VIEDMA GUERRA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de VIEDMA GUERRA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIEDMA GUERRA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL | Consejero | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL | Vicepresidente | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
D'ARTE EVENTOS CONGRESOS Y OCIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2012 | 21/03/2013 |
ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL | Secretario | 12/05/2010 | 30/06/2010 |
ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/06/2010 | |
ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL | Consejero | 30/06/2010 |
VINCULACIONES DE VIEDMA GUERRA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIEDMA GUERRA JOSE ANTONIO
Empresa: D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Consejero
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Viedma Guerra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 7 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-11
Empresa: D'ARTE EVENTOS CONGRESOS Y OCIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1970 , F 213, S 8, H CA 40160, I/A 7 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-11
Empresa: D'ARTE EVENTOS CONGRESOS Y OCIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1970 , F 212, S 8, H CA 40160, I/A 5 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-11
Empresa: D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Viedma Guerra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 217, S 8, H CA 36358, I/A 4 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-11
Empresa: D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Consejero
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 216, S 8, H CA 36358, I/A 3 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-11
Empresa: ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Morales Gonzalez Manuel
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Consejero
- Morales Gonzalez Manuel
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Viedma Guerra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 88, S 8, H CA 29628, I/A 9 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-11
Empresa: ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL
Presidente
Secretario
- Viedma Guerra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 88, S 8, H CA 29628, I/A 8 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-11
Información de VIEDMA GUERRA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de VIEDMA GUERRA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIEDMA GUERRA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos