D'ARTE EVENTOS CONGRESOS Y OCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ACADEMICO JUAN LUIS ROCHE - NAVE 33
Código Postal 11500
Municipio El Puerto de Santa María
Provincia Cádiz
Razón Social D'ARTE EVENTOS CONGRESOS Y OCIO SL
Capital Social 380000.0 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Fecha de Constitución 22/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE D'ARTE EVENTOS CONGRESOS Y OCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE D'ARTE EVENTOS CONGRESOS Y OCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Cea Enrique | Administrador Unico | 24/03/2010 | 28/03/2016 |
Martinez Cea Enrique | Liquidador | 28/03/2016 | 28/03/2016 |
Ruiz Curral Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2012 | 21/03/2013 |
Viedma Guerra Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2012 | 21/03/2013 |
ACTOS BORME DE D'ARTE EVENTOS CONGRESOS Y OCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 72, S 8, H CA 40160, I/A 9 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 72, S 8, H CA 40160, I/A 9 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 72, S 8, H CA 40160, I/A 9 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 72, S 8, H CA 40160, I/A 9 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-11
- C/ ACADEMICO JUAN LUIS ROCHE - NAVE 33 (PUERTO DE SANTA MARIA (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 72, S 8, H CA 40160, I/A 8 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1970 , F 213, S 8, H CA 40160, I/A 7 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-11
Capital Anterior: | 350.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 380.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1970 , F 213, S 8, H CA 40160, I/A 6 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1970 , F 212, S 8, H CA 40160, I/A 5 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-11
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 350.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 75,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1970 , F 212, S 8, H CA 40160, I/A 4 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-125-11