NION VARELA ROBERTO
Informe ejecutivo de NION VARELA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NION VARELA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA | Apoderado Mancomunado | 20/08/2018 | |
UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA | Apoderado | 20/08/2018 |
VINCULACIONES DE NION VARELA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NION VARELA ROBERTO
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado
- Marra Bolaño Celso
- Nion Varela Roberto
Apoderado Solidario
Apoderado
- Carrera Gonzalez Jesus
- Codesido Garcia Javier
- Dieste Cousillas Esther
- Nion Varela Roberto
- Nion Varela Roberto
- Prieto Ramos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 214, S 8, H C 6679, I/A 68 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 209, S 8, H C 6679, I/A 57 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Dieste Cousillas Esther
- Nion Varela Roberto
- Prieto Ramos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 208, S 8, H C 6679, I/A 55 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 59, S 8, H C 6679, I/A 47 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-15
Información de NION VARELA ROBERTO
Mostramos los datos de NION VARELA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NION VARELA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos