ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Rota, 11
Código Postal 11408
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL
Capital Social 36000.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Curral Alberto | Liquidador | 30/06/2010 | 09/10/2012 |
Morales Gonzalez Manuel | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/06/2010 | |
Morales Gonzalez Manuel | Consejero | 30/06/2010 | |
Ruiz Curral Alberto | Presidente | 12/05/2010 | 30/06/2010 |
Ruiz Curral Alberto | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/06/2010 | |
Ruiz Curral Alberto | Consejero | 30/06/2010 | |
Viedma Guerra Jose Antonio | Secretario | 12/05/2010 | 30/06/2010 |
Viedma Guerra Jose Antonio | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/06/2010 | |
Viedma Guerra Jose Antonio | Consejero | 30/06/2010 | |
Morales Gonzalez Manuel | Presidente | 01/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1982 , F 25, S 8, H CA 29628, I/A 10 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1982 , F 25, S 8, H CA 29628, I/A 10 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 88, S 8, H CA 29628, I/A 9 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 88, S 8, H CA 29628, I/A 9 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-11
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 88, S 8, H CA 29628, I/A 9 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-111-11
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 88, S 8, H CA 29628, I/A 8 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-11
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 88, S 8, H CA 29628, I/A 7 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-11
- AVDA DE ROTA NUMERO 11, PLANTA 1º, PQ EMPRESARIAL (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 88, S 8, H CA 29628, I/A 6 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-11