PIÑERO GUTIERREZ MANUEL ALFONSO
Informe ejecutivo de PIÑERO GUTIERREZ MANUEL ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PIÑERO GUTIERREZ MANUEL ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO SA | Apoderado Solidario | 06/04/2022 | |
BODEGAS HACIENDA MONASTERIO SA | Consejero | 22/12/2020 | |
BODEGAS HACIENDA MONASTERIO SA | Apoderado | 07/11/2018 | |
PEÑAFORT MORENO Y PIÑERO SCP | Administrador Mancomunado | 29/11/2013 | |
PEÑAFORT MORENO Y PIÑERO SCP | Soc.Prof. | 29/11/2013 | |
PAGOS DE VALDEBANIEGO SL | Administrador Unico | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE PIÑERO GUTIERREZ MANUEL ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑERO GUTIERREZ MANUEL ALFONSO
Empresa: BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO SA
Apoderado Solidario
- Alaman Sirodey Javier Francisco
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 225, S 8, H VA 15346, I/A 30 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-47
Empresa: BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO SA
Apoderado Solidario
- Perez De Santa Maria Perez-iñigo Javier
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 225, S 8, H VA 15346, I/A 30 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-47
Empresa: BODEGAS HACIENDA MONASTERIO SL
Consejero
- Del Rio Gonzalez Gordon Carlos
- Guerrero Bernal Francisco Juan
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 146, S 8, H VA 15484, I/A 19 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-47
Empresa: BODEGAS HACIENDA MONASTERIO SL
Consejero
- Del Rio Gonzalez Gordon Carlos
- Guerrero Bernal Francisco Juan
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 146, S 8, H VA 15484, I/A 19 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-47
Empresa: BODEGAS HACIENDA MONASTERIO SL
Apoderado
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 145, S 8, H VA 15484, I/A 16 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-47
Empresa: PROYECTOS DUNBAR SL
Administrador Unico
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 200, S 8, H CA 17083, I/A 4 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-11
Empresa: BODEGAS HACIENDA MONASTERIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 162, S 8, H VA 15484, I/A 14 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-47
Empresa: BODEGAS HACIENDA MONASTERIO SL
Consejero Delegado Solidario
- Del Rio Gonzalez Gordon Carlos
- Guerrero Bernal Francisco Juan
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 162, S 8, H VA 15484, I/A 14 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-47
Empresa: PROMOCIONES EMPRESARIALES AREA 9 SL
Apoderado Mancomunado
- Becerrica Bitrian Alberto
- Del Rio Gonzalez Gordon Carlos
- Guerrero Bernal Francisco
- Luna Prieto Manuel
- Martinez Garcia Cristina
- Paesa Oliver Jose Luis
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 213, S 8, H CA 35103, I/A 13 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-11
Empresa: PROMOCIONES EMPRESARIALES AREA 9 SL
Consejero
- CAI INMUEBLES SA
- Del Rio Gonzalez Gordon Carlos
- Guerrero Bernal Francisco
- Luna Prieto Manuel
- Martinez Garcia Cristina
- Paesa Oliver Jose Luis
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Presidente
- Piñero Gutierrez Manuel Alfonso
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 213, S 8, H CA 35103, I/A 12 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-11
VER MAS ACTOS
Información de PIÑERO GUTIERREZ MANUEL ALFONSO
Mostramos los datos de PIÑERO GUTIERREZ MANUEL ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑERO GUTIERREZ MANUEL ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos