LOPEZ UCEIRA EVA MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ UCEIRA EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ UCEIRA EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DEL TABLERO SA | Apoderado Mancomunado | 06/10/2015 | 07/01/2019 |
UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA | Apoderado Mancomunado | 07/09/2015 | 07/01/2019 |
RECHAPADOS DEL EUME SA | Apoderado Mancomunado | 01/10/2014 | 27/12/2017 |
GALPARQUET SA | Apoderado Mancomunado | 01/10/2014 | 27/12/2017 |
RECHAPADOS DEL EUME SA | Apoderado Mancomunado | 07/09/2015 | 27/12/2017 |
GALPARQUET SA | Apoderado Mancomunado | 07/09/2015 | 27/12/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ UCEIRA EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ UCEIRA EVA MARIA
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lopez Uceira Eva Maria
- Teijo Palleiro Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 216, S 8, H C 6679, I/A 71 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Rey Asuncion
- Lopez Uceira Eva Maria
- Oliva Mariño Antonio
- Teijo Palleiro Maria Begoña
- Varela Vilariño Maria Paz
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 101, S 8, H C 6691, I/A 61 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Rey Asuncion
- Lopez Uceira Eva Maria
- Oliva Mariño Antonio
- Teijo Palleiro Maria Begoña
- Varela Vilariño Maria Paz
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 132, S 8, H C 6691, I/A 50 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-15
Empresa: GALPARQUET SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Rey Asuncion
- Lopez Uceira Eva Maria
- Oliva Mariño Antonio
- Teijo Palleiro Maria Begoña
- Varela Vilariño Maria Paz
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 224, S 8, H C 21627, I/A 52 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-15
Empresa: UNION DE EMPRESAS MADERERAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lopez Uceira Eva Maria
- Teijo Palleiro Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 209, S 8, H C 6679, I/A 56 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-15
Empresa: RECHAPADOS DEL EUME SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Rey Asuncion
- Lopez Uceira Eva Maria
- Oliva Mariño Antonio
- Teijo Palleiro Maria Begoña
- Varela Vilariño Maria Paz
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 153, S 8, H C 24210, I/A 36 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-15
Empresa: GALPARQUET SA
Apoderado Mancomunado
- Lopez Uceira Eva Maria
- Oliva Mariño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 221, S 8, H C 21627, I/A 47 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-15
Empresa: RECHAPADOS DEL EUME SA
Apoderado Mancomunado
- Lopez Uceira Eva Maria
- Oliva Mariño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 150, S 8, H C 24210, I/A 31 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-15
Información de LOPEZ UCEIRA EVA MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ UCEIRA EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ UCEIRA EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos