SEPLIARSKY MINADEO FERNANDO
Informe ejecutivo de SEPLIARSKY MINADEO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SEPLIARSKY MINADEO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DEL TABLERO SA | Apoderado Mancomunado | 20/08/2018 | 10/06/2022 |
GALPARQUET SA | Apoderado Mancomunado | 05/02/2014 | 05/11/2015 |
GALPARQUET SA | Apoderado Mancomunado | 07/09/2015 | 05/11/2015 |
RECHAPADOS DEL EUME SA | Apoderado Mancomunado | 05/02/2014 | 17/09/2015 |
RECHAPADOS DEL EUME SA | Apoderado Mancomunado | 07/09/2015 | 17/09/2015 |
RECHAPADOS DEL EUME SA | Apoderado Mancomunado | 24/07/2012 | 22/02/2013 |
GALPARQUET SA | Apoderado Mancomunado | 24/07/2012 | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE SEPLIARSKY MINADEO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEPLIARSKY MINADEO FERNANDO
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 101, S 8, H C 6691, I/A 64 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL TABLERO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 136, S 8, H C 6691, I/A 59 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-15
Empresa: GALPARQUET SA
Apoderado Mancomunado
- Sanchez Vales Manuel Angel
- Sepliarsky Minadeo Fernando
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 225, S 8, H C 21627, I/A 55 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-15
Empresa: RECHAPADOS DEL EUME SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Rey Maria Asuncion
- Oliva Mariño Antonio
- Sanchez Vales Manuel
- Sepliarsky Minadeo Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 154, S 8, H C 24210, I/A 37 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-15
Empresa: GALPARQUET SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Rey Asuncion
- Oliva Mariño Antonio
- Sanchez Vales Manuel
- Sanchez Vales Manuel
- Sanchez Vales Manuel
- Sepliarsky Minadeo Fernando
- Sepliarsky Minadeo Fernando
- Tojeiro Guijarro Gonzalo
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 223, S 8, H C 21627, I/A 51 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Empresa: RECHAPADOS DEL EUME SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 152, S 8, H C 24210, I/A 35 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Empresa: RECHAPADOS DEL EUME SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Rey Maria Asuncion
- Oliva Mariño Antonio
- Sanchez Vales Manuel
- Sepliarsky Minadeo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2324 , F 122, S 8, H C 24210, I/A 29 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-15
Empresa: GALPARQUET SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Sanchez Vales Manuel Angel
- Sepliarsky Minadeo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 219, S 8, H C 21627, I/A 45 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-15
Empresa: GALPARQUET SA
Apoderado Mancomunado
- Formoso Marques Anton Carlos
- Rojo Gomez Pedro
- Sepliarsky Minadeo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 218, S 8, H C 21627, I/A 41 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-15
Empresa: RECHAPADOS DEL EUME SA
Apoderado Mancomunado
- Rojo Gomez Pedro
- Sanchez Vales Manuel Angel
- Sepliarsky Minadeo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2324 , F 121, S 8, H C 24210, I/A 25 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-15
VER MAS ACTOS
Información de SEPLIARSKY MINADEO FERNANDO
Mostramos los datos de SEPLIARSKY MINADEO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEPLIARSKY MINADEO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos