OLIVA MARIÑO ANTONIO
Informe ejecutivo de OLIVA MARIÑO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OLIVA MARIÑO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DEL TABLERO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | |
INDUSTRIAS DEL TABLERO SA | Apoderado | 28/03/2018 | |
UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA | Apoderado | 28/03/2018 | |
EUME MADERAS SL | Consejero | 30/11/2015 | |
INDUSTRIAS DEL TABLERO SA | Apoderado | 06/10/2015 | |
UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA | Apoderado Mancomunado | 07/09/2015 |
VINCULACIONES DE OLIVA MARIÑO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVA MARIÑO ANTONIO
Empresa: EUME MADERAS SL
Apoderado Mancomunado
- Blanco Varela Orestes
- Oliva Mariño Antonio
- Souto Lopez Manuel Antonio
- Tojeiro Peleteiro Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 178, S 8, H C 18609, I/A 12 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-15
Empresa: EUME MADERAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Oliva Mariño Antonio
- Rey Rodriguez Ricardo
- Teijo Palleiro Maria Begoña
- Varela Vilariño Maria Paz
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 177, S 8, H C 18609, I/A 11 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Rey Asuncion
- Oliva Mariño Antonio
- Varela Vilariño Maria Paz
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 216, S 8, H C 6679, I/A 71 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Rey Asuncion
- Lopez Uceira Eva Maria
- Oliva Mariño Antonio
- Teijo Palleiro Maria Begoña
- Varela Vilariño Maria Paz
Apoderado Solidario
- Garcia Rey Asuncion
- Oliva Mariño Antonio
- Varela Vilariño Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 101, S 8, H C 6691, I/A 61 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Rey Asuncion
- Oliva Mariño Antonio
- Varela Vilariño Maria Paz
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 137, S 8, H C 6691, I/A 60 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Rey Asuncion
- Oliva Mariño Antonio
- Varela Vilariño Maria Paz
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 215, S 8, H C 6679, I/A 70 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado
- Oliva Mariño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 213, S 8, H C 6679, I/A 65 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado
- Oliva Mariño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 135, S 8, H C 6691, I/A 55 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-15
Empresa: EUME MADERAS SL
Consejero
- Marra Bolaño Celso
- Oliva Mariño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 175, S 8, H C 18609, I/A 6 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Rey Asuncion
- Lopez Uceira Eva Maria
- Oliva Mariño Antonio
- Teijo Palleiro Maria Begoña
- Varela Vilariño Maria Paz
Apoderado Solidario
- Garcia Rey Asuncion
- Oliva Mariño Antonio
- Varela Vilariño Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 132, S 8, H C 6691, I/A 50 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-15
VER MAS ACTOS
Información de OLIVA MARIÑO ANTONIO
Mostramos los datos de OLIVA MARIÑO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVA MARIÑO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos