FERNANDEZ BLANCO GARRIDO EMILIO ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BLANCO GARRIDO EMILIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ BLANCO GARRIDO EMILIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMANTO NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 02/08/2024 | |
EMANTO NEGOCIOS SL | Socio Unico | 02/08/2024 | |
DESTILERIA URBANA SL | Representante | 01/02/2024 | |
J V VIYOL SL | Administrador Solidario | 13/12/2021 | |
FECHENBACH ASOCIADOS SLP | Soc.Prof. | 11/11/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BLANCO GARRIDO EMILIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BLANCO GARRIDO EMILIO ANTONIO
Empresa: EMANTO NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Blanco Garrido Emilio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830068, I/A 1 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: EMANTO NEGOCIOS SL
Socio Único
- Fernandez Blanco Garrido Emilio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830068, I/A 1 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: DESTILERIA URBANA SL
Liquidador
Representante
- Fernandez Blanco Garrido Emilio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41134 , F 149, S 8, H M 571160, I/A 18 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Administrador Solidario
- Fechenbach Marcos David
- Fernandez Blanco Garrido Emilio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35309 , F 3, S 8, H M 634738, I/A 3 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Empresa: J V VIYOL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Blanco Garrido Emilio Antonio
- Martin Mortz Melanie Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6897 , F 22, S 8, H M 112264, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Solidario
- Fechenbach Marcos David
- Fernandez Blanco Garrido Emilio Antonio
Soc.Prof.
- Fechenbach Marcos David
- Fernandez Blanco Garrido Emilio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35309 , F 1, S 8, H M 634738, I/A 1 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Información de FERNANDEZ BLANCO GARRIDO EMILIO ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ BLANCO GARRIDO EMILIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BLANCO GARRIDO EMILIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos