RUIZ CURRAL ALBERTO
Informe ejecutivo de RUIZ CURRAL ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUIZ CURRAL ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMEDIATEC LIVE SL | Administrador Unico | 15/12/2021 | |
D'ARTE GRUPO EVENTOS Y AUDIOVISUALES SL | Socio Unico | 30/07/2018 | |
D'ARTE GRUPO EVENTOS Y AUDIOVISUALES SL | Administrador Unico | 30/07/2018 |
VINCULACIONES DE RUIZ CURRAL ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CURRAL ALBERTO
Empresa: INMEDIATEC LIVE SL
Administrador Unico
- Ruiz Curral Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 70, S 8, H CA 53561, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-19-11
Administrador Unico
- Ruiz Curral Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 110, S 8, H CA 53621, I/A 1 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-11
Socio Único
- Ruiz Curral Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 110, S 8, H CA 53621, I/A 1 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-11
Empresa: D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Consejero
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Presidente
- Ruiz Curral Alberto
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 7 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-11
Empresa: D'ARTE EVENTOS CONGRESOS Y OCIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1970 , F 213, S 8, H CA 40160, I/A 7 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-11
Empresa: ORGANIZACION DE EVENTOS D'ARTE SL
Liquidador
- Ruiz Curral Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1982 , F 25, S 8, H CA 29628, I/A 10 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-11
Empresa: D'ARTE EVENTOS CONGRESOS Y OCIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1970 , F 212, S 8, H CA 40160, I/A 5 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-11
Empresa: D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Presidente
- Ruiz Curral Alberto
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 217, S 8, H CA 36358, I/A 4 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-11
Empresa: D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Consejero
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
- Ruiz Curral Alberto
- Viedma Guerra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 216, S 8, H CA 36358, I/A 3 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-11
Empresa: D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Administrador Unico
- Ruiz Curral Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 216, S 8, H CA 36358, I/A 3 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-11
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ CURRAL ALBERTO
Mostramos los datos de RUIZ CURRAL ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CURRAL ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos