GALAN BRAVO JOSE
Informe ejecutivo de GALAN BRAVO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALAN BRAVO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES JOSE Y MARGARITA SL | Administrador Concursal | 17/06/2015 | |
INICIATIVAS EMPRESARIALES OLDEEX SL | Liquidador | 16/08/2010 |
VINCULACIONES DE GALAN BRAVO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALAN BRAVO JOSE
Empresa: CONSTRUCCIONES JOSE Y MARGARITA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES JOSE Y MARGARITA SL
Nif:B10040947
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Galan Bravo Jose
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA E INSTRUCCION Nº1 DE CACERES
Número:1
Juez / Ponente:D. JOSE LOZANO DIAZ
Fecha de Resolución:12/06/2014
Número Procedimiento Concursal:625/2012
Datos Registrales:
Tomo:
512
Libro:
340
Folio:
102
Hoja:
8-1620
Inscripción:
6
Fecha Inscripción17/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512, L 340, F 102, S 8, H CC 1620, I/A 6 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-10
Liquidador
- Galan Bravo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 863, L 690, F 114, S 8, H CC 12091, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-10
Empresa: INICIATIVAS EMPRESARIALES OLDEEX SL
Liquidador
- Galan Bravo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 431, F 96, S 8, H CC 6993, I/A 2 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-10
Información de GALAN BRAVO JOSE
Mostramos los datos de GALAN BRAVO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALAN BRAVO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos