CORTES GARCIA PURIFICACION
Informe ejecutivo de CORTES GARCIA PURIFICACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTES GARCIA PURIFICACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Consejero Delegado Solidario | 07/12/2018 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Vicepresidente | 25/11/2014 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Consejero | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE CORTES GARCIA PURIFICACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES GARCIA PURIFICACION
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Garcia Pilar
- Cortes Garcia Purificacion
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 32, S 8, H MA 30536, I/A 14 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-29
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
- Cortes Garcia Purificacion
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cortes Garcia Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 30, S 8, H MA 30536, I/A 11 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-29
Empresa: CORTIJO LOS MORALES SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Garcia Purificacion
Consejero
- Cortes Garcia Pilar
- Cortes Garcia Purificacion
- Cortes Garcia Salvador
Presidente
Secretario
- Cortes Garcia Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 146, S 8, H MA 34090, I/A 10 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-29
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Garcia Purificacion
Consejero
- Cortes Garcia Pilar
- Cortes Garcia Purificacion
- Cortes Garcia Salvador
- Garcia Cortes Jose
Presidente
Secretario
- Cortes Garcia Purificacion
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 27, S 8, H MA 30536, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: CORTIJO LOS MORALES SL
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Garcia Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 145, S 8, H MA 34090, I/A 7 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-29
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Garcia Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 26, S 8, H MA 30536, I/A 7 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-29
Información de CORTES GARCIA PURIFICACION
Mostramos los datos de CORTES GARCIA PURIFICACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES GARCIA PURIFICACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos