KLOTZ CONRAT
Informe ejecutivo de KLOTZ CONRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KLOTZ CONRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTURO SOLAR DEL MEDITERRANEO 4 SL | Socio Unico | 12/05/2010 | |
FUTURO SOLAR DEL MEDITERRANEO 4 SL | Administrador Unico | 12/05/2010 |
VINCULACIONES DE KLOTZ CONRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KLOTZ CONRAT
Administrador Mancomunado
- Aleixandre Gil Salvador
- Klotz Conrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 216, S 8, H A 65552, I/A 65 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-03
Administrador Mancomunado
- Klotz Conrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 216, S 8, H A 65552, I/A 63 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-03
Administrador Mancomunado
- Klotz Conrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 102, S 8, H A 65552, I/A 52 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-03
Administrador Mancomunado
- Klotz Conrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 100, S 8, H A 65552, I/A 42 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 98, S 8, H A 65552, I/A 39 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-03
Empresa: SEÑORES QUE OPORTUNIDAD SL
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 223, S 8, H A 118958, I/A 2 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-03
Empresa: FUTURO SOLAR DEL MEDITERRANEO 4 SL
Administrador Unico
- Klotz Conrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 26, S 8, H A 116300, I/A 2 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-03
Empresa: FUTURO SOLAR DEL MEDITERRANEO 4 SL
Nuevo Socio Único
- Klotz Conrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 26, S 8, H A 116300, I/A 2 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-03
Empresa: SEÑORES QUE OPORTUNIDAD SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 222, S 8, H A 118958, I/A 1 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-03
Información de KLOTZ CONRAT
Mostramos los datos de KLOTZ CONRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KLOTZ CONRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos