CORTES BUENO SALVADOR
Informe ejecutivo de CORTES BUENO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORTES BUENO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARILLA Y JARETA SL | Administrador Unico | 26/03/2015 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Consejero | 25/11/2014 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS FUENGIROLA SL | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 |
VINCULACIONES DE CORTES BUENO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES BUENO SALVADOR
Empresa: LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Apoderado Mancomunado
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Mercedes
- Cortes Bueno Salvador
Apoderado
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Empresa: LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Empresa: CORTIJO LOS MORALES SL
Apoderado Mancomunado
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Mercedes
- Cortes Bueno Salvador
Apoderado
- Cortes Bueno Cristobal Jose
- Cortes Bueno Cristobal Jose
- Cortes Bueno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344, L 4251, F 1, S 8, H MA 34090, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Empresa: CORTIJO LOS MORALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal Jose
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344, L 4251, F 1, S 8, H MA 34090, I/A 13 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
Empresa: JARILLA Y JARETA SL
Administrador Unico
- Cortes Bueno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4265, L 3175, F 140, S 8, H MA 90242, I/A 3 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 30, S 8, H MA 30536, I/A 11 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-29
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 30, S 8, H MA 30536, I/A 11 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-29
Empresa: CORTIJO LOS MORALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal Jose
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240, L 1153, F 146, S 8, H MA 34090, I/A 10 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-29
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072, L 985, F 27, S 8, H MA 30536, I/A 9 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: LA DEHESA Y EL MARMOLILLO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Bueno Cristobal
- Cortes Bueno Maria Mercedes
- Cortes Bueno Pilar
- Cortes Bueno Salvador
- Cortes Bueno Trinidad
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071, L 984, F 100, S 8, H MA 30519, I/A 11 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
VER MAS ACTOS
Información de CORTES BUENO SALVADOR
Mostramos los datos de CORTES BUENO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES BUENO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos