ASIN BERENGUER MARIA
Informe ejecutivo de ASIN BERENGUER MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ASIN BERENGUER MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPTIVATOR REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 06/06/2023 | |
PERDIZ BLANCA PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 11/08/2022 | |
ALTEA MASCARAT SL | Apoderado Solidario | 16/01/2020 | |
VILLA PANORAMA CARMEN SL | Apoderado Solidario | 10/09/2019 | |
CASA PRIMERA COSTA BLANCA SL | Apoderado Solidario | 16/09/2016 |
VINCULACIONES DE ASIN BERENGUER MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASIN BERENGUER MARIA
Empresa: BASSETT JOYOSA SL
Apoderado Solidario
- Asin Berenguer Maria
- De Abbad Bordiu Crespo Marcos
- Pastor Sanchez De Vera Isabel
- Torregrosa Ramon Orlando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 156650, I/A 7 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-03
Empresa: MONTANA LA VILA SL
Apoderado Solidario
- Asin Berenguer Maria
- GESTYA SL
- Pastor Sanchez De Vera Isabel
- Torregrosa Ramon Orlando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 179121, I/A 4 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-03
Empresa: CAPTIVATOR REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Asin Berenguer Maria
- GESTYA SL
- Marjankowska Daria Katarzyna
- Pastor Sanchez De Vera Isabel
- Torregrosa Ramon Orlando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4580 , F 41, S 8, H A 185868, I/A 2 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-03
Empresa: MONTANA LA VILA SL
Apoderado Solidario
- Asin Berenguer Maria
- GESTYA SL
- Pastor Sanchez De Vera Isabel
- Torregrosa Ramon Orlando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461 , F 40, S 8, H A 179121, I/A 2 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-03
Empresa: PERDIZ BLANCA PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Asin Berenguer Maria
- GESTYA SL
- Pastor Sanchez De Vera Isabel
- Torregrosa Ramon Orlando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461 , F 216, S 8, H A 179209, I/A 3 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-03
Empresa: ALTEA MASCARAT SL
Apoderado Solidario
- Asin Berenguer Maria
- Pastor Sanchez De Vera Isabel
- Torregrosa Ramon Orlando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 3, S 8, H A 72901, I/A 6 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-03
Empresa: VILLA PANORAMA CARMEN SL
Apoderado Solidario
- Asin Berenguer Maria
- Pastor Sanchez De Vera Isabel
- Torregrosa Ramon Orlando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 68, S 8, H A 166543, I/A 2 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-03
Empresa: BASSETT JOYOSA SL
Apoderado Solidario
- Asin Berenguer Maria
- De Abbad Bordiu Crespo Marcos
- Pastor Sanchez De Vera Isabel
- Torregrosa Ramon Orlando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062 , F 138, S 8, H A 156650, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-03
Empresa: CASA PRIMERA COSTA BLANCA SL
Apoderado Solidario
- Asin Berenguer Maria
- Torregrosa Ramon Orlando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3840 , F 26, S 8, H A 143882, I/A 5 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-03
Información de ASIN BERENGUER MARIA
Mostramos los datos de ASIN BERENGUER MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASIN BERENGUER MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos