CORTES BUENO PILAR
Informe ejecutivo de CORTES BUENO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORTES BUENO PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Consejero | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE CORTES BUENO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES BUENO PILAR
Empresa: LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Empresa: CORTIJO LOS MORALES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344, L 4251, F 1, S 8, H MA 34090, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 30, S 8, H MA 30536, I/A 11 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 30, S 8, H MA 30536, I/A 11 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-29
Empresa: CORTIJO LOS MORALES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 146, S 8, H MA 34090, I/A 10 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 27, S 8, H MA 30536, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 11 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Información de CORTES BUENO PILAR
Mostramos los datos de CORTES BUENO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES BUENO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos