LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Constitucion, 10
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
CIF B29873478
Capital Social 2441565.0 Euros
Actividad Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL
VINCULACIONES DE LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Bueno Cristobal | Consejero | 30/12/2013 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Cristobal | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Maria Mercedes | Presidente | 30/12/2013 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Maria Mercedes | Consejero Delegado | 30/12/2013 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Maria Mercedes | Consejero | 30/12/2013 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Mercedes | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Pilar | Consejero | 30/12/2013 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Salvador | Consejero | 30/12/2013 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Salvador | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 | 31/07/2017 |
Cortes Bueno Salvador | Apoderado | 31/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 12 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 11 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 11 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 10 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-29
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 99, S 8, H MA 30519, I/A 9 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-29
Capital Anterior: | 6.076.110,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.634.545,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.441.565,00 | Euros |
Porcentaje: | 59,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 99, S 8, H MA 30519, I/A 8 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-29