SANTALLA GONZALEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de SANTALLA GONZALEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANTALLA GONZALEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA MARKT TARRAGONA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado Mancomunado | 12/11/2009 | 24/12/2013 |
MEDIA MARKT ALACANT VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2011 | 05/09/2011 |
MEDIA MARKT CORDOBA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2011 | |
SATURN ALICANTE ELECTRO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2011 | |
MEDIA MARKT ELCHE VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2011 |
VINCULACIONES DE SANTALLA GONZALEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTALLA GONZALEZ FRANCISCO JOSE
Apoderado Mancomunado
- Santalla Gonzalez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2143 , F 219, S 8, H T 32489, I/A 25 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-43
Apoderado Mancomunado Solidario
- Santalla Gonzalez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 99, S 8, H A 65552, I/A 40 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 98, S 8, H A 65552, I/A 39 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ehrhardt Dirk
- Santalla Gonzalez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 95, S 8, H CO 20826, I/A 18 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-14
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ehrhardt Dirk
- Santalla Gonzalez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 208, S 8, H A 114197, I/A 8 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03
Empresa: SATURN ALICANTE ELECTRO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ehrhardt Dirk
- Santalla Gonzalez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 9, S 8, H A 114426, I/A 6 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2143 , F 63, S 8, H T 32489, I/A 10 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-43
Información de SANTALLA GONZALEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de SANTALLA GONZALEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTALLA GONZALEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos