CORTES BUENO MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de CORTES BUENO MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORTES BUENO MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL | Presidente | 30/12/2013 | 31/07/2017 |
LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL | Consejero Delegado | 30/12/2013 | 31/07/2017 |
LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL | Consejero | 30/12/2013 | 31/07/2017 |
CORTIJO LOS MORALES SL | Presidente | 10/04/2014 | 31/07/2017 |
CORTIJO LOS MORALES SL | Consejero Delegado | 10/04/2014 | 31/07/2017 |
CORTIJO LOS MORALES SL | Consejero | 10/04/2014 | 31/07/2017 |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Presidente | 30/12/2013 | 25/11/2014 |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Consejero Delegado | 30/12/2013 | 25/11/2014 |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Consejero | 30/12/2013 | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE CORTES BUENO MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES BUENO MARIA MERCEDES
Empresa: LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Consejero Delegado
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Empresa: CORTIJO LOS MORALES SL
Consejero Delegado
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal Jose
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344, L 4251, F 1, S 8, H MA 34090, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Consejero Delegado
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 30, S 8, H MA 30536, I/A 11 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-29
Empresa: CORTIJO LOS MORALES SL
Consejero Delegado
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal Jose
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 146, S 8, H MA 34090, I/A 10 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-29
Consejero Delegado
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 27, S 8, H MA 30536, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Consejero Delegado
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
- Cortes Bueno Maria Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 11 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Información de CORTES BUENO MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de CORTES BUENO MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES BUENO MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos