SATURN ALICANTE ELECTRO SA - EXTINGUIDA
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social SATURN ALICANTE ELECTRO SA
CIF A63907513
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 04/07/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SATURN ALICANTE ELECTRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SATURN ALICANTE ELECTRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bourdet Gregory | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/01/2013 | 09/12/2013 |
Bourdet Gregory | Apoderado Mancomunado | 31/01/2013 | 09/12/2013 |
Boutin Pascal | Liquidador | 09/12/2013 | 09/12/2013 |
Reverter Planet Ferran | Administrador Mancomunado | 18/07/2013 | 09/12/2013 |
Reverter Planet Ferran | Apoderado Solidario | 29/03/2010 | 09/12/2013 |
Reverter Planet Ferran | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/03/2010 | 09/12/2013 |
Reverter Planet Ferran | Apoderado Mancomunado | 29/03/2010 | 09/12/2013 |
Rosges Joachim | Apoderado Solidario | 29/03/2010 | 09/12/2013 |
Von Beyme Liebrecht | Administrador Mancomunado | 01/08/2011 | 09/12/2013 |
Von Beyme Liebrecht | Apoderado Solidario | 29/03/2010 | 09/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SATURN ALICANTE ELECTRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 10, S 8, H A 114426, I/A 10 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 10, S 8, H A 114426, I/A 10 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 10, S 8, H A 114426, I/A 10 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-03
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 10, S 8, H A 114426, I/A 10 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 10, S 8, H A 114426, I/A 9 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 10, S 8, H A 114426, I/A 9 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 9, S 8, H A 114426, I/A 8 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 9, S 8, H A 114426, I/A 8 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 9, S 8, H A 114426, I/A 7 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 9, S 8, H A 114426, I/A 6 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03