RABASCO NOCHE ELENA
Informe ejecutivo de RABASCO NOCHE ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RABASCO NOCHE ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDRA BPO SL | Apoderado | 23/07/2024 | |
INDRA BPO SL | Apoderado | 22/07/2024 | |
GESTORIA MONTALVO SLP | Apoderado Solidario | 27/12/2021 | |
LIVINGCENTER ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Solidario | 22/11/2021 | |
GESTORIA MONTALVO SLP | Apoderado | 22/07/2020 |
VINCULACIONES DE RABASCO NOCHE ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RABASCO NOCHE ELENA
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Alonso Sanchez Camilo
- Arguelles Vanaclocha Juan Ignacio
- Bataller Camacho Jose Ramon
- Bono Bru Alberto
- Cabo Del Viejo Alonso
- Carnes Sales Maria Jose
- Cerda Piedra Miguel
- Cid Belmonte Jose-maria
- Corderon Millan Valentin
- De La Barrera Diaz Jorge
- De Luis Machuca Jorge Hugo
- Fernandez Nadal Maria De La Salud
- Garcia Luna Raul
- Garcia Merino Carolina
- Gonzalez Hernandez Jesus-manuel
- Guerrero Nuñez Julia
- Gutierrez Calderon Joaquin
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Serrano Maria Jose
- Ibeas Ibañez Maria
- Insua Beade Monica
- Lopez Gomez Alfonso
- Lopez-suelvos Otero Maria
- Lozano Quinto Veronica
- Luque Asende Manuel-angel
- Martinez Perez Ana Belen
- Millan Carrascal Rafael
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Nuñez Torron Caballero Pilar
- Otero Gonzalez Andres
- Pardavila Cocaña Ricardo
- Pardo Aznar Gloria
- Perez Valdivia Sonia
- Pia Ibañez Maria Del Carmen
- Pia Ibañez Maria Del Mar
- Piñuela Solera Natividad
- Pla Gomez Marta Rosa
- Prieto Sanchez Alicia
- Rabasco Noche Elena
- Rebollo Linares Maria
- Rodenas Jimenez Jacinto
- Romero Murillo Rafael
- Romero Parejo Rafael
- Samper Hernandez Gabriel
- Sanchez Esteban Raul
- Suarez Reboreda Maria
- Tejeda Sanchez Antonio
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Valentin Gea Maria Rosa
- Vazquez Orejas Javier Angel
- Vergara Cruz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 361075, I/A 425 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Alonso Sanchez Camilo
- Arguelles Vanaclocha Juan Ignacio
- Bataller Camacho Jose Ramon
- Bono Bru Alberto
- Cabo Del Viejo Alonso
- Carne Sales Maria Jose
- Cerda Piedra Miguel
- Cid Belmonte Jose-maria
- Corderon Millan Valentin
- De La Barrera Diaz Jorge
- Fernandez Nadal Maria De La Salud
- Garcia Luna Raul
- Garcia Merino Carolina
- Gonzalez Hernandez Jesus-manuel
- Guerrero Nuñez Julia
- Gutierrez Calderon Joaquin
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Serrano Maria Jose
- Ibeas Ibañez Maria
- Insua Beade Monica
- Lopez Gomez Alfonso
- Lopez-suelvos Otero Maria
- Lozano Quinto Veronica
- Luis Machuca Jorge Hugo
- Luque Ansede Manuel Angel
- Martinez Perez Ana Belen
- Millan Carrascal Rafael
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Nuñez Torron Caballero Maria Del Pilar
- Otero Gonzalez Andres
- Pardavila Cocaña Ricardo
- Pardo Aznar Gloria
- Perez Valdivia Sonia
- Pia Ibañez Maria Del Carmen
- Pia Ibañez Maria Del Mar
- Piñuela Solera Natividad
- Pla Gomez Marta Rosa
- Prieto Sanchez Alicia
- Rabasco Noche Elena
- Rebollo Linares Maria
- Rodenas Jimenez Jacinto
- Romero Murillo Rafael
- Romero Parejo Rafael
- Samper Hernandez Gabriel
- Sanchez Esteban Raul
- Suarez Reboreda Maria
- Tejeda Sanchez Antonio
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Valentin Gea Maria Rosa
- Vazquez Orejas Javier Angel
- Vergara Cruz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 361075, I/A 424 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Arguelles Vanaclocha Juan Ignacio
- Bataller Camacho Jose Ramon
- Bataller Camacho Maria
- Bono Bru Alberto
- Carne Sales Maria Jose
- Cerda Piedra Miguel
- Cid Belmonte Jose-maria
- Fernandez Nadal Maria De La Salud
- Garcia De Alcaraz Martinez Alvaro
- Garcia Merino Carolina
- Garcia Rodriguez Miguel Angel
- Gonzalez Hernandez Jesus-manuel
- Hernandez Benito Juan
- Hernandez Serrano Maria Jose
- Ibeas Ibañez Maria
- Llorente Martinez Juan Antonio
- Lozano Quinto Veronica
- Marin Peidro Lucia
- Martinez Cayuela Jose Tomas
- Martinez Garcia Jose Andres
- Meseguer Martinez Juan Domingo
- Pardavila Cocaña Ricardo
- Perez Puche Maria Inmaculada
- Pia Ibañez Maria Del Carmen
- Pia Ibañez Maria Del Mar
- Piñuela Solera Natividad
- Pla Gomez Marta Rosa
- Rabasco Noche Elena
- Reyna Capdevila Ines Maria
- Rodenas Jimenez Jacinto
- Rodriguez Iglesias Inmaculada
- Sanchez Quirante Rafael
- Sanz Catala Marcela
- Soto Peña Yannelsis
- Torres Guevara Joelsy Del Valle
- Trilles Martinez Maria De La Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 361075, I/A 423 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: GESTORIA MONTALVO SLP
Apoderado Solidario
- Alejo Valdevira Miguel Angel
- Antuña Menguez Luis
- Beltran Yanes Elisa Maria
- Beltran Yanes Rosario Elsa
- Bernal Tejedor Andres Miguel
- Berrios Rothen Marco Antonio
- Blanco Cabrero Antonio
- Blanco Jimenez Jose Manuel
- Blasco Portillo Lucia
- Bou Lopez Susana
- Cambon Fernandez Natasha
- Cando Riofrio Adrian
- Canovas Rodriguez Alonso Carlos
- Carrera De La Torre Ricardo Ignacio
- Casado Gayangos Maria
- Castro Torrente Ignacio
- Cotillas Abad Manuel
- Cuerva Garcia De La Mora Maria Teresa
- Custodio Peñarando Francisco
- Dominguez Hormiga Flavio Artemio
- Dominguez Martin Felix
- Estruga Cuspinera Jorge
- Feijoo Sanz Maria
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fernandez Ramos Jorge Manuel
- Fernandez Vela Maria Luisa
- Fontan Vaccaro Pablo
- Fontanals Morell Monica
- Forne Montoya Jesus
- Fornies Beltran Elisa Maria
- Fornies Fernandez Del Castillo Guillermo
- Galisteo Humorado Maria-elena
- Garcia Bolaños David
- Garcia Vilas Alberto
- Gine Miro Marta
- Gomez Gonzalez Maria
- Gomez Vazquez Maria Angeles
- Gonzalez Balado Margarita
- Gonzalez Balado Rocio
- Gonzalez Diaz Tania
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Gonzalez Covadonga
- Gonzalez Roldan Maria Del Carmen
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Martinez Ignacio
- Hernandez Pau Silvia
- Herrera Florez Jose
- Leal Bueso Gregoro
- Lillo De Los Rios Elia Ana
- Llano Chacon Jose Carlos
- Lopez Arias Carolina
- Martinez Zalaya Garbiñe
- Melgar Rodriguez Sandra
- Mendez De Santos Maria Luisa
- Miguez Huerta David
- Millet Cots Salvador
- Molins Ibars Marc
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Montalvo Llanos Fernando Jose
- Montalvo Llanos Francisco Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Miguel
- Montalvo Soto Carolina
- Montalvo Soto Maria Belen
- Morillo Vergara Maria Carmen
- Morte Veron Jose Miguel
- Motalvo Soto Fernando
- Muñoz Llorente Jesus Antonio
- Murla Temple Pere
- Ojeda Perez Patricia
- Oton Montil Carlos
- Padilla Muñoz Paola Andrea
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Parisi Gomez Samuel
- Pastor Tortosa Marina
- Pavesio Herraez Israel
- Perales Lopez Inmaculada
- Perales Rodriguez Ana Belen
- Perez Carrascosa Eduardo
- Perez Morales Danitza Loreto
- Perez Sanchez Maria Del Pilar
- Pescador Carasa Ana Cristina
- Porro Lopez Eva
- Rabasco Noche Elena
- Ramon Abarca Maria
- Redondo Gomez Maria Rosa
- Rios Perez Carlos
- Rodriguez Buenaño Yolanda
- Rodriguez Quesada Jose Manuel
- Rodriguez Ranera Raul
- Rodriguez Ranera Raul
- Rojo Rodriguez Paula
- San Martin Mingo Alfredo
- Sanchez-bravo Serrano Andrea
- Sanchez Bueno Francisco
- Sanchez Dominguez Victor
- Sar Garcia-pliego Monica
- Serrano Martinez Maria Teresa
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Simo Campillo Encarnacion
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Soria Crespo Blanca
- Talen Gomez Mauricio
- Torrents Rufas Ana
- Torres Rodriguez Paloma
- Urgel Reig Anna
- Urgel Reig Joan
- Urosa Gomez Angel
- Verdejo Quero Manuela
- Villar Rouco Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40980 , F 182, S 8, H M 2502, I/A 110 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-28
Apoderado Solidario
- Abarca Maria Ramon
- Alejo Valdevira Miguel Angel
- Antuña Menguez Luis
- Beltran Yanes Elisa Maria
- Beltran Yanes Rosario Elsa
- Bernal Tejedor Andres Miguel
- Berrios Rothen Marco Antonio
- Blanco Cabrero Antonio
- Blasco Portillo Lucia
- Bou Lopez Susana
- Cambon Fernandez Natasha
- Canovas Rodriguez Alonso Carlos
- Carrera De La Torre Ricardo Ignacio
- Casado Gayangos Maria
- Castro Torrente Ignacio
- Cotillas Abad Manuel
- Custodio Peñarando Francisco
- Diaz Gonzalez Tania
- Dominguez Hormiga Flavio Artemio
- Dominguez Martin Felix
- Estruga Cuspinera Jorge
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fernandez Ramos Jorge Manuel
- Fernandez Vela Maria Luisa
- Fontan Vaccaro Pablo
- Forne Montoya Jesus
- Fornies Beltran Elisa Maria
- Fornies Fernandez Del Castillo Guillermo
- Galisteo Humorado Maria-elena
- Garcia Bolaños David
- Garcia Merino Yolanda
- Garcia Vilas Alberto
- Gine Miro Marta
- Gomez Gonzalez Maria
- Gonzalez Balado Margarita
- Gonzalez Balado Rocio
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Gonzalez Covadonga
- Gonzalez Roldan Maria Del Carmen
- Hernandez Martinez Ignacio
- Herrera Flores Jose
- Leal Bueso Gregorio
- Lopez Arias Carolina
- Martinez Zalaya Garbiñe Pilar
- Melgar Rodriguez Sandra
- Miguez Huerta David
- Millet Cots Salvador
- Molins Ibars Marc
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Montalvo Llanos Francisco Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Miguel
- Montalvo Soto Carolina
- Montalvo Soto Maria Belen
- Morte Veron Jose Miguel
- Murla Temple Pere
- Ojeda Perez Patricia
- Oton Montil Carlos
- Padilla Muñoz Paola Andrea
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Parisi Gomez Samuel
- Pastor Tortosa Marina
- Pavesio Herraez Israel
- Perales Lopez Inmaculada
- Perales Rodriguez Ana Belen
- Perez Carrascosa Eduardo
- Perez Morales Danitza Loreto
- Pescador Carasa Ana Cristina
- Rabasco Noche Elena
- Redondo Gomez Maria Rosa
- Rios Perez Carlos
- Rodriguez Ranera Raul
- Rojo Rodriguez Paula
- San Martin De Mingo Alfredo
- Sanchez-bravo Serrano Andrea
- Sanchez Bueno Francisco
- Sanchez Dominguez Victor
- Sar Garcia-pliego Monica
- Serrano Martinez Maria Teresa
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Simon Campillo Encarnacion
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Soria Crespo Blanca
- Talen Gomez Mauricio
- Torrents Rufas Ana
- Torres Rodriguez Paloma
- Urgel Reig Anna
- Urgel Reig Joan
- Urosa Gomez Angel
- Verdejo Quero Manuela
- Villar Rouco Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41894 , F 197, S 8, H M 749402, I/A 38 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Empresa: GESTORIA MONTALVO SLP
Apoderado
- Alejo Valdevira Miguel Angel
- Bernal Tejedor Andres Miguel
- Cambon Fernandez Natasha
- Canovas Rodriguez Alonso Carlos
- Carrera De La Torre Ricardo Ignacio
- Diaz Gonzalez Tania
- Estruga Cuspinera Jorge
- Fernandez Vela Maria Luisa
- Fontan Vaccaro Pablo
- Galisteo Humorado Maria-elena
- Gomez Gonzalez Maria
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Gonzalez Covadonga
- Lopez Arias Carolina
- Mata Peso David
- Molins Ibars Marc
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Miguel
- Oton Montil Carlos
- Parisi Gomez Samuel
- Pavesio Herraez Israel
- Perales Lopez Inmaculada
- Perales Rodriguez Ana Belen
- Perez Morales Danitza Loreto
- Pescador Carasa Ana Cristina
- Rabasco Noche Elena
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Simon Campillo Encarnacion
- Talen Gomez Mauricio
- Urosa Gomez Angel
- Verdejo Quero Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33902 , F 218, S 8, H M 2502, I/A 98 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-28
Información de RABASCO NOCHE ELENA
Mostramos los datos de RABASCO NOCHE ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RABASCO NOCHE ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos