MUÑOZ GARCIA ALFONSO
Informe ejecutivo de MUÑOZ GARCIA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ GARCIA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN SRL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2021 | |
GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR SRL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2020 | |
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2020 | |
GRUPO GARNICA PLYWOOD SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2020 | |
MADERAS DE LLODIO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2020 | |
DISANFRIO SL | Auditor Suplente | 08/01/2016 | |
CHAITEN EXTREMADURA SL | Auditor Suplente | 23/11/2015 | |
CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO SA | Auditor Suplente | 26/02/2014 | |
ELECTROFIL-OESTE DISTRIBUCION SL | Auditor Suplente | 20/12/2010 | |
CONSERVAS JARCHA SL | Auditor | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GARCIA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GARCIA ALFONSO
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 172, S 8, H LO 995, I/A 77 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-26
Empresa: GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR SRL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 179, S 8, H LO 3629, I/A 35 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-26
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albiñana Garcia Dihix Juan
- Alexander Michel Christian
- Alvarez Cuevas Carlos
- Barragan Fernandez Enrique
- Barrios Roman Jose
- Da Silva Costa Pedro Duarte Rocha
- Gallareta Zangroniz Jorge
- Garnica Ortiz Pedro
- Lacalle Lacalle Raul-andres
- Martinez Ferrero Manuel
- Martinez Turza Bruno
- Muñoz Garcia Alfonso
- Tamargo Miranda Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976 , F 223, S 8, H LE 7090, I/A 28 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-24
Empresa: GRUPO GARNICA PLYWOOD SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 67, S 8, H LO 12057, I/A 46 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-26
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 175, S 8, H VI 6542, I/A 69 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-01
Empresa: DEREX TELECOM SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 DE CACERES
Número:1
Juez / Ponente:DOÑA MARIA JOSE JAVATO OLLERO
Fecha de Resolución:29/04/2009
Número Procedimiento Concursal:815/2008
Datos Registrales:
Tomo:
598
Libro:
426
Folio:
131
Hoja:
8-6907
Inscripción:
10
Fecha Inscripción03/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598, L 426, F 131, S 8, H CC 6907, I/A 10 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-10
Empresa: ATA AUDITORES SL
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Garcia Alfonso
Consejero
- Muñoz Garcia Alfonso
Presidente
- Muñoz Garcia Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523, L 351, F 221, S 8, H CC 5622, I/A 5 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-10
Empresa: DISANFRIO SL
Administrador Unico
Auditor Suplente
- Muñoz Garcia Alfonso
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507, L 335, F 225, S 8, H CC 3601, I/A 15 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-10
Empresa: CHAITEN EXTREMADURA SL
Auditor Suplente
- Muñoz Garcia Alfonso
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918, L 745, F 223, S 8, H CC 12260, I/A 5 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-10
Empresa: CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO SA
Auditor Suplente
- Muñoz Garcia Alfonso
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676, L 504, F 225, S 8, H CC 804, I/A 13 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-10
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ GARCIA ALFONSO
Mostramos los datos de MUÑOZ GARCIA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GARCIA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos