D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ACADEMICO JUAN LUIS ROCHE - NAVE 33
Código Postal 11500
Municipio El Puerto de Santa María
Provincia Cádiz
Razón Social D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Capital Social 21000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Cea Enrique | Administrador Unico | 17/05/2013 | 28/03/2016 |
Martinez Cea Enrique | Liquidador | 28/03/2016 | 28/03/2016 |
Piñero Gutierrez Manuel Alfonso | Consejero | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
Piñero Gutierrez Manuel Alfonso | Secretario | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
Ruiz Curral Alberto | Consejero | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
Ruiz Curral Alberto | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
Ruiz Curral Alberto | Presidente | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
Viedma Guerra Jose Antonio | Consejero | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
Viedma Guerra Jose Antonio | Vicepresidente | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
Viedma Guerra Jose Antonio | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 16/07/2010 | 17/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE D'ARTE VIAJES Y EXPANSION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 9 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 9 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 9 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 9 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-11
- C/ ACADEMICO JUAN LUIS ROCHE - NAVE 33 (PUERTO DE SANTA MARIA (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 8 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-11
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 7 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 7 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-11
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 7 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-125-11
- PQUE EMPRESARIAL, CALLE DEL COMERCIO, LOCAL 10-D (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 220, S 8, H CA 36358, I/A 6 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-11