PADILLA MUÑOZ PAOLA ANDREA
Informe ejecutivo de PADILLA MUÑOZ PAOLA ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PADILLA MUÑOZ PAOLA ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 01/02/2024 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Solidario | 19/07/2022 | |
GESTORIA MONTALVO SLP | Apoderado Solidario | 27/12/2021 | |
LIVINGCENTER ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Solidario | 22/11/2021 | |
GESTORIA MONTALVO SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/12/2020 |
VINCULACIONES DE PADILLA MUÑOZ PAOLA ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA MUÑOZ PAOLA ANDREA
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Alcalde Diaz Meco Jose Maria
- Alegre Perez Amparo Isabel
- Alvarez Alves Monica
- Alvarez Cuevas Francisco
- Alvarez Monge Ana Belen
- Alvarez Montes Aaron
- Amusco Sanz Fernando
- Ares Gonzalez Marco Antonio
- Bañuelos Alonso Ana
- Benitez Gil Maria Jose
- Bernal Ruiz Juan Aurelio
- Blazquez Fernandez Galiano Miguel
- Bueno Reina Maria Del Carmen
- Campos Pacheco Jose Maria
- Cangiani Diez Julieta
- Casañas Nazari Natalia
- Castellanos Martinez Veronica
- Cifuentes Caballero Florencia
- Cinos Penalva Virginia
- Clemente Fortea Yolanda
- Cordon Meneses Silvia
- Crespo Sanjuan Blanca
- Diaz Carratala Inmaculada Teresa
- Ferez Fernandez Francisco Javier
- Fernandez Nuñez Maria Del Pilar
- Fernandez Rojo Sergio
- Fernandez-trapiella Janssen Ana
- Fraile Gutierrez Maria Del Mar
- Freire Gomez Daniel
- Gandia Aguilar Elena
- Garcia Ausejo Marta
- Garcia Fernandez Antonio-luis
- Garcia Ivorra Francisco Jose
- Gasion Segarra Guillermo Esteban
- Gismeros Garcia Ruben
- Gomez Cacharron Noelia
- Gomez Ortega Maria Angeles
- Gonzalez Diaz Ines
- Gonzalez Santeiro Carmen
- Gonzalez Vargas Pedro Manuel
- Guerra Parreño Ana Vanesa
- Guerra Sosa Lorena Del Carmen
- Guerrero De La Cruz Raul
- Herdova Martina
- Hernandez Matias Maria Angeles
- Jimenez Garcia Carmen
- Jimeno Aguirre Rodolfo
- Lara Vega Ruth
- Lasa Hernandez Estibaliz
- Lobato Ferrero Maria
- Lopez Camara Maria De La Hoz
- Lopez Garabis Micaela
- Lopez Gonzalez Miguel Angel
- Lopez Ramos Maria Eugenia
- Lopez Tarazona Arenas Silvia
- Lopez Tarazona Y Arenas Marina
- Macia Ballester Andres Enrique
- Malaga Miguel Berta
- Marchinares Bossio Sara Antonieta
- Martin Gascon Pedro Antonio
- Martin Marco Angeles Pilar
- Martin Martin Raquel
- Martinez Castillejo Justa Carolina
- Martinez Cruz Ricardo
- Martinez Fraile Maria Teresa
- Martinez Gomez Juan Jesus
- Martinez Muñoz Silvia
- Martinez Roig Maria
- Mateos Sanchez Maria Isabel Lourdes
- Menchon Martinez Maria Carmen
- Molina Bonilla Lidia
- Monreal Gil Ana
- Moreno Lopez Laura
- Muñoz Gomez Francisco Jose
- Navalon Ibarra Jose Antonio
- Navas Sarasa Miguel Angel
- Nicoleta-madalina Chimici
- Noguer Fontane Marta
- Orti Picazo Miguel
- Ota Casals Judith Inmaculada
- Padilla Muñoz Paola Andrea
- Pastor Diaz Maria Luisa
- Paternain Barrero Maria Aranzazu
- Patiño Moya Pablo
- Perez Juarez Maria Mercedes
- Perez Molina Sandra
- Perez Najar Alejandro
- Pernas Ozores Maria Del Carmen
- Picon Garcia Irune
- Pinto Gomez Rosario
- Pizarro Nogues Alejandra
- Ponce De La Cruz Luis-vicente
- Porras Cegarra Geidy Alexandra
- Potente Guillen Manuel Julio
- Poudereux Tavira Ana
- Poves Metola Juan Antonio
- Prieto Sanchez Alicia
- Rabadan Sanchez Elena Maria
- Ramos Barcia Gema
- Reche Motos Manuel David
- Reglero Ramirez Alba
- Reig Orta Maria Rosa
- Riveiro Diaz Maria
- Rodriguez Bonal Rocio
- Rodriguez Escudero Santiago
- Rodriguez Gomez Nerea
- Rodriguez Perez Antonio Javier
- Romero Recatala Carlos
- Romero Romero Rafael
- Royo Sanchez Ruben
- Ruiz Huertas Cristina
- Sacristan Guillen Maria Del Carmen
- Saez Crespo German
- Saiz Lopez Lorena
- Saiz Martinez Lourdes
- Sanchez Alvarez Ruben
- Sanchez Tapia Lucia
- Sanchis Garcia Maria Dolores
- Sans Vidal Elisa
- Sarda Fernandez Cristian
- Segui Jordi Josep Lluis
- Silveira David Fernandez
- Soldevila Company Federico
- Soler Bañon Pedro
- Suarez Reborido Javier
- Suarez Sanchez Amaya
- Teruel Garcia Lucia
- Tudorel Lupea Silviu
- Vallejo Bertrand Ana Maria
- Vidal Ramon Asuncion
- Vie Sanchez Maria Dolores
- Vkandon Erick Amado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38452 , F 99, S 8, H M 155130, I/A 752 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Alejo Valdelvira Miguel Angel
- Antuña Menguez Luis
- Bernal Tejedor Andres Miguel
- Berrios Rothen Marco Antonio
- Blanco Jimenez Jose Manuel
- Bou Lopez Susana
- Calleja Valverde Ivan
- Carrera De La Torre Ricardo Ignacio
- Casado Gayangos Maria
- Castro Vicente Luis Alfonso
- De La Fuente Benito Alejandro
- Enrique Gandara Esther
- Enrique Gandara Isabel Maria
- Estruga Cuspinera Jorge
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Gine Miro Marta
- Gonzalez Balado Margarita
- Gonzalez Balado Rocio
- Gonzalez Ramos Jacobo
- Lillo De Los Rios Elia Ana
- Llano Chacon Jose Carlos
- Lopez Arias Carolina
- Martinez Martinez Antonio
- Melgar Rodriguez Sandra
- Molina Rivallo Gloria
- Molins Ibars Marc
- Morillo Vergara Maria Carmen
- Murla Temple Pere
- Negrin Gonzalez Ingrid
- Nombela Nombela Inmaculada
- Olivo Diaz Paola Maria
- Oton Montil Carlos
- Padilla Muñoz Paola Andrea
- Padron Guerra Raquel
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Parisi Gomez Samuel
- Parodi Almanzor Gema Adelaida
- Perales Lopez Inmaculada
- Pescador Carasa Ana Cristina
- Pupo Galvan Aida
- Ramirez Vazquez Beatriz Del Carmen
- Rodriguez Quesada Jose Manuel
- Sanchez Bueno Francisco
- Sanz Palau Esther
- Serre Gonzalez De Linares Santiago
- Simo Campillo Encarnacion
- Soria Crespo Blanca
- Suarez Ruiz Guayarmina
- Such Herraiz Enrique
- Talen Gomez Mauricio
- Urgel Reig Anna
- Urgen Reig Joan
- Verdejo Quero Manuela
- Villar Rouco Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11189, L 8467, F 33, S 8, H V 178351, I/A 746 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-46
Empresa: GESTORIA MONTALVO SLP
Apoderado Solidario
- Alejo Valdevira Miguel Angel
- Antuña Menguez Luis
- Beltran Yanes Elisa Maria
- Beltran Yanes Rosario Elsa
- Bernal Tejedor Andres Miguel
- Berrios Rothen Marco Antonio
- Blanco Cabrero Antonio
- Blanco Jimenez Jose Manuel
- Blasco Portillo Lucia
- Bou Lopez Susana
- Cambon Fernandez Natasha
- Cando Riofrio Adrian
- Canovas Rodriguez Alonso Carlos
- Carrera De La Torre Ricardo Ignacio
- Casado Gayangos Maria
- Castro Torrente Ignacio
- Cotillas Abad Manuel
- Cuerva Garcia De La Mora Maria Teresa
- Custodio Peñarando Francisco
- Dominguez Hormiga Flavio Artemio
- Dominguez Martin Felix
- Estruga Cuspinera Jorge
- Feijoo Sanz Maria
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fernandez Ramos Jorge Manuel
- Fernandez Vela Maria Luisa
- Fontan Vaccaro Pablo
- Fontanals Morell Monica
- Forne Montoya Jesus
- Fornies Beltran Elisa Maria
- Fornies Fernandez Del Castillo Guillermo
- Galisteo Humorado Maria-elena
- Garcia Bolaños David
- Garcia Vilas Alberto
- Gine Miro Marta
- Gomez Gonzalez Maria
- Gomez Vazquez Maria Angeles
- Gonzalez Balado Margarita
- Gonzalez Balado Rocio
- Gonzalez Diaz Tania
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Gonzalez Covadonga
- Gonzalez Roldan Maria Del Carmen
- Gonzalez Soto Beatriz
- Hernandez Martinez Ignacio
- Hernandez Pau Silvia
- Herrera Florez Jose
- Leal Bueso Gregoro
- Lillo De Los Rios Elia Ana
- Llano Chacon Jose Carlos
- Lopez Arias Carolina
- Martinez Zalaya Garbiñe
- Melgar Rodriguez Sandra
- Mendez De Santos Maria Luisa
- Miguez Huerta David
- Millet Cots Salvador
- Molins Ibars Marc
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Montalvo Llanos Fernando Jose
- Montalvo Llanos Francisco Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Miguel
- Montalvo Soto Carolina
- Montalvo Soto Maria Belen
- Morillo Vergara Maria Carmen
- Morte Veron Jose Miguel
- Motalvo Soto Fernando
- Muñoz Llorente Jesus Antonio
- Murla Temple Pere
- Ojeda Perez Patricia
- Oton Montil Carlos
- Padilla Muñoz Paola Andrea
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Parisi Gomez Samuel
- Pastor Tortosa Marina
- Pavesio Herraez Israel
- Perales Lopez Inmaculada
- Perales Rodriguez Ana Belen
- Perez Carrascosa Eduardo
- Perez Morales Danitza Loreto
- Perez Sanchez Maria Del Pilar
- Pescador Carasa Ana Cristina
- Porro Lopez Eva
- Rabasco Noche Elena
- Ramon Abarca Maria
- Redondo Gomez Maria Rosa
- Rios Perez Carlos
- Rodriguez Buenaño Yolanda
- Rodriguez Quesada Jose Manuel
- Rodriguez Ranera Raul
- Rodriguez Ranera Raul
- Rojo Rodriguez Paula
- San Martin Mingo Alfredo
- Sanchez-bravo Serrano Andrea
- Sanchez Bueno Francisco
- Sanchez Dominguez Victor
- Sar Garcia-pliego Monica
- Serrano Martinez Maria Teresa
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Simo Campillo Encarnacion
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Soria Crespo Blanca
- Talen Gomez Mauricio
- Torrents Rufas Ana
- Torres Rodriguez Paloma
- Urgel Reig Anna
- Urgel Reig Joan
- Urosa Gomez Angel
- Verdejo Quero Manuela
- Villar Rouco Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40980 , F 182, S 8, H M 2502, I/A 110 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-28
Apoderado Solidario
- Abarca Maria Ramon
- Alejo Valdevira Miguel Angel
- Antuña Menguez Luis
- Beltran Yanes Elisa Maria
- Beltran Yanes Rosario Elsa
- Bernal Tejedor Andres Miguel
- Berrios Rothen Marco Antonio
- Blanco Cabrero Antonio
- Blasco Portillo Lucia
- Bou Lopez Susana
- Cambon Fernandez Natasha
- Canovas Rodriguez Alonso Carlos
- Carrera De La Torre Ricardo Ignacio
- Casado Gayangos Maria
- Castro Torrente Ignacio
- Cotillas Abad Manuel
- Custodio Peñarando Francisco
- Diaz Gonzalez Tania
- Dominguez Hormiga Flavio Artemio
- Dominguez Martin Felix
- Estruga Cuspinera Jorge
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fernandez Ramos Jorge Manuel
- Fernandez Vela Maria Luisa
- Fontan Vaccaro Pablo
- Forne Montoya Jesus
- Fornies Beltran Elisa Maria
- Fornies Fernandez Del Castillo Guillermo
- Galisteo Humorado Maria-elena
- Garcia Bolaños David
- Garcia Merino Yolanda
- Garcia Vilas Alberto
- Gine Miro Marta
- Gomez Gonzalez Maria
- Gonzalez Balado Margarita
- Gonzalez Balado Rocio
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Gonzalez Covadonga
- Gonzalez Roldan Maria Del Carmen
- Hernandez Martinez Ignacio
- Herrera Flores Jose
- Leal Bueso Gregorio
- Lopez Arias Carolina
- Martinez Zalaya Garbiñe Pilar
- Melgar Rodriguez Sandra
- Miguez Huerta David
- Millet Cots Salvador
- Molins Ibars Marc
- Molpeceres Fuentes Fernando
- Molpeceres Fuentes Francisco Javier
- Molpeceres Fuentes Jose Luis
- Montalvo Llanos Francisco Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Javier
- Montalvo Sanchez-valdepeñas Miguel
- Montalvo Soto Carolina
- Montalvo Soto Maria Belen
- Morte Veron Jose Miguel
- Murla Temple Pere
- Ojeda Perez Patricia
- Oton Montil Carlos
- Padilla Muñoz Paola Andrea
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Parisi Gomez Samuel
- Pastor Tortosa Marina
- Pavesio Herraez Israel
- Perales Lopez Inmaculada
- Perales Rodriguez Ana Belen
- Perez Carrascosa Eduardo
- Perez Morales Danitza Loreto
- Pescador Carasa Ana Cristina
- Rabasco Noche Elena
- Redondo Gomez Maria Rosa
- Rios Perez Carlos
- Rodriguez Ranera Raul
- Rojo Rodriguez Paula
- San Martin De Mingo Alfredo
- Sanchez-bravo Serrano Andrea
- Sanchez Bueno Francisco
- Sanchez Dominguez Victor
- Sar Garcia-pliego Monica
- Serrano Martinez Maria Teresa
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Simon Campillo Encarnacion
- Soler Estebaranz Jose Antonio
- Soria Crespo Blanca
- Talen Gomez Mauricio
- Torrents Rufas Ana
- Torres Rodriguez Paloma
- Urgel Reig Anna
- Urgel Reig Joan
- Urosa Gomez Angel
- Verdejo Quero Manuela
- Villar Rouco Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41894 , F 197, S 8, H M 749402, I/A 38 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Empresa: GESTORIA MONTALVO SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
- Padilla Muñoz Paola Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33902 , F 223, S 8, H M 2502, I/A 106 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Información de PADILLA MUÑOZ PAOLA ANDREA
Mostramos los datos de PADILLA MUÑOZ PAOLA ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA MUÑOZ PAOLA ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos