EHRHARDT DIRK
Informe ejecutivo de EHRHARDT DIRK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 30
CARGOS DE EHRHARDT DIRK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA MARKT HUELVA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2012 | |
SATURN OVIEDO ELECTRO SA | Apoderado Solidario | 15/11/2012 | |
SATURN OVIEDO ELECTRO SA | Apoderado Mancomunado | 15/11/2012 | |
SATURN SAN SEBASTIAN DE LOS REYES ELECTRO SA | Apoderado | 03/10/2012 | |
MEDIA MARKT SANTANDER VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/10/2012 | |
MEDIA MARKT LEON VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado | 09/08/2011 | |
MEDIA MARKT CORDOVILLA-PAMPLONA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado | 27/07/2011 | |
MEDIA MARKT CORDOBA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2011 | |
MEDIA MARKT A CORUÑA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2011 | |
MEDIA MARKT GRANADA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE EHRHARDT DIRK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EHRHARDT DIRK
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Santalla Gonzalez Francisco Jose
- Ehrhardt Dirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916 , F 16, S 8, H H 18250,H , I/ 9 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-21
Empresa: SATURN OVIEDO ELECTRO SA
Apoderado Mancomunado
- De Santalla Gonzalez Francisco Jose
- Ehrhardt Dirk
Apoderado Solidario
- De Santalla Gonzalez Francisco Jose
- Ehrhardt Dirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 217, S 8, H AS 36128, I/A 20 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-33
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Santallana Gonzalez Francisco Jose
- Ehrhardt Dirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1039 , F 116, S 8, H S 23591, I/A 3 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-39
Apoderado
- De Santalla Gonzalez Francisco Jose
- Ehrhardt Dirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24257 , F 201, S 8, H M 436023, I/A 16 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Apoderado
- De Santalla Gonzalez Francisco Jose
- Ehrhardt Dirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 103, S 8, H LE 15177, I/A 41 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-24
Empresa: SATURN TENERIFE 3 DE MAYO ELECTRO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ehrhardt Dirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 127, S 8, H TF 40504, I/A 12 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Apoderado
- De Santalla Gonzalez Francisco Jose
- Ehrhardt Dirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 168, S 8, H NA 25988, I/A 12 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-31
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Santalla Gonzalez Francisco Jose
- Ehrhardt Dirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 206, S 8, H LU 13861, I/A 4 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-27
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ehrhardt Dirk
- Santalla Gonzalez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 95, S 8, H CO 20826, I/A 18 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-14
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ehrhardt Dirk
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964 , F 72, S 8, H TF 42471, I/A 9 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
VER MAS ACTOS
Información de EHRHARDT DIRK
Mostramos los datos de EHRHARDT DIRK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EHRHARDT DIRK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos