CORTIJO LOS MORALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Constitucion, 12
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social CORTIJO LOS MORALES SL
CIF B92024470
Capital Social 6909000.0 Euros
Actividad Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL
VINCULACIONES DE CORTIJO LOS MORALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORTIJO LOS MORALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Bueno Cristobal | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Cristobal Jose | Apoderado | 07/03/2012 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Cristobal Jose | Consejero | 10/04/2014 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Cristobal Jose | Apoderado | 10/04/2014 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Cristobal Jose | Apoderado | 31/07/2017 | |
Cortes Bueno Maria Mercedes | Presidente | 10/04/2014 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Maria Mercedes | Consejero Delegado | 10/04/2014 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Maria Mercedes | Consejero | 10/04/2014 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Mercedes | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Pilar | Consejero | 10/04/2014 | 31/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORTIJO LOS MORALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344, L 4251, F 1, S 8, H MA 34090, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344, L 4251, F 1, S 8, H MA 34090, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344, L 4251, F 1, S 8, H MA 34090, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344, L 4251, F 1, S 8, H MA 34090, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344, L 4251, F 1, S 8, H MA 34090, I/A 12 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 147, S 8, H MA 34090, I/A 11 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 146, S 8, H MA 34090, I/A 10 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-29
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 146, S 8, H MA 34090, I/A 10 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 146, S 8, H MA 34090, I/A 9 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-29
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 145, S 8, H MA 34090, I/A 8 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-29