GRAN MORENO JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de GRAN MORENO JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GRAN MORENO JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIONES PROMOCIONES E IMAGEN SL | Liquidador | 12/08/2021 | 12/08/2021 |
J.L.B. GRAN SL | Administrador Unico | 22/07/2021 | |
J.L.B. GRAN SL | Liquidador | 22/07/2021 | 22/07/2021 |
SEÑORES QUE OPORTUNIDAD SL | Administrador Mancomunado | 05/11/2009 | 01/12/2010 |
CUATE MEXICANO SL | Presidente | 20/02/2009 | |
CUATE MEXICANO SL | Consejero | 20/02/2009 | |
CUATE MEXICANO SL | Apoderado Mancomunado | 20/02/2009 |
VINCULACIONES DE GRAN MORENO JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAN MORENO JUAN FRANCISCO
Empresa: ACCIONES PROMOCIONES E IMAGEN SL
Liquidador
- Gran Moreno Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 35, S 8, H A 17033, I/A 6 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-03
Empresa: ACCIONES PROMOCIONES E IMAGEN SL
Administrador Unico
Liquidador
- Gran Moreno Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 35, S 8, H A 17033, I/A 6 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-03
Empresa: J.L.B. GRAN SL
Liquidador
- Gran Moreno Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 61, S 8, H A 17047, I/A 4 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-03
Empresa: J.L.B. GRAN SL
Administrador Unico
- Gran Moreno Juan Francisco
Liquidador
- Gran Moreno Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 61, S 8, H A 17047, I/A 4 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-03
Empresa: SEÑORES QUE OPORTUNIDAD SL
Administrador Mancomunado
- Gran Moreno Juan Francisco
- Klotz Conrat
- Puigcerver Caselles Juan De Dios
- Ramila Ruiz Alvaro
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 223, S 8, H A 118958, I/A 2 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-03
Empresa: SEÑORES QUE OPORTUNIDAD SL
Administrador Mancomunado
- Gran Moreno Juan Francisco
- Klotz Conrat
- Puigcerver Caselles Juan De Dios
- Ramila Ruiz Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 222, S 8, H A 118958, I/A 1 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-03
Empresa: CUATE MEXICANO SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Yago Veronica Blanca
- Gran Moreno Juan Francisco
- Navarro Romero Jesus
- Thomelet Georges Edmond Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2577 , F 162, S 8, H A 72545, I/A 3 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-03
Empresa: CUATE MEXICANO SL
Consejero
- Garcia Yago Veronica Blanca
- Gran Moreno Juan Francisco
- Navarro Climent Julian
- Navarro Romero Jesus
- Thomelet Georges Edmond Claude
Presidente
- Gran Moreno Juan Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2577 , F 162, S 8, H A 72545, I/A 3 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-03
Información de GRAN MORENO JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de GRAN MORENO JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAN MORENO JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos