MARTI CASABAYO SALVADOR
Informe ejecutivo de MARTI CASABAYO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 182
Empresas inactivas: 83
CARGOS DE MARTI CASABAYO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERTELECOM 2000 SA | Administrador Unico | 22/03/2023 | |
MEDIA MARKT PUERTO REAL VIDEO TV HIFI ELECTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado | 30/04/2010 |
VINCULACIONES DE MARTI CASABAYO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI CASABAYO SALVADOR
Empresa: INVERTELECOM 2000 SA
Administrador Unico
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34692 , F 129, S 8, H B 255178, I/A 8 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-08
Empresa: INVERTELECOM 2000 SA
Administrador Unico
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34692 , F 128, S 8, H B 255178, I/A 5 N (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Empresa: INVERTELECOM 2000 SA
Administrador Unico
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34692 , F 128, S 8, H B 255178, I/A 7 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: SATURN MADRID PLENILUNIO ELECTRO SA
Apoderado
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 50, S 8, H M 404411, I/A 17 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Empresa: ONOFF INVESTMENTS SA
Consejero
- Marti Casabayo Salvador
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41839 , F 121, S 8, H B 398884, I/A 6 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Empresa: FIGUERAS ENGINEERING & CONSULTING SL
Apoderado
- Alcobe Olle Luis
- Carceller Ruiz Luis Carlos
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41429 , F 81, S 8, H B 177671, I/A 24 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Empresa: FIGUERAS CONTRACTOR SL
Apoderado
- Carceller Ruiz Luis Carlos
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42712 , F 176, S 8, H B 142663, I/A 55 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Empresa: FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING SL
Consejero Delegado
- Marti Casabayo Salvador
Consejero
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42880 , F 106, S 8, H B 84739, I/A 174 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Empresa: FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING SL
Apoderado
- Alcobe Olle Luis
- Carceller Ruiz Luis Carlos
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42880 , F 106, S 8, H B 84739, I/A 173 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Empresa: INVERTELECOM 2000 SA
Administrador Unico
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34692 , F 128, S 8, H B 255178, I/A 5 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTI CASABAYO SALVADOR
Mostramos los datos de MARTI CASABAYO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI CASABAYO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos