
- Siquier Cantallops Pedro
- Siquier Garau Luis
- Sola Cerezuela Pedro Antonio
- Suarez Reboreda Maria
- Suero Madolell Debora Maria
- Talen Gomez Mauricio
- Torres Gomez Maria Amparo
- Torres Torres Leandro
- Tranche Martinez Leda
- Truyol Mas Cristina
- Ubeda Cruz Carlos Alberto
- Ugarte De Paz Nerea
- Urbano Romero Lorena
- Villavalba Gonzalez Rodrigo
- Yenes Gallego Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 122, S 8, H AL 40338, I/A 615 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-04
VER MAS ACTOS
Información de MOLPECERES FUENTES FERNANDO
Mostramos los datos de MOLPECERES FUENTES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLPECERES FUENTES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos