RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES FRAGA MONDOÑEDO SL | Apoderado | 06/03/2019 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN
Empresa: TABERNA DO PEPIÑO SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Rodriguez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 12999, I/A 8 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-32
Empresa: LUGH-CIONS MP SL
Liquidador
- Rodriguez Rodriguez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 142, S 8, H LU 18436, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-27
Empresa: LUGH-CIONS MP SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rodriguez Serafin
Liquidador
- Rodriguez Rodriguez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 142, S 8, H LU 18436, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-27
Empresa: LUGH-CIONS MP SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rodriguez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 142, S 8, H LU 18436, I/A 2 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-27
Empresa: TRANSPORTES FRAGA MONDOÑEDO SL
Apoderado
- Rodriguez Rodriguez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 69, S 8, H LU 17507, I/A 3 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-27
Empresa: TABERNA DO PEPIÑO SL
Administrador Solidario
- Quintana Gonzalez Anxo Manuel
- Rodriguez Rodriguez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 145, S 8, H OR 12999, I/A 3 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-32
Empresa: FASTROSON SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rodriguez Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 211, S 8, H SC 27816, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-15
Información de RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos