TRUYOL MAS CRISTINA
Informe ejecutivo de TRUYOL MAS CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRUYOL MAS CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORMALIZACION Y GESTION SL | Apoderado Solidario | 30/01/2023 | |
CIMENTADOS3 SA | Apoderado Solidario | 08/06/2021 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA | Apoderado Solidario | 07/06/2021 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 03/06/2021 | |
GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | Apoderado | 09/12/2020 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado | 14/05/2019 | |
JURYGEST SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado | 14/11/2018 | |
TITULIZACION DE ACTIVOS SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION SA | Apoderado | 16/10/2018 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado | 25/09/2017 |
VINCULACIONES DE TRUYOL MAS CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRUYOL MAS CRISTINA
Empresa: FORMALIZACION Y GESTION SL
Apoderado Solidario
- Abad Arce Yolanda
- Abrunya Martinez Raul
- Aguilar Navarro Antoni
- Aguirre Urkizu Iñaki
- Alfonso Perez Miguel Angel
- Alfonso Vega Maria Angeles
- Alonso De Linaje Garcia Carlos
- Alvaredo Fernandez Carlos
- Alvarez Frias Ana
- Alvarez Garcia Lourdes
- Alvarez Moreno Mayte
- Anderez Perales Olga
- Andreu Martines Mª Carmen
- Antoli Riera Maria Mercedes
- Antomil Novoa Javier
- Antunez Jimenez Maria Angeles
- Aragon Garcia Sergio
- Aragon Jimenez Antonio
- Aramburu Del Pino Ricardo
- Araque Flores Miriam
- Arraez Aguilar Ana Belen
- Arribas Floria Juan
- Arrieta Lardies Cristina
- Arroyo Marques Mirian
- Attar Mahsa
- Avellana Escartin Maria Cinta
- Bakouch Hamideche Naziha
- Barca Mata Jesus Maria
- Barcelo Rajo Sofia
- Barrio Montoya Aitor Claudio
- Belda Gonzalez Jose Andres
- Benitez Sarmiento Jose Angel
- Bergas Forteza Antoni
- Bermejo Garres Encarnacion
- Bernal Bernal Belen
- Blanco Alegria Alicia Maria
- Blanco Sanchez Jessica
- Blasco Ramon Vanesa
- Boned Cor Amanda
- Bravo Bolaños Fanny Dayana
- Brocal Fernandez Marco Antonio
- Bronusa Bronusa Tomas
- Cabanes Gascon Joan
- Cabanillas Arias Jose Miguel
- Cabrera Calzada Inmaculada
- Cabrera Sanchez Ana Belen
- Carbo Falomir Andrea
- Cardona Gonzalez Silvia
- Carlos Sacristan Carrero
- Carmen Montoya Garcia
- Carmona Serrano Jose
- Carrasco Perez Ruben
- Carrasco Sarabia Maria Isabel
- Carreño Del Pino Andres
- Carrera Castelao Lucia
- Carretero Palomares Mª Angeles
- Casares Nuñez Patricia
- Castiñeira Insua Maria Emilia
- Causin Rodriguez Rosario
- Ceada Ramos Vanessa
- Ces Lopez Sara
- Chocano Abengozar Alejandro
- Cruz Fuentes Francisco
- Cruz Perez Roberto
- Davila Aguilar Cristina
- De La Llave Paniagua Jesus Manuel
- De Rubinat Parellada Blanca
- De Sola Melia Irene
- Del Val Santamaria Angel
- Delis Pavon Rosa Maria
- Diago Flores Beatriz
- Diaz Alcaraz Sebastian
- Diez Calvo Paloma
- Domingo Puerta Alfredo
- Doncel Macho Rogelio
- Dris Maanan Omar
- Durnes Delgado Jesus
- Esteva Ferragut Marc
- Fabio Navarro Eduardo
- Fernandez Bullido Lidia
- Fernandez Fernandez Ana Carmen
- Fernandez Pinaglia Maria
- Fernandez Rivera Irene
- Flores Palomares Erica
- Fraguas Sanchez-molero Jaime
- Frey Muños Maria Teresa
- Garcia Alcaraz-aleman Gloria
- Garcia Canela Tomas Jorge
- Garcia Carrasco Antonio Joaquin
- Garcia Galarraga Esperanza
- Garcia Garcia Maria Jose
- Garcia Martin Cristian
- Garcia Moreno Ascension
- Garcia Remigio Eva
- Garcia Sanchez Oscar
- Garrido Alvarez David
- Garrido Osuna Maria Pilar
- Gil De Ascension Laura
- Gil Garcia Rafaelmiguel
- Gimenez Alvarez Elisa
- Gimenez Ballesta Juan Mª
- Gimenez Jurado Antonio
- Gomez Aranda Marta
- Gomez Diaz Maria Concepcion
- Gomez Fayos Iñaki
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Urios Laura
- Gomeza Pinos Ana
- Gonzalez Bermejo Maria Candelas
- Gonzalez Castellanos Ignacio
- Gonzalez Perez Manuel
- Gonzalez Rivas Jose Carlos
- Gonzalez Rodriguez Purificacion
- Gonzalez Vazquez Sandra Maria
- Gordillo Valencia Anabel
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Granero Garcia Maria Inmaculada
- Gual Jimenez Joana
- Gulzar Kousar Zarmeen
- Hernadez Guirao Maria Isabel
- Hernandez Carvajal Ana Dolores
- Hernandez Izquierdo Lidia
- Ibañez Garcia Jairo
- Illan Alvarez Ignacio
- Iñesta Garcia-casarrubios Jose Alfonso
- Iniesta Garcia Natalia
- Insua Gonzalez Javier
- Jardon Giner Rogelio
- Jordana Farre Merce
- Karaim Tobio Gilda Julia
- Karen Hurtado Ramos
- Lafuente Torregrosa David Victor
- Ledo Isidro Irene
- Lillo De Los Rios Elia Ana
- Lirola Escobar Maria Dolores
- Lopez Chicheri Eduardo
- Lopez Mingorance Mª Encarnacion
- Lopez Monje Juan Manuel
- Lopez Mulet Juana Maria
- Lopez Rio Rosa Maria
- Lopez Rodriguez Guillermo
- Lopez Sanchez-montañes Lara
- Lopez Valdivia Francisco David
- Lozano Benito Beatriz
- Lozano Iglesias Jose Luis
- Luaces De Las Heras Amanda
- Maldonado Vilabella Silvia
- Marcen Garcia Francisco Javier
- Marin Causin Elena
- Martin Fernandez Angeles
- Martin Miguel Cristina
- Martinez Casana Maria Cristina
- Martinez Corcoles Ana Crescencia
- Martinez Escobar Sergio
- Martinez Herrada Ainhoa
- Martinez Navarro Marita
- Martinez Ortega Maria-jose
- Martinez Pont Silvia
- Martinez Sanchez Miriam
- Martinez Teran Lidia
- Mayo Majan Valeria
- Medina Coll Maria Del Mar
- Medina Peñarrubia Eva Maria
- Melendez Cortijo Jaime Manuel
- Mendez Teruel Josefa Maria
- Merino Conde Alvaro
- Mihu Cibu Ana Maria
- Millas Arenas Mercedes
- Miralles Garcia Eva Maria
- Miro Ferrandiz Judith
- Molina Suasnabas Adriana
- Moñino Sanchez Raquel
- Montero Garcia Maria Teresa
- Mora Ruiz Francisco Javier
- Morales De Seras Pedro
- Moran Galarza Tatiana Lisset
- Moreno Garcia Jose Miguel
- Moreno Parra Yolanda
- Morillo-velarde Magaña Isabel
- Muñoz Campoy Victor Jose
- Naranjo Cruz Antonio Jesus
- Navarro Diaz Jaime
- Navarro Fernandez Esmeralda
- Negreira Espasandin Javier
- Nika Oleg
- Nuñez Torron Caballero Maria Del Pilar
- Olmo Galvez Jesus
- Orti Hens Vicente
- Ortiz De Urbina Zubia Sara
- Otero Fernandez Lucia
- Otero Gonzalez Andres
- Ouro Rodriguez Sandra
- Padilla Valdivieso Antonio
- Palacio Garcia Monica
- Palomino Garcia Jesus
- Palomino Mendez Yolanda
- Palos Perea Alejandro
- Pardo Aznar Gloria
- Parra Gimenez Juana Ines
- Parrillas Padilla Miguel Angel
- Parron Sevilla Francisco
- Pascual Martin Gregorio Jose
- Pastor Sospedra Manuel
- Perea Davo Alberto
- Pereiro Maeso Cristian
- Perez Casas Ana Maria
- Perez Ena Javier
- Perez Sanchez Minerva
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Piñero Mariño Jose
- Porras Pombo Inmaculada
- Ramentol Sabate Alberto
- Ramirez Pozuelo Angel Luis
- Ramon Vega Maria
- Ramon Vega Miguel
- Recio Garcia Maria De Las Mercedes
- Reyes Martinez Wendy Melliza
- Rico Cabello Francisco
- Rodriguez Bartolome Aroa
- Rodriguez Calvo Jose Francisco
- Rodriguez Lorden Maria
- Rodriguez Rodriguez Elizabeth
- Rojas Soler Francisco
- Rojas Torruella Jesus
- Romero Bakouch Andres Joel
- Romero Dominguez Diana
- Rosado Cano Ana Isabel
- Rosales Caballero Emilio
- Ruiz Asensio Ana Maria
- Ruiz Garrido Sara Leticia
- Ruiz Orozco Manuel Francisco
- Ruiz Ramirez Maria Del Carmen
- Ruiz Sanz Manuel
- Ruiz Sanz Maria
- Sacristan Garcia David
- Saez Chamorro Joel
- Salamanca Lopez Laura
- San Felipe Vilarrasa Laia
- San Martin Lorente Ignacio
- Sanchez Marina Cristina
- Sanchez Maroto Rafael
- Sanchez Parra Sixto
- Sanchez Valle Daniel
- Sanglier Lafuente Santiago
- Santamaria Sastre Rodrigo
- Santos Calvo Andrea
- Sanz Nieto Elena
- Segura Chica Virginia Ana
- Serrano Ruiz De Morales Pablo
- Sevilla Flores Manuel
- Sierra Carreton Sara Maria
- Sierra Fernandez Manuel
- Sobrino Martinez Andrea
- Solis Beniro Susana
- Soltero Romero Jose Angel
- Somoza Rodriguez Escudero Oscar
- Soriano Rodriguez Jose Manuel
- Souto Ibañez Alfonso Maria
- Tamayo Alvariño Enrique
- Tejedo Aznar Pedro
- Tello Gomez David
- Truyol Mas Cristina
- Ulldemolins Nolla Maria Del Carmen
- Uson Uson Virginia
- Valbuena Ozamiz Juan Valentin
- Valdivielso Santamaria Maria Trinidad
- Vazquez Orejas Javier
- Velastegui Titos Federico Alejandro
- Velazquez Clavarana Ignacio
- Velez Garcia Veronica
- Verdier Martinez Paloma
- Vicente Carretero Aranzazu
- Vidosa Acin Patricia
- Vigueras Zambudio Pedro
- Viñals Ferrandis Rafael
- Vitoria Lopez Dimas
- Vives Santamaria Jorge
- Zamorano Escribano Julian
- Zubizarreta Unceta Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 194, S 8, H M 318375, I/A 22 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Alaez Carriba Cristina
- Alcaide Piqueras Alicia
- Aledo Rojas Salvador
- Alonso Sanchez Camilo
- Alos Villanueva Ana Isabel
- Alvarez Lopez Antonio Jesus
- Andia Garcia De Olalla Alvaro
- Andrades Torrecillas Jose Ignacio
- Antunez Jimenez Maria Angeles
- Balsells Cantero Domingo Vicente
- Barcelo Horrach Pedro
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Blanco Cano Nuria
- Calderon Rodriguez Fabiola Macarena
- Canepa Vassallo Guillermo
- Cantos Mesa Caños Santos
- Cardona De La Camara Pau
- Carvajal Noriega Jose Manuel
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Cazalilla Piñana Belen
- Cobos Lopez Maria Gracia
- Codina Ascanio Jorge
- Contreras Raya Enrique Javier
- Contreras Raya Francisco
- Cortines Martin Gema
- Crespo Horrillo Francisco
- Cruces Soto David
- Cuadros Haro Jose Luis
- De La Cruz Talavan Jose Alberto
- De Manuel Martinez Maria Teresa
- Diaz Aguero Jose Maria
- Domingo Puerta Alfredo
- Galera De La Torre Carolina
- Galera De La Torre Miguel
- Garcia Abascal Carlos
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia Legisima Francisco
- Garcia Menor Maria Natividad
- Gomez Bernandez Maria Jesus
- Gomez Lopez-barranco Demetrio
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Ocaña Raquel
- Gongora Delfin Juan Manuel
- Gonzalez Bascon Ana Belen
- Gonzalez Calvo Carlos-javier
- Gonzalez Quesada Javier
- Guerrero Dominguez Andres Juan
- Gutierrez Garcia David
- Hernandez Gonzalez Candelaria
- Hernandez Hernandez Jose Guilllermo
- Hernandez Hernandez Maria-esther
- Hernandez Jimenez Marcelino
- Hernandez Molina Pilar
- Herrero Flores Francisco
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Iglesias Miranda Javier
- Iñigo Huertas Maria-teresa
- Isabal Fort Noeli Pilar
- Izquierdo Flores Miguel
- Jimenez Gonzalez Pablo
- Jimenez Moreno Jose Antonio
- Lao Muñoz Amparo
- Lois Losada Jose Luis
- Lopez Castañeda Pedro
- Lopez Garcia Pedro
- Lopez Garrote Juan Manuel
- Lopez Mañas Ivan
- Lopez Mozo Jorge
- Lopez-suevos Otero Maria
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Lopez Vicente
- Martin Martin Salvador
- Martin Rivases Maria Luisa
- Martinez Belmonte Oscar
- Martinez Gutierrez Juan Felix
- Martinez Lopez Elvira
- Martinez Saenz Ana
- Meca Abad Misael
- Mir Cordoba Maria Isabel
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Moneo Mateo Maria-luisa
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morote Vazquez Saray
- Muñoz Portillo Saray
- Navarro Bedmar Eva Maria
- Navarro Gonzalez Conde David
- Norte Gimenez Elvira
- Nuñea Torron Caballero Pilar
- Oller Lozano Juana Maria
- Ortega Garcia Inmaculada
- Ortega Paunero Jesus
- Ortiz Gomez Jesus
- Ortiz Gomez Jose Antonio
- Paez Jimenez Antonio
- Pazos Gutierrez Lucia
- Pereiro Maeso Cristian
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Cies Xandra
- Perez Diaz Jose Ignacio
- Perez Gonzalez Alvaro
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Picot Pelegrin Jessica
- Posadas Davila Manuel
- Prieto Matos Alfonso
- Rey Bellot Marcelino
- Rincon Marin Jon
- Rivera Mesa Maria Dolores
- Rodriguez Armijo- Armijo Lazaro Jose Luis
- Rodriguez Tirado Juan Pablo
- Rosales Sanchez Silvia
- Rubio Perez Maria Isabel
- Rufas Gutierrez Daniel
- Ruiz Cuadrado Encarnacion
- Ruiz Ortega Ana Maria
- Ruiz Tomas Maria Amparo
- Salido Pulido Jose Maria
- Salinas Martinez Francisca
- Salvador Montoya Rafael
- Sanchez Medina Narciso
- Sanchez Valencia Ana
- Serna Cabrero Beatriz
- Serna Cabrero Pedro Antonio
- Serrano Balbuena Jose Francisco
- Siquier Cantallops Pedro
- Siquier Garau Luis
- Sola Cerezuela Pedro Antonio
- Suarez Reboreda Maria
- Suero Madolell Debora Maria
- Talen Gomez Mauricio
- Torres Gomez Maria Amparo
- Torres Torres Leandro
- Tranche Martinez Leda
- Truyol Mas Cristina
- Ubeda Cruz Carlos Alberto
- Ugarte De Paz Nerea
- Urbano Romero Lorena
- Villavalba Gonzalez Rodrigo
- Yenes Gallego Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 122, S 8, H AL 40338, I/A 615 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-04
Empresa: CIMENTADOS3 SA
Apoderado Solidario
- Alaez Carriba Cristina
- Alcaide Piqueras Alicia
- Aledo Rojas Salvador
- Alonso Sanchez Camilo
- Alos Villanueva Ana Isabel
- Alvarez Lopez Antonio Jesus
- Andia Garcia De Olalla Alvaro
- Andrades Torrecillas Jose Ignacio
- Antunez Jimenez Maria Angeles
- Balsells Cantero Domingo Vicente
- Barcelo Horrach Pedro
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Blanco Cano Nuria
- Calderon Rodriguez Fabiola Macarena
- Canepa Vassallo Guillermo
- Cantos Mesa Caños Santos
- Cardona De La Camara Pau
- Carvajal Noriega Jose Manuel
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Cazalilla Piñana Belen
- Cobos Lopez Maria Gracia
- Codina Ascanio Jorge
- Contreras Raya Enrique Javier
- Contreras Raya Francisco
- Cortines Martin Gema
- Crespo Horrillo Francisco
- Cruces Soto David
- Cuadros Haro Jose Luis
- De La Cruz Talavan Jose Alberto
- De Manuel Martinez Maria Teresa
- Diaz Aguero Jose Maria
- Domingo Puerta Alfredo
- Galera De La Torre Carolina
- Galera De La Torre Miguel
- Garcia Abascal Carlos
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia Legisima Francisco
- Garcia Menor Maria Natividad
- Gomez Bernandez Maria Jesus
- Gomez Lopez-barranco Demetrio
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Ocaña Raquel
- Gongora Delfin Juan Manuel
- Gonzalez Bascon Ana Belen
- Gonzalez Calvo Carlos-javier
- Gonzalez Quesada Javier
- Guerrero Dominguez Andres Juan
- Gutierrez Garcia David
- Hernandez Gonzalez Candelaria
- Hernandez Hernandez Jose Guillermo
- Hernandez Hernandez Maria-esther
- Hernandez Jimenez Marcelino
- Hernandez Molina Pilar
- Herrero Flores Francisco
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Iglesias Miranda Javier
- Iñigo Huertas Maria-teresa
- Isabal Fort Noeli Pilar
- Izquierdo Flores Miguel
- Jimenez Gonzalez Pablo
- Jimenez Moreno Jose Antonio
- Lao Muñoz Amparo
- Lois Losada Jose Luis
- Lopez Castañeda Pedro
- Lopez Garcia Pedro
- Lopez Garrote Juan Manuel
- Lopez Mañas Ivan
- Lopez Monzo Jorge
- Lopez-suevos Otero Maria
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Lopez Vicente
- Martin Martin Salvador
- Martin Rivases Maria Luisa
- Martinez Belmonte Oscar
- Martinez Gutierrez Juan Felix
- Martinez Lopez Elvira
- Martinez Saenz Ana
- Meca Abad Misael
- Mir Cordoba Maria Isabel
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Moneo Mateo Maria-luisa
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morote Vazquez Saray
- Muñoz Portillo Saray
- Navarro Bedmar Eva Maria
- Navarro Gonzalez Conde David
- Norte Gimenez Elvira
- Nuñea Torron Caballero Pilar
- Oller Lozano Juana Maria
- Ortega Garcia Inmaculada
- Ortega Paunero Jesus
- Ortiz Gomez Jesus
- Ortiz Gomez Jose Antonio
- Paez Jimenez Antonio
- Pazos Gutierrez Lucia
- Pereiro Maeso Cristian
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Cies Xandra
- Perez Diaz Jose Ignacio
- Perez Gonzalez Alvaro
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Picot Pelegrin Jessica
- Posadas Davila Manuel
- Prieto Matos Alfonso
- Rey Bellot Marcelino
- Rincon Marin Jon
- Rivera Mesa Maria Dolores
- Rodriguez Armijo- Armijo Lazaro Jose Luis
- Rodriguez Tirado Juan Pablo
- Rosales Sanchez Silvia
- Rubio Perez Maria Isabel
- Rufas Gutierrez Daniel
- Ruiz Cuadrado Encarnacion
- Ruiz Ortega Ana Maria
- Ruiz Tomas Maria Amparo
- Salido Pulido Jose Maria
- Salinas Martinez Francisca
- Salvador Montoya Rafael
- Sanchez Medina Narciso
- Sanchez Valencia Ana
- Serna Cabrero Beatriz
- Serna Cabrero Pedro Antonio
- Serrano Balbuena Jose Francisco
- Siquier Cantallops Pedro
- Siquier Garau Luis
- Sola Cerezuela Pedro Antonio
- Suarez Reboreda Maria
- Suero Madolell Debora Maria
- Talen Gomez Mauricio
- Torres Gomez Maria Amparo
- Torres Torres Leandro
- Tranche Martinez Leda
- Truyol Mas Cristina
- Ubeda Cruz Carlos Alberto
- Ugarte De Paz Nerea
- Urbano Romero Lorena
- Villavalba Gonzalez Rodrigo
- Yenes Gallego Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 27, S 8, H AL 44917, I/A 73 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-04
Empresa: CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA
Apoderado Solidario
- Alaez Carriba Cristina
- Alcaide Piqueras Alicia
- Aledo Rojas Salvador
- Alonso Sanchez Camilo
- Alos Villanueva Ana Isabel
- Alvarez Lopez Antonio Jesus
- Andia Garcia De Olalla Alvaro
- Andrades Torrecillas Jose Ignacio
- Antunez Jimenez Maria Angeles
- Balsells Cantero Domingo Vicente
- Barcelo Horrach Pedro
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Blanco Cano Nuria
- Calderon Rodriguez Fabiola Macarena
- Canepa Vassallo Guillermo
- Cantos Mesa Caños Santos
- Cardona De La Camara Pau
- Carvajal Noriega Jose Manuel
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Cazalilla Piñana Belen
- Cobos Lopez Maria Gracia
- Codina Ascanio Jorge
- Contreras Raya Enrique Javier
- Contreras Raya Francisco
- Cortines Martin Gema
- Crespo Horrillo Francisco
- Cruces Soto David
- Cuadros Haro Jose Luis
- De La Cruz Talavan Jose Alberto
- De Manuel Martinez Maria Teresa
- Diaz Aguero Jose Maria
- Domingo Puerta Alfredo
- Galera De La Torre Carolina
- Galera De La Torre Miguel
- Garcia Abascal Carlos
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia Legisima Francisco
- Garcia Menor Maria Natividad
- Gomez Bernandez Maria Jesus
- Gomez Lopez-barranco Demetrio
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Ocaña Raquel
- Gongora Delfin Juan Manuel
- Gonzalez Bascon Ana Belen
- Gonzalez Calvo Carlos-javier
- Gonzalez Quesada Javier
- Guerrero Dominguez Andres Juan
- Gutierrez Garcia David
- Hernandez Gonzalez Candelaria
- Hernandez Hernandez Jose Guillermo
- Hernandez Hernandez Maria-esther
- Hernandez Jimenez Marcelino
- Hernandez Molina Pilar
- Herrero Flores Francisco
- Homar Manzano Maria Del Mar
- Iglesias Miranda Javier
- Iñigo Huertas Maria-teresa
- Isabal Fort Noeli Pilar
- Izquierdo Flores Miguel
- Jimenez Gonzalez Pablo
- Jimenez Moreno Jose Antonio
- Lao Muñoz Amparo
- Lois Losada Jose Luis
- Lopez Castañeda Pedro
- Lopez Garcia Pedro
- Lopez Garrote Juan Manuel
- Lopez Mañas Ivan
- Lopez Monzo Jorge
- Lopez-suevos Otero Maria
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Lopez Vicente
- Martin Martin Salvador
- Martin Rivases Maria Luisa
- Martinez Belmonte Oscar
- Martinez Gutierrez Juan Felix
- Martinez Lopez Elvira
- Martinez Saenz Ana
- Meca Abad Misael
- Mir Cordoba Maria Isabel
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Moneo Mateo Maria-luisa
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morote Vazquez Saray
- Muñoz Portillo Saray
- Navarro Bedmar Eva Maria
- Navarro Gonzalez Conde David
- Norte Gimenez Elvira
- Nuñea Torron Caballero Pilar
- Oller Lozano Juana Maria
- Ortega Garcia Inmaculada
- Ortega Paunero Jesus
- Ortiz Gomez Jesus
- Ortiz Gomez Jose Antonio
- Paez Jimenez Antonio
- Pazos Gutierrez Lucia
- Pereiro Maeso Cristian
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Cies Xandra
- Perez Diaz Jose Ignacio
- Perez Gonzalez Alvaro
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Picot Pelegrin Jessica
- Posadas Davila Manuel
- Prieto Matos Alfonso
- Rey Bellot Marcelino
- Rincon Marin Jon
- Rivera Mesa Maria Dolores
- Rodriguez Armijo- Armijo Lazaro Jose Luis
- Rodriguez Tirado Juan Pablo
- Rosales Sanchez Silvia
- Rubio Perez Maria Isabel
- Rufas Gutierrez Daniel
- Ruiz Cuadrado Encarnacion
- Ruiz Ortega Ana Maria
- Ruiz Tomas Maria Amparo
- Salido Pulido Jose Maria
- Salinas Martinez Francisca
- Salvador Montoya Rafael
- Sanchez Medina Narciso
- Sanchez Valencia Ana
- Serna Cabrero Beatriz
- Serna Cabrero Pedro Antonio
- Serrano Balbuena Jose Francisco
- Siquier Cantallops Pedro
- Siquier Garau Luis
- Sola Cerezuela Pedro Antonio
- Suarez Reboreda Maria
- Suero Madolell Debora Maria
- Talen Gomez Mauricio
- Torres Gomez Maria Amparo
- Torres Torres Leandro
- Tranche Martinez Leda
- Truyol Mas Cristina
- Ubeda Cruz Carlos Alberto
- Ugarte De Paz Nerea
- Urbano Romero Lorena
- Villavalba Gonzalez Rodrigo
- Yenes Gallego Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 213, S 8, H AL 41141, I/A 99 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-04
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Acuña Gomez Aixela Eugenee
- Aguilar De La Cruz Hermes
- Agustin Layunta Francisco Luis
- Alas Guillen Jesus Ignacio
- Aledo Rojas Salvador
- Alonso Dueñas Maria Teresa
- Altamirano Romo Elisabeth Del Pilar
- Alvarez Alvarez Yesica
- Amoros Boix Maria Almudena
- Andreo Navarro Maria Salud
- Andres Soler Carmelo
- Antunez Jimenez Maria De Los Angeles
- Aparicio Albendea Jesus
- Areces Tapia Maria Del Pilar
- Arguinzoniz Moraleda Javier
- Ariño Arguello Eva
- Arzola Plasencia Emma Belen
- Balboa Hernandez Nerea
- Barcelo Horrach Pedro
- Betancor Campos Ruth Maria
- Blanco Nieto Alejandra
- Bonafe Verger Jaime
- Boned Cor Amanda
- Botella Orquin Pedro
- Botello Nuñez Felipe
- Brigido Martinez David
- Brito Rodriguez Rita
- Buj De Gracia Alberto
- Cabrera Martin Tiaibin
- Cabrera Venero Jose Manuel
- Campo Moron Maria Cristina
- Campos Soler Fernando
- Castro Vicente Luis Alfonso
- Cespedes Garcia Santiago
- Concepcion Pineda Albert
- Corral Izquierdo Sergio
- Cortes Lazaro Rosa Ana
- Crespo Horrillo Francisco
- Cuadrado Garcia Leticia
- De Leon Jimenez Maria Del Pino
- Delgado Garcia Lilia Esther
- Diaz Bustos Jaime
- Diaz Montesinos Maria Teresa
- Domenech Bargueiras Fernando
- Dominguez Lizana Gemma
- Enrique Gandara Isabel Maria
- Enrique Gandara Maria Esther
- Espinosa Candon Ricardo
- Espuch Nuñez Ana
- Esteva Ferragut Marc
- Feliziani Giulia Nathali
- Fernandez Garcia Lorena
- Fernandez Mendez Ana-maria
- Fernandez Narvaez Andrea
- Ferra Guillen Gema Isabel
- Ferrer Paya Macarena
- Ferrero Martin Lourdes
- Figueroa Ayerbe Aida
- Frias Sanchez Fernando
- Galindo Gonzalez Pedro Luis
- Galindo Perez Antonio
- Garcia Duque Ana Cristina
- Garcia Garcia Jose
- Garcia Gonzalez Maria Pilar
- Garcia Mourelo Margarita
- Garcia Muñoz Maria Jose
- Garcia Ramirez Patricia
- Gomez Ocaña Raquel
- Gomez Sanchez Elena
- Gomez Tierra Barbara
- Gonzalez Ponce Carmelo
- Guerrero Dominguez Andres Juan
- Guerrero Huerga Horacio
- Gutierrez Velez Susana
- Henriquez Espinosa Elisa Desire
- Hernandez Berron Luis Carlos
- Hernandez Catalan Alberto
- Hernandez Jimenez Marcelino
- Hernandez Perez Cristina
- Herrera Pino Osmel
- Hervas Lopez Beatriz Maria
- Hervas Lopez Maria Elena
- Hervas Lopez Mariano Jesus
- Higueras Sanchez Bienvenido
- Jativa Paterna Francisco
- Jimenez Jimenez Pablo
- Jimenez Vargas Jose Manuel
- Jorquera Mestres Elisabeth
- Jurado Mejias Alejandro Jesus
- Lago Alvarez Roberto
- Lahoz Viruete Concepcion
- Largo Carazo Pedro
- Leiva Capitan Carmen Isabel
- Liano Esteban Eva
- Liebana Santiago Veronica
- Lopez Mozo Jorge
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Luzardo Rodriguez Fayna
- Machare Alberni Irene Estefania
- Majo Espinosa Monica
- Malo Latorre Laura Pilar
- Manovel Fernandez Eva
- Manuel Carlos Rodriguez Rodriguez
- Marchisio Merlo Denise Leticia
- Marcos Gordo Antonio Lorenzo
- Martin Castellanos David
- Martin Ciordia Carmelo Ramon
- Martin De Vidales Y Recio Blanca Josefina
- Martin Garcia Jose Miguel
- Martin Garrido Nuria
- Martin Gomez Maria Carmen
- Martinez Garcia Yolanda
- Martinez Navas Miguel Angel
- Martinez Siquier Maria Eulalia
- Mata Moret Maria Isabel
- Mateos Cortes Jose Ramon
- Moron Abril Antonio Jesus
- Navarro Catalan Maria
- Navarro Romero Rosa Maria
- Navarro Sanz Alfonso Luis
- Navarro Torres Ana Paz
- Nevot Solano Jose Ignacio
- Oliver Rey Susana
- Ortega Gonzalez Milagros
- Osle Pascual Berta
- Pardo Peña Francisco De Asis
- Parejo Jurado Antonio Jose
- Pascual Martin Rocio
- Pastor Domingo Salvador
- Pelayo Flores Javier
- Peña Garcia Julia
- Peña Lopez Ana
- Perez Requena Maria Isabel
- Perez Rodriguez Miriam
- Perez Suarez Esmeralda
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Pocino Moga Frances-xavier
- Pradas Llopis Ana
- Puntos Armengol Lourdes
- Ramos Ros Ana Maria
- Rey Herencia Jesus Alfonso
- Rey Hermoso Jose Maria
- Rodriguez Garcia David
- Rodriguez Olid Sandra
- Rodriguez Rodriguez Luz Yasmina
- Rodriguez Rodriguez Pedro
- Rojas Friend Francisco Rafael
- Rom Porro Maria Del Mar
- Romero Nieto Juan Carlos
- Romero Perez Rocio
- Rosello Parra Salvador Pedro
- Ruiz Aparicio Sergio Lorenzo
- Ruiz Rodriguez Alicia-irene
- Salvador Montoya Rafael
- Sanchez Alvarez Andres
- Sanchez Alvarez Ruben
- Sanchez Bravo Ines Maria
- Sanchez Esteban Raul
- Sanchez Gonzalez Jose Luis
- Sanchez Guirao Fernandez Antonia
- Sanz Catala Marcela
- Selles Garcia Sonia
- Serrano Barbany Ana
- Sintes Carreras Pedro Bartolome
- Soiras Del Rio Ana Maria
- Torres Precedo Maria Del Carmen
- Trillo Torrijos Antonio
- Trujillo Mendez Patricia Otilia
- Truyol Mas Cristina
- Urbano Hernandez Candelaria
- Urdaniz Bondia Maria Jose
- Uriarte Muerza Jaime
- Verona Ceballos Veronica
- Vidal Del Cura Rosalia
- Vidal Gonzalez Maria Concepcion
- Vila Soler Casto
- Villanueva Solis Maria
- Villarrubia Leon Maria Rosario
- Vindel Carrasco Remigio
- Zarza Arroyo Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40861 , F 19, S 8, H M 29666, I/A 1129 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Areces Tapia Maria Del Pilar
- Avalos Gonzalez Esther Lidia
- Barcelo Horrach Pedro
- Betancor Campos Silvia
- Bonafe Verger Jaime
- Brito Rodriguez Rita
- Cabrera Martin Tiaibin
- Codina Ascanio Jorge
- Coll Sales Pedro
- Costa Torres Josefa
- De Leon Jimenez Maria Del Pino
- Delgado Garcia Lilia Esther
- Esteva Ferragut Marc
- Feliziani Giulia Nathali
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Guzman Campelo Ricardo
- Henriquez Espinosa Elisa Desiree
- Hernandez Bento Fernando
- Hernandez Pino Yurien
- Herrera Pino Osmel
- Jallaguier Hirose Tomas
- Jimenez Jimenez Elisa
- Luque Siverio Alicia
- Luzardo Rodriguez Fayna
- Martinez Siquier Maria Eulalia
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Osle Pascual Berta
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Perez Herrero Irene Del Mar
- Pradera Mendivil Telmo Joaquin
- Rivera Curbelo Idaira
- Rojas Friend Francisco Rafael
- Rojas Jimenez Hara
- Ruiz Rodriguez Alicia-irene
- Sanchez Gonzalez Jose Luis
- Siquier Cantallops Pedro
- Siquier Garau Luis
- Torres Precedo Maria Del Carmen
- Truyol Mas Cristina
- Verona Ceballos Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38484 , F 87, S 8, H M 29666, I/A 951 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-28
Apoderado
- Abruña Martinez Raul
- Abrunya Martinez Raul
- Alonso Perez Jose Aurelio
- Antoli Riera Maria Mercedes
- Aparisi Artes Rosa Maria
- Areces Tapia Maria Del Pilar
- Ayma Guanter Miquel
- Aznar Hidalga Mireia
- Baamonde De Luis Eduardo
- Badia Plens Aroa
- Bagur Torres Juan Carlos
- Barcelo Horrach Pedro
- Barnadas Perez Anton
- Bellver Alcaina Polixena
- Bellver Piquer Jose
- Berna Poquis Maria Jose
- Bertran Isabal Anna
- Botella Botella Concepcion
- Briones Bori Javier
- Calvo Pereda Alfonso
- Campos Olalla Marta
- Campos Perez Irene
- Cano Gil Marta
- Casado Barrera Elizabeth
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Cazalla Lorite Eugenio
- Cebollero Oriach Silvia
- Cerda Garcia Montserrat
- Cester Farre David
- Chicharro Nicolau Cristina
- Coll Triay Luis
- Coll Triay Pedro
- Crespo Leon Fernando
- De Cruz Escola Maria Victoria
- De Ugarte Peyro Enric
- Dorca Danes Miquel
- Escalona Zuber Paula
- Esteban Juan Sofia
- Esteva Ferragut Marc
- Fernandez Pulido Sonia
- Ferrer De La Asuncion Ricardo
- Fornes Perello Juan Jose
- Fortuño Gil Sara
- Furest Rogel Juan Manuel
- Gala Lobo Francisco Javier
- Gambin Asensio Amparo
- Garcia Cifre Maria Del Mar
- Garcia Petrus Teresa
- Garcia Santana Maria Sandra
- Garzon Cochs Joaquin
- Gimenez Mateos Maria
- Godoy Martinez Antonio
- Gomez Ferrer Plinio
- Gonzalez Carames Lorena
- Gonzalez Rubio Violeta
- Gordillo Barbera Lorena
- Gordo Aubarell Josefina
- Gumbau Roda Jaime Jose
- Gutierrez Villanueva Monica
- Jimenez Sanoi Santiago
- Jurado Barcelo Jose Antonio
- Kesseli Nicolas Fabian Iwan
- Llurba Rodriguez Oscar
- Lopez Arcas Sara
- Lopez Martinez David
- Lopez Morey Jorge
- Lopez Mulet Juana Maria
- Macias Castilla Nuria Esther
- Mallol Bataller Joan
- Marco Bujeda Rosa Maria
- Marti Brines Silvia
- Martin De Bernardo Gonzalez Alfonso
- Martin Rodriguez Maria Concepcion
- Martinez Bru Sandra
- Martinez Castillo Jorge
- Martinez Siquier Maria Eulalia
- Mas Ripoll Francisca Maria
- Menis Farre Carlos
- Meron Bernal David
- Molina Rueda Veronica
- Moral Alarcon Maria Gemma
- Morote Vazquez Saray
- Munuera Jimenez Irene
- Olcina Soler Nuria
- Palomino Contreras Montserrat
- Pazmiño Espinoza Stephany
- Peiro Balbastre Maria Amparo
- Pelayo Plaza Felix
- Pellus Gonzalez Irene
- Perez Esparza Maria Amparo
- Perez Martinez Miguel
- Petrus Melia Isabel Maria
- Pitarch Ramia Maria Del Carmen
- Pomares Martinez Jose Esteban
- Redo Montserrat Maria Teresa
- Redo Todo Jesus Domingo
- Ribas Leon Juan
- Riera Vidal Lydia Herminia
- Riera Vidal Mario
- Rius Alzamora Ana
- Roig Garrido Maria Del Carmen
- Rojas Soler Francisco
- Roura Vilagran Irene
- Rude Brosa Eduard
- Ruiz Martinez Agustina
- Ruiz Montesinos Maria De Los Angeles
- Ruiz Tomas Maria Amparo
- Sala Mases Jose Maria
- Samper Hernandez Gabriel
- Samper Hernandez Gabriel
- Sanchez Aguilar Jose
- Sanchez Cabañero Susana
- Sierra Vazquez Hug
- Torrent Rabassa Jordi
- Torres De La Torre Javier
- Truyol Aguilo Francisco Javier
- Truyol Mas Cristina
- Ullastre Zaragoza Nuria
- Valles Castells Xavier
- Velez Costa Ana
- Velez Costa Santiago
- Vicedo Rodriguez Maria Del Mar
- Vidal Garcia Agustina-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38730 , F 67, S 8, H M 549293, I/A 364 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-28
Empresa: JURYGEST SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Abruña Martinez Raul
- Abunya Martinez Raul
- Antoli Riera Maria Mercedes
- Areces Tapia Maria Del Pilar
- Ayma Guanter Miquel
- Baamonde De Luis Eduardo
- Bagur Torres Juan Carlos
- Ballester Pi Elena
- Barcelo Horrach Pedro
- Bellver Alcaina Polixena
- Bellver Piquer Jose
- Berna Poquis Maria Jose
- Briones Bori Javier
- Calvo Pereda Alfonso
- Cano Gil Marta
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Cerda Garcia Montserrat
- Chicharro Nicolau Cristina
- Coll Triay Luis
- Coll Triay Pedro
- De Cruz Escola Maria Victoria
- Dorca Danes Miquel
- Esteban Juan Sofia
- Esteva Ferragut Marc
- Fornes Perello Juan Jose
- Fortuño Gil Sara
- Furest Rogel Juan Manuel
- Gambin Asensio Amparo
- Garcia Cifre Maria Del Mar
- Garcia Petrus Teresa
- Garcia Santana Maria Sandra
- Garzon Cochs Joaquin
- Gimenez Mateos Maria
- Gonzalez Rubio Violeta
- Gordillo Barbera Lorena
- Gumbau Roda Jaime Jose
- Jimenez Sanoi Santiago
- Jurado Barcelo Jose Antonio
- Kesseli Nicolas Fabian Iwan
- Llorens Querol Alberto
- Llurba Rodriguez Oscar
- Lopez Arcas Sara
- Lopez Martinez David
- Lopez Morey Jorge
- Lopez Mulet Juana Maria
- Macias Castilla Nuria Esther
- Mallol Bataller Joan
- Marco Bujeda Rosa Maria
- Marti Brines Silvia
- Martin Rodriguez Maria Concepcion
- Martinez Castillo Jorge
- Martinez Herrera Maria Carmen
- Martinez Siquier Maria Eulalia
- Mas Ripoll Francisca Maria
- Molina Rueda Veronica
- Morote Vazquez Saray
- Munuera Jimenez Irene
- Olcina Soler Nuria
- Pelayo Plaza Felix
- Perez Esparza Maria Amparo
- Petrus Melia Isabel Maria
- Pomares Martinez Jose Esteban
- Redo Montserrat Maria Teresa
- Redo Todo Jesus Domingo
- Riera Vidal Lydia Herminia
- Riera Vidal Mario
- Rius Alzamora Ana
- Roig Garrido Maria Del Carmen
- Ruiz Martinez Agustina
- Ruiz Tomas Maria Amparo
- Sala Mases Jose Maria
- Samblas Gonzalez Gloria
- Samper Hernandez Gabriel
- Sanchez Aguilar Jose
- Sanchez Ato Ana Belen
- Sanchez Cabañero Susana
- Server Arjona Cristina
- Sierra Vazquez Hug
- Torrent Rabassa Jordi
- Torres De La Torre Javier
- Truyol Aguilo Francisco Javier
- Truyol Mas Cristina
- Ullastre Zaragoza Nuria
- Velez Costa Ana
- Velez Costa Santiago
- Vidal Garcia Agustina-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15840 , F 175, S 8, H M 267472, I/A 5 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Apoderado
- Aguilar Gomez Eva Maria
- Agustin Layunta Francisco Luis
- Alonso Berrojo Francisco
- Alvarez Martinez Alberto Mariano
- Andia Garcia De Olalla Alvaro
- Andia Rivas Jose-antonio
- Anton Batiste Luis Angel
- Antuña Menguez Luis
- Areces Tapia Maria Del Pilar
- Baamonde De Luis Eduardo
- Barcelo Horrach Pedro
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Blasco Fernandez Inmaculada
- Brito Montelongo Angeles Esther
- Brull Cabanes Eva
- Calvo Brasal Jaime
- Campos Cordon Francisco
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Cantos Molina Ana
- Cantos Molina David
- Casadas Blanc Jose Ramon
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Cavero Arrufat Joaquin
- Celda Del Pozo Maria Flor De Lis
- Cerisuelo Campos Isabel
- Codina Ascanio Jorge
- Corral Salas Diego Bautista
- Cortes Lazaro Rosa Ana
- Cuerva Nunes Antonio
- Cuesta Lopez Santos
- De Araoz Ezpeleta Alberto
- Del Carpio Morales Natalia Rosa
- Diaz Olmos Esther
- Diaz Pozo Julio
- Diego Izquierdo Leopoldo
- Dominguez Hernandez Barbara- Inmaculada
- Duarte Martin Maria Jose
- Duro Rey Francisco Javier
- Espin Vallejo Francisco Javier
- Esteva Ferragut Marc
- Esteve Cuadra Maria Dolores
- Faes Gonzalez Eva
- Fernandes Jorge Miguel
- Fernandez Martin Maria Noemi
- Franco Mayor Olga
- Gallego Diago Fernando
- Garate Bañez Idoia
- Garate Tarrago Guillem
- Garcia Cordoves Martin
- Garcia Garcia Blanca
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia Legisima Francisco
- Garcia Lopez Irene
- Garcia Perez Kevin
- Garcia Roman Maria Del Pilar
- Garijo Belda Pablo
- Garijo Belda Presentacion
- Ginel Simon Angel
- Gomez Alcazar Florencio Javier
- Gomez Gimenez Encarnacion
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Mayorgas Jesus
- Gomez Merino Ramon
- Gomez Sanchez Jose Enrique
- Grilles Casillas Cristina
- Grimalt Franco Angeles
- Hernandez Alonso Carlos Isaac
- Hernandez Hernandez Jose Guillermo
- Hernandez Hernandez Maria-esther
- Herreros Flores Francisco
- Iglesias Miranda Javier
- Incera Arrizabalaga Francisco Javier
- Iranzo Martin Carlos
- Jardon Giner Rogelio
- Javaloyes Hernandez Laura
- Jimenez Blanco Miguel
- Jimenez Navarro Carlos
- Lasurtegui Huerto Asier
- Liano Esteban Eva
- Llanos Alfaro Cristina
- Lopez De Los Reyes Luis
- Lopez De Torre Jimenez Blanca
- Lopez Dominguez Montserrat
- Lopez Morey Jorge
- Lopez Mozo Jorge
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Lozano Avila Adoracion
- Lugo Del Castillo Olivares Maria De Las Nieves
- Marañon Garcia Francisco Javier
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Marin Muñoz Amalia
- Martin Perez Carlos
- Martinez Costarrosa Noemi
- Martinez Lozano Miguel
- Martinez Otxandiano Pablo
- Martinez Saenz Ana
- Mas Ripoll Francisca Maria
- Mediero Gonzalez Elena
- Molina Cases Jose Miguel
- Molina Ruiz Luis Alfonso
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Montoro Martinez Lucia
- Mora Rocamora Gabriel
- Moratalla Salido Alejandro
- Moreno Orozco Francisco
- Moreno Orozco Gonzalo
- Moreno Saiz Esther
- Motoliu Torralba Jordi
- Muñoz Pascual Francisco Jose
- Narvaez Zapata Antonio
- Negrete Cabrero Estela
- Nieto Rodriguez Angel
- Nogales Sanchez Luis Maria
- Noguera Heredia Miriam
- Nuñez Carretero Jordi
- Nuñez Gonzalez Leticia Maria
- Oneto De Diego Jose Manuel
- Orlando De La Cruz Garcia Medina
- Ortega Garcia Inmaculada
- Ortega Paunero Jesus
- Oyague Garrido Ana Isabel
- Oyague Garrido Maria Fatima
- Palasi Castello Jorge
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Paz Ramos Guillermo
- Perez Gutierrez Nuria Esther
- Piñeiro Becerra Jesus Maria
- Piquero Martinez Jose Maria
- Podadera Alcala Carlos
- Portero Sanchez Maria Isabel
- Posadas Davila Manuel
- Prieto Matos Alfonso
- Puche Alacid Jose
- Ramos Cabrera Carlos Antonio
- Reyes Oleaga Maria Cristina
- Rincon Marin Jon
- Robles Guerra Juan Manuel
- Rodriguez Bujan Begoña
- Rodriguez Gonzalez Jose Luis
- Rubio Cisneros Pilar
- Rufas Gutierrez Daniel
- Saiz Agustin Ana Maria
- Salinas Martinez Francisca
- Sanchez Maqueda Luis Maria
- Sanchez Mendivil Isabel
- Sanchez Quirante Rafael
- Sanchez Sabugal Jose Luis
- Santamaria Borras Laia
- Saralegui Larraondo Jon Kepa
- Sardinero Lopez Irene
- Serrano Lopez Ignacio
- Serrano Mora Jesus Francisco
- Serres Gomez De Linares Santiago
- Soto Esteve Maria Del Mar
- Suarez Reboreda Maria
- Torres Canales Anabel
- Truyol Aguilo Francisco Javier
- Truyol Mas Cristina
- Valero Ortiz Pablo
- Varni Esteban Pablo
- Yenes Gallego Maria Del Mar
- Zabaleta Toledo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34457 , F 200, S 8, H M 71066, I/A 128 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Areces Tapia Maria Del Pilar
- Avalos Gonzalez Esther Lidia
- Barcelo Horrach Pedro
- Betancor Campos Silvia
- Bonafe Verger Jaime
- Brito Rodriguez Rita
- Cabrera Martin Tiaibin
- Codina Ascanio Jorge
- Coll Sales Pedro
- Costa Torres Josefa
- Delgado Garcia Lilia Esther
- Esteva Ferragut Marc
- Feliziani Giulia Nathali
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Guzman Campelo Ricardo
- Henriquez Espinosa Elisa Desiree
- Hernandez Bento Fernando
- Hernandez Pino Yurien
- Herrera Pino Osmel
- Jallaguier Hirose Tomas
- Jimenez Jimenez Elisa
- Luque Siverio Alicia
- Luzardo Rodriguez Fayna
- Martinez Siquier Maria Eulalia
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Pradera Mendivil Telmo Joaquin
- Rivera Curbelo Idaira
- Rojas Friend Francisco Rafael
- Rojas Jimenez Hara
- Ruiz Rodriguez Alicia-irene
- Sanchez Gonzalez Jose Luis
- Siquier Cantallops Pedro
- Siquier Garau Luis
- Torres Precedo Maria Del Carmen
- Truyol Mas Cristina
- Verona Ceballos Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36968 , F 170, S 8, H M 29666, I/A 711 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
VER MAS ACTOS
Información de TRUYOL MAS CRISTINA
Mostramos los datos de TRUYOL MAS CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRUYOL MAS CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos