PRIETO RAMOS JESUS
Informe ejecutivo de PRIETO RAMOS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO RAMOS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DEL TABLERO SA | Apoderado Solidario | 30/06/2022 | |
UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA | Apoderado | 20/08/2018 |
VINCULACIONES DE PRIETO RAMOS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO RAMOS JESUS
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Prieto Ramos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 102, S 8, H C 6691, I/A 65 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 101, S 8, H C 6691, I/A 64 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 214, S 8, H C 6679, I/A 68 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 136, S 8, H C 6691, I/A 59 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-15
Empresa: GALPARQUET SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Prieto Ramos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 225, S 8, H C 21627, I/A 55 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Dieste Cousillas Esther
- Oliva Mariño Antonio
- Oliva Mariño Antonio
- Prieto Ramos Jesus
- Souto Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 132, S 8, H C 6691, I/A 49 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-15
Empresa: RECHAPADOS DEL EUME SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Dieste Cousillas Esther
- Medrano Echevarria Andres
- Prieto Ramos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 154, S 8, H C 24210, I/A 37 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 76, S 8, H C 6691, I/A 46 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 209, S 8, H C 6679, I/A 57 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-15
Empresa: GALPARQUET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 223, S 8, H C 21627, I/A 51 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
VER MAS ACTOS
Información de PRIETO RAMOS JESUS
Mostramos los datos de PRIETO RAMOS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO RAMOS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos