MARRA BOLAÑO CELSO
Informe ejecutivo de MARRA BOLAÑO CELSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARRA BOLAÑO CELSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DEL TABLERO SA | Apoderado Mancomunado | 30/06/2022 | |
EUME MADERAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2021 | |
UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA | Apoderado Mancomunado | 20/08/2018 | |
EUME MADERAS SL | Consejero | 30/11/2015 |
VINCULACIONES DE MARRA BOLAÑO CELSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRA BOLAÑO CELSO
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Marra Bolaño Celso
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 102, S 8, H C 6691, I/A 65 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 101, S 8, H C 6691, I/A 64 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-15
Empresa: EUME MADERAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dieste Cousillas Esther
- Garcia Rey Asuncion
- Marra Bolaño Celso
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 177, S 8, H C 18609, I/A 11 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado
- Marra Bolaño Celso
- Nion Varela Roberto
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 214, S 8, H C 6679, I/A 68 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 136, S 8, H C 6691, I/A 59 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-15
Empresa: EUME MADERAS SL
Consejero
- Marra Bolaño Celso
- Oliva Mariño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 175, S 8, H C 18609, I/A 6 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
- Marra Bolaño Celso
- Sanchez Vales Manuel Angel
- Souto Perez Manuel
- Tojeiro Guijarro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 132, S 8, H C 6691, I/A 49 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Marra Bolaño Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 76, S 8, H C 6691, I/A 46 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado
- Blanco Gomez Javier
- Marra Bolaño Celso
- Negreira Manteiga Marco
- Suarez Verez Jose Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 209, S 8, H C 6679, I/A 57 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 208, S 8, H C 6679, I/A 55 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
VER MAS ACTOS
Información de MARRA BOLAÑO CELSO
Mostramos los datos de MARRA BOLAÑO CELSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRA BOLAÑO CELSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos