DIESTE COUSILLAS ESTHER
Informe ejecutivo de DIESTE COUSILLAS ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIESTE COUSILLAS ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DEL TABLERO SA | Apoderado | 30/06/2022 | |
EUME MADERAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2021 | |
INDUSTRIAS DEL TABLERO SA | Apoderado Solidario | 20/08/2018 | |
UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA | Apoderado Solidario | 20/08/2018 | |
UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA | Apoderado | 20/08/2018 |
VINCULACIONES DE DIESTE COUSILLAS ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIESTE COUSILLAS ESTHER
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Carrera Gonzalez Jesus
- Codesido Garcia Javier
- Dieste Cousillas Esther
- Gonzalez Perez Jose Manuel
- Tojeiro Guijarro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 102, S 8, H C 6691, I/A 65 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 101, S 8, H C 6691, I/A 64 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-15
Empresa: EUME MADERAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dieste Cousillas Esther
- Garcia Rey Asuncion
- Marra Bolaño Celso
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 177, S 8, H C 18609, I/A 11 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Carrera Gonzalez Jesus
- Codesido Garcia Javier
- Dieste Cousillas Esther
- Nion Varela Roberto
- Nion Varela Roberto
- Prieto Ramos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 214, S 8, H C 6679, I/A 68 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Solidario
- Dieste Cousillas Esther
- Garcia Rey Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 213, S 8, H C 6679, I/A 67 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 136, S 8, H C 6691, I/A 59 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Solidario
- Dieste Cousillas Esther
- Garcia Rey Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 136, S 8, H C 6691, I/A 58 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Dieste Cousillas Esther
- Oliva Mariño Antonio
- Oliva Mariño Antonio
- Prieto Ramos Jesus
- Souto Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 132, S 8, H C 6691, I/A 49 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-15
Empresa: GALPARQUET SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Dieste Cousillas Esther
- Medrano Echevarria Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 224, S 8, H C 21627, I/A 53 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-15
Empresa: RECHAPADOS DEL EUME SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Dieste Cousillas Esther
- Medrano Echevarria Andres
- Prieto Ramos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 154, S 8, H C 24210, I/A 37 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-15
VER MAS ACTOS
Información de DIESTE COUSILLAS ESTHER
Mostramos los datos de DIESTE COUSILLAS ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIESTE COUSILLAS ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos