CORTES GARCIA PILAR
Informe ejecutivo de CORTES GARCIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORTES GARCIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Consejero Delegado Solidario | 07/12/2018 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Consejero | 07/12/2018 |
VINCULACIONES DE CORTES GARCIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES GARCIA PILAR
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Garcia Pilar
- Cortes Garcia Purificacion
Consejero
- Cortes Garcia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 32, S 8, H MA 30536, I/A 14 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-29
Empresa: CORTIJO LOS MORALES SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Garcia Pilar
- Cortes Garcia Purificacion
- Cortes Garcia Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 146, S 8, H MA 34090, I/A 10 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-29
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Garcia Pilar
- Cortes Garcia Purificacion
- Cortes Garcia Salvador
- Garcia Cortes Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 27, S 8, H MA 30536, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Garcia Pilar
- Cortes Garcia Salvador
Consejero
- Cortes Garcia Pilar
- Cortes Garcia Salvador
- Garcia Cortes Jose
Presidente
Secretario
- Cortes Garcia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 11 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Garcia Pilar
- Cortes Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 10 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-29
Información de CORTES GARCIA PILAR
Mostramos los datos de CORTES GARCIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES GARCIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos