MEDIA MARKT ALACANT VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Solsones, 2
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MEDIA MARKT ALACANT VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA
CIF A62348289
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 07/08/2000
Página Web www.mediamarkt.es
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario MEDIA MARKT SATURN SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MEDIA MARKT ALACANT VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIA MARKT ALACANT VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Ayuso Alberto | Apoderado Solidario | 08/09/2021 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Administrador Mancomunado | 16/12/2022 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Apoderado Solidario | 08/09/2021 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Mancomunado | 17/08/2018 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Solidario | 17/08/2018 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/08/2018 | 06/09/2023 |
Cruz Barbi Pau | Apoderado Solidario | 08/09/2021 | 06/09/2023 |
Davidsson Viktor | Apoderado Mancomunado | 05/04/2017 | 06/09/2023 |
Davidsson Viktor | Apoderado Solidario | 05/04/2017 | 06/09/2023 |
Davidsson Viktor | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/04/2017 | 06/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDIA MARKT ALACANT VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48640 , F 115, S 8, H B 219772, I/A 71 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48640 , F 113, S 8, H B 219772, I/A 70 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48640 , F 113, S 8, H B 219772, I/A 69 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-08
- CL SOLSONES 2, PUERTA C, EDIFICIO PRIMA MUNTADAS (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48640 , F 113, S 8, H B 219772, I/A 68 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 18º. ELECCION, DURACION Y REMUNERACION DEL CARGO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 216, S 8, H A 65552, I/A 65 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 216, S 8, H A 65552, I/A 65 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 216, S 8, H A 65552, I/A 65 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 216, S 8, H A 65552, I/A 64 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 216, S 8, H A 65552, I/A 63 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 216, S 8, H A 65552, I/A 62 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-03